北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:资有限公司 企业资金: 0-30万元 ...更多
公司名称 | 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 法定代表人 | 吕翔 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 |
注册资本 | 7000.0万人民币 | ||
登记机关 | 罗湖局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2001-09-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300732065045N |
注册号 | 440301102784459 | 组织机构代码 | 732065045 |
住址 | 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座32层西南角 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;为高新技术企业提供投资咨询;直接投资或参与企业孵化器的建设。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 |
上
上海市职工保障互助中心
|
*** | *** |
5 |
上
上海市拥军优属基金会
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事长 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 倪烨 共有1家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2011-09-01 | |
2 | 天津民晟资产管理有限公司 共有1家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2011-08-19 | |
3 | 赵燕佳 共有1家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2012-03-26 | |
4 | 何济峰 共有2家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2011-12-14 | |
5 | 李进 共有1家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2011-12-28 | |
6 | 冯芳莹 共有1家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2011-12-16 | |
7 | 张亚平 共有4家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2011-08-29 | |
8 | 王卓 共有1家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2012-03-28 | |
9 | 高绍根 共有4家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2012-03-27 | |
10 | 杨英发 共有6家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2012-03-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-14 | 清算组成员备案 |
赫晓彤
(清算组成员)
张斌
(清算组负责人)
|
赵然
(清算组成员)
徐忆婕
(清算组负责人)
|
2 | 2018-06-14 | 其他事项备案 |
|
|
3 | 2016-12-02 | 清算组成员备案 |
张斌(董事)祁曙光(总经理)祁曙光(董事)申毅(监事)刘艳(监事)吕翔(董事长)方哲(监事)
|
刘艳(监事)吕翔(董事长)祁曙光(董事)张斌(清算组负责人)张斌(董事)方哲(监事)赫晓彤(清算组成员)祁曙光(总经理)申毅(监事)
|
4 | 2016-12-02 | 清算组成员备案 |
申毅(监事)
刘艳(监事) 方哲(监事) 吕翔(董事长) 祁曙光(董事) 张斌(董事) 祁曙光(总经理) |
刘艳(监事)
方哲(监事) 申毅(监事) 吕翔(董事长) 祁曙光(董事) 张斌(董事) 祁曙光(总经理) 赫晓彤(清算组成员) [新增] 张斌(清算组负责人) [新增] |
5 | 2016-12-02 | 其他事项备案 |
其他董事:祁曙光
董事长:吕翔 监事:方哲 其他董事:张斌 监事:刘艳 总经理:祁曙光 监事:申毅 |
其他董事:张斌
总经理:祁曙光 其他董事:祁曙光 监事:刘艳 董事长:吕翔 监事:申毅 监事:方哲 清算组成员:赫晓彤 [新增] 清算组负责人:张斌 [新增] |
6 | 2016-09-13 | 法定代表人变更 |
程博明
[退出]
|
吕翔
[新增]
|
7 | 2016-09-13 | 其他事项备案 |
N
[新增]
|
|
8 | 2016-09-13 | 董事备案 |
程博明(董事长)申毅(监事)方哲(监事)祁曙光(董事)王东明(董事)祁曙光(总经理)刘艳(监事)
[退出]
|
张斌(董事)祁曙光(总经理)祁曙光(董事)申毅(监事)刘艳(监事)吕翔(董事长)方哲(监事)
[新增]
|
9 | 2016-09-13 | 其他事项备案 |
姓名:电话:邮箱:
|
姓名:电话:邮箱:
|
10 | 2016-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:祁曙光
总经理:祁曙光 监事:申毅 监事:刘艳 监事:方哲 董事长:程博明 [退出] 董事:王东明 [退出] |
监事:方哲
总经理:祁曙光 监事:申毅 董事:祁曙光 监事:刘艳 董事:张斌 [新增] 董事长:吕翔 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |