北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:天客公司是广州数联资讯投资有限公司属下一家全新规模的高新信息技术企业,透过技术领先的“旅行电子在线预订交易系统”为全球的客户提供即时的票务、酒店、旅游、消费折扣等查询及即时预订的全能服务。公司核心团队是一支具备自主开发技术,有丰富产品运营及销售经验、擅长营销策划,团结合作,勇于创新的生力军,期盼与您的通力合作,努力成为领跑业界的在线电子商务公司。伴随着本公司的成长与发展,我们期待更多英才能够加盟,与我们一起共创美好的明天! 有意者请把个人简历发送到所述的电子邮箱。合则约见,薪金面议。 公司为优秀的人才提供广阔的发展空间和晋升机会 ...更多
公司名称 | 广州数联资讯投资有限公司 | 法定代表人 | 杨飞 关联28家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-其他专业咨询与调查 |
注册资本 | 8500.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-05-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914401017282272083 |
注册号 | 440108000044493 | 组织机构代码 | 728227208 |
住址 | 广州市番禺区大石街涌口岭南路2号509 | ||
经营范围 | 企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;投资管理服务;信息技术咨询服务; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肖文伟 共有16家公司 | 80.91% | 890.0万人民币 | 2003-07-16 | |
2 | 张公涛 共有5家公司 | 60.0% | 60.0万人民币 | 2015-07-29 | |
3 | 戴琨 共有17家公司 | 30.0% | 85.7143万人民币 | 1999-11-16 | |
4 | 姜斯栋 共有12家公司 | 25.0% | 625.0万人民币 | 1998-08-07 | |
5 | 珠海由德投资控股有限公司 共有1家公司 | 16.5563% | 500.0万人民币 | 2019-03-22 | |
6 | 唐建成 共有3家公司 | 9.6% | 960.0万人民币 | 2014-12-08 | |
7 | 王吉绯 共有42家公司 | 7.16% | 2232.0万人民币 | 2005-10-13 | |
8 | 武可宁 共有14家公司 | 6.67% | 200.0万人民币 | 2003-01-29 | |
9 | 广州数联资讯投资有限公司 共有1家公司 | 5.53% | 100.0万人民币 | 2015-08-28 | |
10 | 王兆恒 共有2家公司 | 5.0% | 1000.0万人民币 | 1992-10-09 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
8000.0000(单位:万元)
|
8500.0000(单位:万元)
(+6.25%)
|
2 | 2016-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨飞,其他人员,,是
[退出]
|
侯朗基,监事,选举,
[新增]
杨飞,执行董事兼经理,选举,是 [新增] |
3 | 2016-09-20 | 董事备案 |
杨飞(其他人员)
[退出]
|
侯朗基(监事)
[新增]
杨飞(执行董事兼经理) [新增] |
4 | 2016-09-19 | 驻在地址变更 |
广州市番禺区大石街
大山朝阳东路166号512
|
广州市番禺区大石街
涌口岭南路2号509
|
5 | 2016-09-19 | 清算组成员备案 |
财务负责人(变更前)
|
谭蕙
|
6 | 2014-09-29 | 业务范围变更 |
实业投资
[退出]
投资管理 [退出] 信息咨询服务 [退出] (涉证项目凭证经营)* [退出] |
企业自有资金投资
[新增]
投资咨询服务 [新增] 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外) [新增] 企业管理咨询服务 [新增] 投资管理服务 [新增] 信息技术咨询服务 [新增] |
7 | 2014-09-29 | 驻在地址变更 |
广州
经济技术开发区青年路329号创氏大厦A226房
|
广州
市番禺区大石街大山朝阳东路166号512
|
8 | 2014-09-29 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
9 | 2013-08-26 | 出资比例变更 |
侯朗基,50.0000,
[退出]
杨飞,50.0000, [退出] |
侯朗基,95.0000,
[新增]
杨飞,5.0000, [新增] |
10 | 2011-06-28 | 其他事项备案 |
***************
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-12-27 | IDGVC | 5085878 | 38类-通讯物管 | |
2 | 2005-12-27 | IDGVC | 5085876 | 42类-网站服务 | |
3 | 2005-12-27 | IDGVC | 5085877 | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2005-12-27 | IDGVC | 5085875 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |