北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 武桥重工控股集团有限公司 | 法定代表人 | 黄雍 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖北天一投资有限公司,湖北武桥控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 6009.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-09-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420000665496338E |
注册号 | 420000000005203 | 组织机构代码 | 665496338 |
住址 | 武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3幢A单元22层2208号房 | ||
经营范围 | 智能装备研发;商务、信息咨询(不含证券投资咨询);实业投资;企业策划;市场调查与研究;建筑装潢材料、金属材料(不含贵金属)、纺织品、办公用品、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品和国家限制经营的化工产品)批发与零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
孙
孙钦波
|
*** | *** |
2 |
简
简靖锋
|
*** | *** |
3 |
盛
盛朝晖
|
*** | *** |
4 |
廖
廖晓庆
|
*** | *** |
5 |
黄
黄峰
|
*** | *** |
6 |
汪
汪晓岚
|
*** | *** |
7 |
石
石求精
|
*** | *** |
8 |
周
周湘桥
|
*** | *** |
9 |
党
党献忠
|
*** | *** |
10 |
江
江安
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张卫 共有7家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2012-01-19 | |
2 | 廖晓庆 共有11家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-12-26 | |
3 | 周青松 共有18家公司 | 62.5% | 50.0万人民币 | 2013-11-15 | |
4 | 郭中机 共有5家公司 | 60.0% | 2700.0万人民币 | 2009-02-20 | |
5 | 吉凯滨 共有9家公司 | 58.02% | 3497.4625万人民币 | 2010-07-27 | |
6 | 冯福胜 共有4家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2013-08-19 | |
7 | 范同德 共有6家公司 | 40.0% | 1200.0万人民币 | 2021-01-12 | |
8 | 方草 共有5家公司 | 40.0% | 1200.0万人民币 | 2021-01-26 | |
9 | 唐文斌 共有5家公司 | 38.66% | 150.0万人民币 | 2012-12-17 | |
10 | 简靖锋 共有12家公司 | 30.0% | 1500.0万人民币 | 2022-12-12 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-09 | 投资人(股权)变更 |
孙钦波:*%
简靖锋:*% 盛朝晖:*% 廖晓庆:*% 黄峰:*% 汪晓岚:*% 石求精:*% 周湘桥:*% 党献忠:*% 江安:*% 浦伟忠:*% 王剑:*% 黄克瑞:*% 范杰:*% 张勇:*% 严汉平:*% 徐龙高:*% 蔡嘉伟:*% 任继新:*% 杨长虹:*% 杨堃:*% 吴治龙:*% 李建伟:*% 唐文斌:*% 吴艳明:*% 辛俊刚:*% 叶巩固:*% 杜斌武:*% 陈明生:*% 祝岚:*% 黄宁浦:*% 熊经雄:*% 刘国平:*% 张建钢:*% 严志利:*% 周俊:*% 董葆红:*% 黄雍:*% [退出] 陈维克:*% [退出] 吴元良:*% [退出] 谢军:*% [退出] 姚敏:*% [退出] 陈渌:*% [退出] 黄旭:*% [退出] 吕辉:*% [退出] 李志诚:*% [退出] 严利军:*% [退出] 田淑琼:*% [退出] 高爱虹:*% [退出] |
吴艳明:*%
徐龙高:*% 江安:*% 陈明生:*% 董葆红:*% 周俊:*% 黄宁浦:*% 王剑:*% 唐文斌:*% 杨堃:*% 李建伟:*% 熊经雄:*% 蔡嘉伟:*% 孙钦波:*% 党献忠:*% 简靖锋:*% 张勇:*% 张建钢:*% 浦伟忠:*% 周湘桥:*% 黄峰:*% 杜斌武:*% 严汉平:*% 石求精:*% 范杰:*% 任继新:*% 汪晓岚:*% 黄克瑞:*% 盛朝晖:*% 廖晓庆:*% 叶巩固:*% 辛俊刚:*% 吴治龙:*% 杨长虹:*% 祝岚:*% 严志利:*% 刘国平:*% 张菊华 [新增] 陈维克 [新增] 黄雍 [新增] 姚敏 [新增] 吕辉 [新增] 李志诚 [新增] 严利军 [新增] 田淑琼 [新增] |
2 | 2018-02-09 | 业务范围变更 |
商务、信息咨询(不含证券投资咨询)
实业投资 企业策划 市场调查与研究 建筑装潢材料、金属材料(不含贵金属)、纺织品、办公用品、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品和国家限制经营的化工产品)批发与零售 |
商务、信息咨询(不含证券投资咨询)
实业投资 企业策划 市场调查与研究 建筑装潢材料、金属材料(不含贵金属)、纺织品、办公用品、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品和国家限制经营的化工产品)批发与零售 智能装备研发 [新增] (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) [新增] |
3 | 2018-02-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙钦波:7.5%
简靖锋:5.99% 盛朝晖:5.87% 廖晓庆:5.65% 黄峰:2.74% 汪晓岚:2.59% 石求精:2.18% 周湘桥:2.06% 党献忠:1.49% 江安:1.31% 浦伟忠:1.29% 王剑:0.88% 黄克瑞:0.68% 范杰:0.61% 张勇:0.58% 严汉平:0.48% 徐龙高:0.39% 蔡嘉伟:0.38% 任继新:0.38% 杨长虹:0.36% 杨堃:0.31% 吴治龙:0.29% 李建伟:0.29% 唐文斌:0.29% 吴艳明:0.28% 辛俊刚:0.28% 叶巩固:0.28% 杜斌武:0.26% 陈明生:0.24% 祝岚:0.24% 黄宁浦:0.24% 熊经雄:0.24% 刘国平:0.23% 张建钢:0.23% 严志利:0.23% 周俊:0.21% 董葆红:0.11% 黄雍:11.94% [退出] 陈维克:10.2% [退出] 吴元良:7.53% [退出] 谢军:5.87% [退出] 姚敏:5.85% [退出] 陈渌:5.65% [退出] 黄旭:1.89% [退出] 吕辉:1.86% [退出] 李志诚:0.49% [退出] 严利军:0.29% [退出] 田淑琼:0.28% [退出] 高爱虹:0.21% [退出] |
吴艳明:0.28%
徐龙高:0.39% 江安:1.31% 陈明生:0.24% 董葆红:0.11% 周俊:0.21% 黄宁浦:0.24% 王剑:0.88% 唐文斌:0.29% 杨堃:0.31% 李建伟:0.29% 熊经雄:0.24% 蔡嘉伟:0.38% 孙钦波:7.5% 党献忠:1.49% 简靖锋:5.99% 张勇:0.58% 张建钢:0.23% 浦伟忠:1.29% 周湘桥:2.06% 黄峰:2.74% 杜斌武:0.26% 严汉平:0.48% 石求精:2.18% 范杰:0.61% 任继新:0.38% 汪晓岚:2.59% 黄克瑞:0.68% 盛朝晖:5.87% 廖晓庆:5.65% 叶巩固:0.28% 辛俊刚:0.28% 吴治龙:0.29% 杨长虹:0.36% 祝岚:0.24% 严志利:0.23% 刘国平:0.23% 张菊华 [新增] 陈维克 [新增] 黄雍 [新增] 姚敏 [新增] 吕辉 [新增] 李志诚 [新增] 严利军 [新增] 田淑琼 [新增] |
4 | 2018-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张慧琴
黄雍 周湘桥 盛朝晖 张卫 孙钦波 姚敏 吕辉 李志诚 [退出] 陈渌 [退出] |
张慧琴
黄雍 周湘桥 盛朝晖 张卫 孙钦波 姚敏 吕辉 |
5 | 2017-08-21 | 业务范围变更 |
市场调查与研究
建筑装潢材料、金属材料(不含贵金属)、纺织品、办公用品、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品和国家限制经营的化工产品)批发与零售 股权投资,投资、商务、信息咨询(不含证券投资咨询),实业投资 [退出] 企业策划、投资项目管理、财务顾问 [退出] |
市场调查与研究
建筑装潢材料、金属材料(不含贵金属)、纺织品、办公用品、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品和国家限制经营的化工产品)批发与零售 商务、信息咨询(不含证券投资咨询) [新增] 实业投资 [新增] 企业策划 [新增] |
6 | 2017-08-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-09-29
|
长期
|
7 | 2017-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志诚
陈渌 孙钦波 黄雍 李建伟 [退出] 程炳辉 [退出] 石求精 [退出] 吴元良 [退出] 汪晓岚 [退出] 党献忠 [退出] 陈维克 [退出] 简靖锋 [退出] |
李志诚
黄雍 陈渌 孙钦波 张慧琴 [新增] 周湘桥 [新增] 盛朝晖 [新增] 张卫 [新增] 姚敏 [新增] 吕辉 [新增] |
8 | 2014-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
副董事长,陈维克
副总经理,陈渌 总经理,程炳辉 董事,党献忠 副总经理,李志诚 董事,孙钦波 其他人员,黄雍 [退出] 监事,简靖锋 [退出] 监事,李建伟 [退出] 董事,石求精 [退出] 董事,汪晓岚 [退出] 董事,吴元良 [退出] |
副董事长,陈维克
副总经理,陈渌 总经理,程炳辉 董事,党献忠 副总经理,李志诚 董事,孙钦波 监事,黄旭 [新增] 董事,黄雍 [新增] 监事,姚敏 [新增] 监事,张慧琴 [新增] 董事,周湘桥 [新增] |
9 | 2014-01-15 | 其他变更 |
湖北武桥控股有限公司
|
武桥重工控股集团有限公司
|
10 | 2013-12-20 | 实收资本变更 |
2309.0
|
6009.0
(+160.24%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-30 | 未知:武桥重工集团建设工程有限公司,中铁武桥重工有限公司,黄雍,武桥重工集团(九江)有限公司,武桥重工集团股份有限公司,中国银行股份有限公司武汉汉阳支行,武汉武桥重工设备有限公司,武汉武桥检测工程有限公司,武桥重工控股集团有限公司,武汉泰瑞圣贸易有限公司,武桥重工集团起重机有限公司 | 执行文书、拍卖 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2024-04-30 | 未知:中国银行股份有限公司武汉汉阳支行,武汉泰瑞圣贸易有限公司,武桥重工集团股份有限公司,黄雍,武桥重工集团起重机有限公司,武桥重工集团建设工程有限公司,武汉武桥检测工程有限公司,武桥重工控股集团有限公司,中铁武桥重工有限公司,武汉武桥重工设备有限公司,武桥重工集团(九江)有限公司 | 执行文书、拍卖 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)鄂01执3900号 | 2023-11-27 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 447106880.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |