北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市福田对外贸易有限公司 | 法定代表人 | 李宝元 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳市上步区对外贸易公司,深圳市福田区对外贸易公司,深圳市福田对外贸易公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-其他批发业-其他未列明批发业 |
注册资本 | 4453.8万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 吊销 |
成立日期 | 1984-11-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300192183787L |
注册号 | 4403011017244 | 组织机构代码 | 192183787 |
住址 | 深圳市福田区沙尾工业区309栋南822号、824号、826号、833号 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:经营进出口业务(按深府复[1984]621号《资格证书》规定经营);保税仓业务;包装材料、建筑装饰材料、金属材料、机械设备、矿产品、种子种苗、饲料、化工原料、家具、日用百货、纺织品、文化体育用品、糖烟酒、干鲜果品、五金杂品、工艺美术品、食用油制品的购销(不含专营、专控、专卖商品)。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
周
周建峰
|
*** | *** |
3 |
深
深圳市福田对外贸易有限公司工会委员会
|
*** | *** |
4 |
翁
翁利文
|
*** | *** |
5 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薛兆进 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 1994-04-13 | |
2 | 林畅榆 共有4家公司 | 18.5% | 740.0万人民币 | 2000-12-29 | |
3 | { res.NAME }} | 10.0% | 160.0万人民币 | 1993-09-19 | |
4 | 罗德清 共有2家公司 | 4.07% | 100.0万人民币 | 1997-07-23 | |
5 | 黄建兴 共有2家公司 | 0.39% | 2.73万人民币 | 1994-06-30 | |
6 | 周石良 共有1家公司 | - | - | 1999-09-01 | |
7 | 李锦潮 共有1家公司 | - | - | 2002-07-15 | |
8 | 王海军 共有1家公司 | - | - | 1996-12-27 | |
9 | 黄国就 共有1家公司 | - | - | 2000-04-10 | |
10 | 黄杏堂 共有1家公司 | - | - | 1999-07-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
薛兆进
他有 1家公司 |
1994-04-13 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2003-07-07 | 其他事项备案 |
监事:杨桂兰
董事:翁利文 董事:周建峰 监事:周龙发 监事:罗树广 董事:吴建岳 董事:王喆 董事长:王锡明 [退出] 总经理:王锡明 [退出] |
董事:吴建岳
董事:周建峰 监事:周龙发 监事:罗树广 董事:翁利文 监事:杨桂兰 董事:王喆 总经理:李宝元 [新增] 董事长:李宝元 [新增] |
2 | 2003-07-07 | 负责人变更 |
其他董事:吴建岳
监事:罗树广 监事:周龙发 其他董事:周建峰 监事:杨桂兰 其他董事:王喆 其他董事:翁利文 董事长:王锡明 [退出] 法定代表人:王锡明 [退出] 总经理:王锡明 [退出] |
监事:周龙发
其他董事:王喆 监事:罗树广 监事:杨桂兰 其他董事:周建峰 其他董事:翁利文 其他董事:吴建岳 法定代表人:李宝元 [新增] 总经理:李宝元 [新增] 董事长:李宝元 [新增] |
3 | 2003-07-07 | 法定代表人变更 |
王锡明
[退出]
|
李宝元
[新增]
|
4 | 2003-07-07 | 董事备案 |
成员名称:王喆、成员职务:董事
成员名称:翁利文、成员职务:董事 成员名称:罗树广、成员职务:监事 成员名称:周龙发、成员职务:监事 成员名称:吴建岳、成员职务:董事 成员名称:杨桂兰、成员职务:监事 成员名称:周建峰、成员职务:董事 成员名称:王锡明、成员职务:总经理 [退出] 成员名称:王锡明、成员职务:董事长 [退出] |
成员名称:周龙发、成员职务:监事
成员名称:翁利文、成员职务:董事 成员名称:王喆、成员职务:董事 成员名称:罗树广、成员职务:监事 成员名称:吴建岳、成员职务:董事 成员名称:杨桂兰、成员职务:监事 成员名称:周建峰、成员职务:董事 成员名称:李宝元、成员职务:总经理 [新增] 成员名称:李宝元、成员职务:董事长 [新增] |
5 | 2003-01-17 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:翁利文、出资额:668.000000、出资比例:14.998400
股东名称:深圳市裕德升实业有限公司、出资额:1336.000000、出资比例:29.996800 股东名称:深圳市金隆达实业有限公司、出资额:223.000000、出资比例:5.006900 股东名称:深圳市福田对外贸易有限公司工会委员会、出资额:890.800000、出资比例:20.000800 股东名称:深圳市巨屹盛实业发展有限公司、出资额:1336.000000、出资比例:29.996800 [退出] |
股东名称:翁利文、出资额:668.000000、出资比例:14.998400
股东名称:深圳市裕德升实业有限公司、出资额:1336.000000、出资比例:29.996800 股东名称:深圳市金隆达实业有限公司、出资额:223.000000、出资比例:5.006900 股东名称:深圳市福田对外贸易有限公司工会委员会、出资额:890.800000、出资比例:20.000800 股东名称:周建峰、出资额:1336.000000、出资比例:29.996800 [新增] |
6 | 2003-01-17 | 其他事项备案 |
董事长:王锡明
董事:王喆 监事:杨桂兰 监事:罗树广 总经理:王锡明 监事:周龙发 董事:吴建岳 董事:周海移 [退出] 董事:张明舒 [退出] |
董事长:王锡明
监事:杨桂兰 监事:罗树广 总经理:王锡明 监事:周龙发 董事:王喆 董事:吴建岳 董事:翁利文 [新增] 董事:周建峰 [新增] |
7 | 2003-01-17 | 董事备案 |
成员名称:王锡明、成员职务:董事长
成员名称:罗树广、成员职务:监事 成员名称:王喆、成员职务:董事 成员名称:吴建岳、成员职务:董事 成员名称:杨桂兰、成员职务:监事 成员名称:王锡明、成员职务:总经理 成员名称:周龙发、成员职务:监事 成员名称:周海移、成员职务:董事 [退出] 成员名称:张明舒、成员职务:董事 [退出] |
成员名称:王喆、成员职务:董事
成员名称:王锡明、成员职务:总经理 成员名称:罗树广、成员职务:监事 成员名称:周龙发、成员职务:监事 成员名称:王锡明、成员职务:董事长 成员名称:吴建岳、成员职务:董事 成员名称:杨桂兰、成员职务:监事 成员名称:翁利文、成员职务:董事 [新增] 成员名称:周建峰、成员职务:董事 [新增] |
8 | 2003-01-17 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:深圳市裕德升实业有限公司、出资额:1336.00、出资比例:29.996800
股东名称:深圳市金隆达实业有限公司、出资额:223.00、出资比例:5.006900 股东名称:翁利文、出资额:668.00、出资比例:14.998400 股东名称:深圳市福田对外贸易有限公司工会委员会、出资额:890.80、出资比例:20.000800 股东名称:深圳市巨屹盛实业发展有限公司、出资额:1336.00、出资比例:29.996800 [退出] |
股东名称:深圳市金隆达实业有限公司、出资额:223.00、出资比例:5.006900
股东名称:深圳市福田对外贸易有限公司工会委员会、出资额:890.80、出资比例:20.000800 股东名称:深圳市裕德升实业有限公司、出资额:1336.00、出资比例:29.996800 股东名称:翁利文、出资额:668.00、出资比例:14.998400 股东名称:周建峰、出资额:1336.00、出资比例:29.996800 [新增] |
9 | 2002-11-26 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:深圳市巨屹盛实业发展有限公司、出资额:1336.00、出资比例:29.996800
股东名称:深圳市福田对外贸易有限公司工会委员会、出资额:890.80、出资比例:20.000800 股东名称:深圳市金隆达实业有限公司、出资额:223.00、出资比例:5.006900 股东名称:深圳市裕德升实业有限公司、出资额:1336.00、出资比例:29.996800 股东名称:张明舒、出资额:668.00、出资比例:14.998400 [退出] |
股东名称:深圳市裕德升实业有限公司、出资额:1336.00、出资比例:29.996800
股东名称:深圳市巨屹盛实业发展有限公司、出资额:1336.00、出资比例:29.996800 股东名称:深圳市金隆达实业有限公司、出资额:223.00、出资比例:5.006900 股东名称:深圳市福田对外贸易有限公司工会委员会、出资额:890.80、出资比例:20.000800 股东名称:翁利文、出资额:668.00、出资比例:14.998400 [新增] |
10 | 2002-11-26 | 实收资本变更 |
0
|
4453.8
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-04 | 原告:曾兰娇;第三人:深圳市福田对外贸易有限公司;被告:钟华,深圳市投福房地产开发有限公司 | - | 深圳市福田区人民法院 | 详情 |
2 | 2018-04-08 | 被执行人:深圳市福田对外贸易公司,林海纸业(深圳)有限公司;申请执行人:中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司 | - | 深圳市罗湖区人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2021)粤03执恢1047号 | 2021-10-12 | 深圳市中级人民法院 | 32036360 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |