北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 珠海云洲人投资合伙企业(有限合伙) | 法定代表人 | 张云飞 关联23家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 金融业-其他金融业 |
注册资本 | 64.3396万人民币 | ||
登记机关 | 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会(唐家湾镇)市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-06-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440400398032132E |
注册号 | 440407000000907 | 组织机构代码 | 398032132 |
住址 | 珠海市高新区唐家湾镇情侣北路3888号香山海洋科技港2层207室 | ||
经营范围 | 一般项目:企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
张
张云飞
|
*** | *** |
2 |
涂
涂娟
|
*** | *** |
3 |
余
余天亮
|
*** | *** |
4 |
刘
刘威
|
*** | *** |
5 |
黄
黄旭艳
|
*** | *** |
6 |
石
石松
|
*** | *** |
7 |
梁
梁亮
|
*** | *** |
8 |
薄
薄雪波
|
*** | *** |
9 |
唐
唐梓力
|
*** | *** |
10 |
黄
黄坚
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘陈利
游春成 刘军先 唐梓力 徐连云 王凯 余天亮 石松 黄旭艳 赵继成 李晓帆 罗伟宏 胡勇智 黄文婷 程亮 佘泳梨 周广宇 钟嫄 彭文敏 薄雪波 刘威 江云华 杨春利 张云飞 林炳森 陈志伟 梁亮 雷宏图 都广斌 肖剑平 黄坚 涂娟 曾宏 成亮 陆斌 周志勇 罗先文 陈琳 杜海明 陈文亮 王根宝 任志久 郑钰鹏 赵智聪 王建军 杜贤涛 张然 潘登 [退出] |
都广斌
赵智聪 唐梓力 余天亮 石松 黄旭艳 李晓帆 赵继成 徐连云 胡勇智 黄文婷 程亮 刘军先 佘泳梨 薄雪波 杨春利 周广宇 彭文敏 钟嫄 刘威 江云华 罗伟宏 雷宏图 林炳森 陈志伟 张云飞 梁亮 游春成 肖剑平 涂娟 黄坚 曾宏 成亮 周志勇 陆斌 罗先文 杜海明 刘陈利 陈琳 陈文亮 王凯 王根宝 任志久 郑钰鹏 王建军 杜贤涛 张然 |
2 | 2023-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁亮
雷宏图 黄坚 曾宏 都广斌 肖剑平 潘登 周志勇 陆斌 陈琳 刘陈利 杜海明 陈文亮 王根宝 任志久 郑钰鹏 涂娟 张然 钟嫄 赵智聪 唐梓力 余天亮 黄旭艳 赵继成 李晓帆 程亮 罗伟宏 胡勇智 黄文婷 杜贤涛 周广宇 彭文敏 杨春利 刘威 薄雪波 佘泳梨 刘军先 江云华 张云飞 陈志伟 林炳森 雷新天 [退出] 吴洲宏 [退出] |
刘军先
刘陈利 唐梓力 余天亮 黄旭艳 赵继成 李晓帆 罗伟宏 胡勇智 黄文婷 程亮 佘泳梨 周广宇 钟嫄 彭文敏 薄雪波 刘威 江云华 杨春利 张云飞 林炳森 陈志伟 梁亮 雷宏图 都广斌 肖剑平 黄坚 涂娟 曾宏 陆斌 周志勇 陈琳 杜海明 陈文亮 王根宝 任志久 郑钰鹏 赵智聪 潘登 杜贤涛 张然 游春成 [新增] 徐连云 [新增] 王凯 [新增] 石松 [新增] 成亮 [新增] 罗先文 [新增] 王建军 [新增] |
3 | 2023-08-08 | 业务范围变更 |
项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2022-05-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
钟嫄
唐梓力 余天亮 赵继成 李晓帆 黄旭艳 程亮 胡勇智 黄文婷 罗伟宏 薄雪波 彭文敏 杨春利 佘泳梨 周志勇 刘威 周广宇 刘军先 吴洲宏 张然 江云华 梁亮 陈志伟 张云飞 雷宏图 林炳森 都广斌 肖剑平 赵智聪 雷新天 潘登 涂娟 黄坚 曾宏 陆斌 杜海明 陈文亮 刘陈利 陈琳 任志久 郑钰鹏 王根宝 杜贤涛 蒲进菁 [退出] |
钟嫄
赵智聪 唐梓力 余天亮 黄旭艳 赵继成 李晓帆 程亮 罗伟宏 胡勇智 黄文婷 杜贤涛 周广宇 彭文敏 杨春利 刘威 薄雪波 佘泳梨 刘军先 江云华 吴洲宏 张云飞 陈志伟 林炳森 梁亮 雷宏图 雷新天 黄坚 曾宏 都广斌 肖剑平 潘登 周志勇 陆斌 陈琳 刘陈利 杜海明 陈文亮 王根宝 任志久 郑钰鹏 涂娟 张然 |
5 | 2021-11-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杜海明
胡勇智 陆斌 郑钰鹏 涂娟 李晓帆 王根宝 程亮 罗伟宏 吴洲宏 江云华 肖剑平 刘军先 都广斌 杜贤涛 钟嫄 刘威 陈文亮 赵智聪 陈琳 周广宇 张云飞 任志久 黄旭艳 余天亮 薄雪波 黄坚 曾宏 刘陈利 彭文敏 雷新天 潘登 张然 杨春利 梁亮 林炳森 黄文婷 蒲进菁 雷宏图 赵继成 周志勇 唐梓力 陈志伟 佘泳梨 刘页含 [退出] |
钟嫄
唐梓力 余天亮 赵继成 李晓帆 黄旭艳 程亮 胡勇智 黄文婷 罗伟宏 薄雪波 彭文敏 杨春利 佘泳梨 周志勇 刘威 周广宇 刘军先 吴洲宏 张然 江云华 梁亮 陈志伟 张云飞 蒲进菁 雷宏图 林炳森 都广斌 肖剑平 赵智聪 雷新天 潘登 涂娟 黄坚 曾宏 陆斌 杜海明 陈文亮 刘陈利 陈琳 任志久 郑钰鹏 王根宝 杜贤涛 |
6 | 2021-11-26 | 驻在地址变更 |
珠海市
唐家湾镇软件园路1#教学区2#二层215室
|
珠海市
高新区唐家湾镇情侣北路3888号香山海洋科技港2层207室
|
7 | 2020-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
64.9895万元
|
64.3396万元
(-1.0%)
|
8 | 2020-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴洲宏
江云华 陈文亮 唐梓力 都广斌 杜贤涛 钟嫄 任志久 黄旭艳 罗伟宏 刘页含 周广宇 陈志伟 张云飞 赵智聪 肖剑平 余天亮 薄雪波 黄坚 刘陈利 曾宏 彭文敏 雷新天 杨春利 黄文婷 张然 梁亮 林炳森 蒲进菁 雷宏图 赵继成 李晓帆 佘泳梨 刘军先 王根宝 周志勇 刘威 潘登 杜海明 陈琳 胡勇智 涂娟 陆斌 郑钰鹏 陆新元 [退出] 何莉 [退出] 宋超 [退出] 唐宏杰 [退出] 刘骥 [退出] 杜红卫 [退出] |
刘页含
杜海明 胡勇智 陆斌 郑钰鹏 涂娟 李晓帆 王根宝 罗伟宏 吴洲宏 江云华 肖剑平 刘军先 都广斌 杜贤涛 钟嫄 刘威 陈文亮 赵智聪 陈琳 周广宇 张云飞 任志久 黄旭艳 余天亮 薄雪波 黄坚 曾宏 刘陈利 彭文敏 雷新天 潘登 张然 杨春利 梁亮 林炳森 黄文婷 蒲进菁 雷宏图 赵继成 周志勇 唐梓力 陈志伟 佘泳梨 程亮 [新增] |
9 | 2020-11-06 | 负责人变更 |
张云飞(委派代表:张云飞)
[退出]
|
张云飞
[新增]
|
10 | 2020-11-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陆斌
唐梓力 吴洲宏 刘威 江云华 赵智聪 涂娟 陈文亮 刘骥 刘陈利 杜海明 黄坚 李晓帆 唐宏杰 潘登 张云飞 张然 何莉 薄雪波 曾宏 郑钰鹏 肖剑平 杨春利 雷宏图 王根宝 杜红卫 陈琳 任志久 梁亮 蒲进菁 周志勇 雷新天 宋超 佘泳梨 都广斌 刘军先 陈志伟 陆新元 刘页含 林炳森 黄旭艳 赵继成 罗伟宏 余天亮 杜贤涛 胡勇智 黄文婷 钟嫄 彭文敏 周广宇 |
王根宝
周志勇 刘威 潘登 杜海明 陈琳 胡勇智 涂娟 陆斌 刘骥 郑钰鹏 杜红卫 吴洲宏 江云华 陈文亮 唐梓力 都广斌 陆新元 杜贤涛 钟嫄 何莉 任志久 黄旭艳 罗伟宏 刘页含 周广宇 陈志伟 张云飞 赵智聪 肖剑平 余天亮 薄雪波 黄坚 刘陈利 曾宏 彭文敏 雷新天 杨春利 黄文婷 张然 梁亮 林炳森 蒲进菁 雷宏图 赵继成 宋超 李晓帆 佘泳梨 唐宏杰 刘军先 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-25 | - | - | 正常 | 珠海市工商行政管理局高新区分局金鼎工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |