北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北工业大学资产经营管理有限公司 | 法定代表人 | 胡显波 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-08-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914200000770142089 |
注册号 | 420000000053022 | 组织机构代码 | 077014208 |
住址 | 湖北省武汉市洪山区南李路28号 | ||
经营范围 | 经营、管理学校的经营资产和学校对外投资的股权;资产受托管理;企业经营策划;实业投资;财务咨询(不含证券、期货咨询);机电设备、仪器仪表、电子电气、化工产品(不含危化品)、土木建筑、环保节能新型材料、计算机软硬件等相关产品的研究、生产、销售和技术咨询、技术培训、技术服务;商标图案、产品造型设计以及高新技术成果孵化、转让和产业化。(以上经营范围涉及前置许可的需取得有效许可证后方可经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 财务负责人,经理,董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韦光辉 共有6家公司 | 100.0% | 900.0万人民币 | 2013-04-22 | |
2 | 胡显波 共有1家公司 | 100.0% | 343.42万人民币 | 1990-10-09 | |
3 | 华中平 共有1家公司 | 100.0% | 150.0万人民币 | 2019-09-19 | |
4 | 韦光辉 共有6家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-01-20 | |
5 | 李继春 共有2家公司 | 49.0% | 98.0万人民币 | 2015-12-25 | |
6 | 京山县国有资产监督管理局 共有1家公司 | 40.0% | 40.0万人民币 | 2013-12-03 | |
7 | 程朝文 共有5家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2014-06-12 | |
8 | 逄平 共有7家公司 | 20.0% | 200.0万人民币 | 2018-12-17 | |
9 | 曾炜 共有14家公司 | 10.0% | 50.0万人民币 | 2015-07-15 | |
10 | 罗平 共有2家公司 | 4.0% | 4.0万人民币 | 2016-10-19 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-29 | 工商登记联络员备案 |
姓名:************089
|
姓名:徐云桃
|
2 | 2023-12-29 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
3 | 2023-12-29 | 负责人变更 |
韦光辉
[退出]
|
胡显波
[新增]
|
4 | 2023-12-29 | 财务负责人 |
姓名:胡显波[新增]
|
|
5 | 2023-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:俞永保,职务:监事
姓名:王春亮,职务:董事 姓名:马涛,职务:董事 姓名:代军慧,职务:监事 姓名:王诗云,职务:董事 姓名:李万成,职务:董事 [退出] 姓名:韦光辉,职务:经理 [退出] 姓名:韦光辉,职务:董事长 [退出] 姓名:彭竞雄,职务:董事 [退出] 姓名:刘谨,职务:监事 [退出] 姓名:武明虎,职务:董事 [退出] |
姓名:俞永保,职务:监事
姓名:王春亮,职务:董事 姓名:马涛,职务:董事 姓名:代军慧,职务:监事 姓名:王诗云,职务:董事 姓名:王厚华,职务:董事 [新增] 姓名:胡显波,职务:经理 [新增] 姓名:胡显波,职务:董事长 [新增] 姓名:彭竞雄,职务:监事会主席 [新增] 姓名:胡心彬,职务:董事 [新增] 姓名:郑琼兵,职务:董事 [新增] |
6 | 2020-01-16 | 管理人员 |
余东霞(董事)、刘瑾(监事)、王诗云(监事)、王侃(董事长)、韦光辉(董事兼总经理)、鄢烈洲(董事)、杨光(董事)、周晓(其他人员)、张业鹏(董事)
|
俞永保(监事)、王春亮(董事)、刘谨(监事)、武明虎(董事)、韦光辉(董事长兼总经理)、王诗云(董事)、马涛(董事)、李万成(董事)、彭竞雄(董事)、代军慧(监事)
|
7 | 2020-01-16 | 负责人变更 |
王侃
[退出]
|
韦光辉
[新增]
|
8 | 2017-07-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2017-07-07 | 经营场所变更 |
湖北省武汉市洪山区
狮子山街李家墩一村一号
|
湖北省武汉市洪山区
南李路28号
|
10 | 2014-03-24 | 管理人员 |
监事,刘瑾,1966-04-07
监事,王诗云,1967-07-31 董事兼总经理,韦光辉,1967-05-13 董事,杨光,1965-05-09 董事,余东霞,1965-03-19 董事,张业鹏,1966-12-18 监事会主席,周晓,1964-06-18 董事,鄢烈洲,1967-07-18 董事长,周应佳,1957-07-03 [退出] |
监事,刘瑾,1966-04-07
监事,王诗云,1967-07-31 董事兼总经理,韦光辉,1967-05-13 董事,杨光,1965-05-09 董事,余东霞,1965-03-19 董事,张业鹏,1966-12-18 监事会主席,周晓,1964-06-18 董事,鄢烈洲,1967-07-18 董事长,王侃,1964-12-02 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |