北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 | 法定代表人 | 张晋华 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 金融业-其他金融业-金融信托与管理服务-其他金融信托与管理服务 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-04-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DBM3E1H |
注册号 | 440301115955529 | 组织机构代码 | MA5DBM3E1 |
住址 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3333号中铁南方总部大厦1605 | ||
经营范围 | 受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;受托管理股权投资基金。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张晋华 共有12家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-12-29 | |
2 | { res.NAME }} | 1.01% | 54.0万人民币 | 2024-05-31 | |
3 | { res.NAME }} | 0.93% | 500.0万人民币 | 2017-03-03 | |
4 | { res.NAME }} | 0.59% | 30.0万人民币 | 2022-02-21 | |
5 | { res.NAME }} | 0.5% | 420.0万人民币 | 2017-09-28 | |
6 | { res.NAME }} | 0.4% | 76.0万人民币 | 2024-01-05 | |
7 | { res.NAME }} | 0.4% | 21.0万人民币 | 2021-11-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张晋华
他有 12家公司 |
2018-12-29 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-13 | 章程备案 |
2021-08-19
|
2024-01-09
|
2 | 2024-03-13 | 驻在地址变更 |
深圳市南山区粤海街道
中心路(深圳湾段)3333号中铁南方总部大厦1002号
|
深圳市南山区粤海街道
蔚蓝海岸社区中心路3333号中铁南方总部大厦1605
|
3 | 2024-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晋华:总经理
[退出]
|
聂常海:总经理
[新增]
|
4 | 2024-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
顾凯:董事
傅哲宽:董事 刘劲松:董事 [退出] 陈哲:董事 [退出] |
顾凯:董事
傅哲宽:董事 吕晓亮:董事 [新增] 赵晨:董事 [新增] |
5 | 2024-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王劲东:监事
[退出]
陈苏里:职工监事 [退出] 汤孟欧:执行监事 [退出] |
贾中豪:执行监事
[新增]
陈苏里:监事 [新增] 姚月华:职工监事 [新增] |
6 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
顾凯:董事
傅哲宽:董事 陈哲:董事 蔡蓉:董事 [退出] |
顾凯:董事
傅哲宽:董事 陈哲:董事 刘劲松:董事 [新增] |
7 | 2021-09-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳市鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙):出资额300(万元)
比例30% 比例40% 安泰创业投资(深圳)有限公司:出资额300(万元) 比例30% 深圳市启赋资本管理有限公司:出资额400(万元) [退出] |
深圳市鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙):出资额300(万元)
比例30% 安泰创业投资(深圳)有限公司:出资额300(万元) 比例30% 比例40% 启赋私募基金管理有限公司:出资额400(万元) [新增] 中国 [新增] |
8 | 2021-09-17 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳市鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙) 300.0(万元)30.00%安泰创业投资(深圳)有限公司 300.0(万元)30.00%
深圳市
启赋
资本
管理有限公司 400.0(万元)40.00%
|
深圳市鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙) 300.0(万元)30.00%安泰创业投资(深圳)有限公司 300.0(万元)30.00%启赋
私募基金
管理有限公司 400.0(万元)40.00%
|
9 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈苏里:职工监事
常麟:执行监事 [退出] 王菲:监事 [退出] |
陈苏里:职工监事
王劲东:监事 [新增] 汤孟欧:执行监事 [新增] |
10 | 2021-09-17 | 监事信息 |
陈哲(董事)
陈苏里(监事会主席) 顾凯(董事) 傅哲宽(董事) 常麟(职工监事) [退出] 蔡蓉(董事) [退出] 王菲(监事) [退出] |
陈苏里(监事会主席)
傅哲宽(董事) 顾凯(董事) 陈哲(董事) 汤孟欧(职工监事) [新增] 刘劲松(董事) [新增] 王劲东(监事) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |