北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:任职要求;:;;1;、男性,年龄;35-50;岁左右,了解园林苗木种植、修剪及病虫害防治方面的专业知识;;; 2;、能吃苦耐劳,愿意从事农场树木绿化养护工作,从事苗圃养护等相关工作;3;年以上的工作经验优先;;; 3;、具备一定的综合协调能力和组织管理能力。 ...更多
公司名称 | 广东宝墩湖生态旅游发展有限公司 | 法定代表人 | 张文超 关联49家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 住宿和餐饮业-住宿业-旅游饭店-旅游饭店 |
注册资本 | 13508.77万人民币 | ||
登记机关 | 英德市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-03-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441881551698492D |
注册号 | 441800400009235 | 组织机构代码 | 551698492 |
住址 | 英德市望埠镇S347省道广东宝墩湖生态旅游度假区项目指挥部101室 | ||
经营范围 | 旅游项目投资开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,副董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事,董事长 | |
9 | 董事 | |
10 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张文超 共有49家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2012-04-10 | |
2 | 董梦红 共有8家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2019-12-17 | |
3 | 陈栩涛 共有63家公司 | 90.0% | 4500.0万人民币 | 2014-05-23 | |
4 | 容冰 共有1家公司 | 55.0% | 8250.0万人民币 | 2010-11-15 | |
5 | 陈燊 共有4家公司 | 10.0% | 10.0万人民币 | 2016-09-14 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张文超
他有 49家公司 |
2012-04-10 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-03 | 负责人变更 |
尹育新
[退出]
|
张文超
[新增]
|
2 | 2015-05-28 | 投资人(股权)变更 |
|
股东发生变更[新增]
|
3 | 2015-05-28 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
4 | 2015-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈东良,监事
何锐军,董事 何锐平,董事 刘剑明,董事长 容冰,董事 苏志江,副董事长 尹育新,董事 尹育新,经理 董梦红,董事 [退出] 刘浩波,董事 [退出] 朱伟锋,副董事长 [退出] |
陈东良,监事
何锐军,董事 何锐平,董事 刘剑明,董事长 容冰,董事 苏志江,副董事长 尹育新,董事 尹育新,经理 卢煜光,董事 [新增] |
5 | 2014-12-15 | 章程备案 |
2013-02-08章程修正案
|
章程
|
6 | 2014-12-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东发生变更[新增]
|
7 | 2013-02-28 | 章程备案 |
2012-11-24新章程
|
2013-02-08章程修正案
|
8 | 2013-02-28 | 投资人(股权)变更 |
陈东良,监事
董梦红,董事 何锐军,董事 何锐平,董事 刘浩波,董事 刘剑明,董事长 容冰,董事 苏志江,副董事长 尹育新,董事 尹育新,经理 郑敬辉,副董事长 [退出] |
陈东良,监事
董梦红,董事 何锐军,董事 何锐平,董事 刘浩波,董事 刘剑明,董事长 容冰,董事 苏志江,副董事长 尹育新,董事 尹育新,经理 朱伟锋,副董事长 [新增] |
9 | 2013-01-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-12-31[删除]
|
|
10 | 2013-01-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-12-31[删除]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 广东省清远市英德市工商行政管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-02 | - | - | 东莞市宝盈房地产开发有限公司 | - | - |
2 | 2018-08-02 | - | - | 东莞市东沙港建设发展有限公司 | - | - |
3 | 2018-08-02 | A1600120899 | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市宝盈房地产开发有限公司 | - | 675.4269万元 |
4 | 2018-08-02 | A1600120888 | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市东沙港建设发展有限公司 | - | 675.4269万元 |
5 | 2018-08-02 | - | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市东沙港建设发展有限公司 | 6 | 675.4269 |
6 | 2018-08-02 | - | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市宝盈房地产开发有限公司 | 6 | 675.4269 |
7 | 2018-08-02 | A1600120888 | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市东沙港建设发展有限公司 | 6 | 675.426900万元 |
8 | 2018-08-02 | A1600120899 | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市宝盈房地产开发有限公司 | 6 | 675.426900万元 |
9 | 2016-09-06 | A1600120888 | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市东沙港建设发展有限公司 | 5 | 675.426900万元 |
10 | 2016-09-06 | A1600120899 | 广东安达投资控股有限公司 | 东莞市宝盈房地产开发有限公司 | 5 | 675.426900万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-19 | 宝墩湖 BAODUN LAKE | 15740037 | 39类-运输存储 | |
2 | 2014-11-19 | 宝墩湖 BAODUN LAKE | 15740037 | 41类-教育娱乐 | |
3 | 2014-11-19 | 宝墩湖 BAODUN LAKE | 15740037 | 43类-餐饮住宿 | |
4 | 2014-11-19 | 宝墩湖 BAODUN LAKE | 15740037 | 44类-医疗园艺 | |
5 | 2014-11-19 | 宝墩湖BAODUN LAKE及图 | 15740037 | 31类-饲料种籽 | |
6 | 2014-11-19 | 宝墩湖 BAODUN LAKE | 15740037 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |