北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市新招中安资本管理有限责任公司 | 法定代表人 | 王一岗 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 2人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914403003593921004 |
注册号 | 440301114520925 | 组织机构代码 | 359392100 |
住址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:股权投资及管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资咨询、企业管理咨询(均不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 0.01% | 10.0万人民币 | 2015-12-24 | |
2 | { res.NAME }} | 0.01% | 10.0万人民币 | 2016-11-11 | |
3 | { res.NAME }} | 0.01% | 10.0万人民币 | 2017-04-12 | |
4 | 赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司 共有1家公司 | - | 2.187098万人民币 | 2013-11-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-12 | 董事长或执行董事成员 |
王一岗(董事长),王一岗(总经理)
|
王一岗(董事长),王一岗(总经理)
|
2 | 2023-09-12 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王一岗
|
王一岗
|
3 | 2021-07-27 | 董事长或执行董事成员 |
梁华(董事),王一岗(董事),韩军(董事),陈耀明(董事),郭健(董事长),王银龙(董事),刘莉莉(董事)
|
陈耀明(董事),郭健(董事),翟玉(董事),王一岗(董事长),李弘焱(董事),刘莉莉(董事),梁华(董事)
|
4 | 2021-07-27 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
郭健
|
王一岗
|
5 | 2021-03-24 | 总经理 |
杨梅(董事),杨光(董事),梁华(董事),杨光(总经理),毛端懿(监事),陈耀明(董事),王银龙(董事),王森(董事)
|
王一岗(董事),陈耀明(董事),王银龙(董事),梁华(董事),姚又文(监事),王一岗(总经理),韩军(董事),刘莉莉(董事)
|
6 | 2019-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:杨梅
董事:杨光 董事长:郭健 董事:杜彦卿 [退出] 董事:姚卫东 [退出] 董事:张日忠 [退出] 董事:张春雷 [退出] |
董事长:郭健
董事:杨光 董事:杨梅 董事:王银龙 [新增] 董事:梁华 [新增] 董事:陈耀明 [新增] 董事:王森 [新增] |
7 | 2019-01-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:新疆生产建设兵团投资有限责任公司、出资额:100.000000、出资比例:10.000000
股东名称:招商昆仑股权投资管理有限公司、出资额:640.000000、出资比例:64.000000 股东名称:安徽省铁路投资有限责任公司、出资额:260.000000、出资比例:26.000000 [退出] |
股东名称:招商昆仑股权投资管理有限公司、出资额:640.000000、出资比例:64.000000
股东名称:新疆生产建设兵团投资有限责任公司、出资额:100.000000、出资比例:10.000000 股东名称:安徽省铁路发展基金股份有限公司、出资额:260.000000、出资比例:26.000000 [新增] |
8 | 2019-01-04 | 负责人变更 |
法定代表人:郭健
董事长:郭健 股东:招商昆仑股权投资管理有限公司 [退出] 其他:姚卫东 [退出] 其他:张日忠 [退出] 其他:张春雷 [退出] 其他:杨梅 [退出] 股东:安徽省铁路投资有限责任公司 [退出] 股东:新疆生产建设兵团投资有限责任公司 [退出] 其他:杨光 [退出] 其他:杜彦卿 [退出] |
董事长:郭健
法定代表人:郭健 股东: [新增] 其他董事:梁华 [新增] 其他董事:王银龙 [新增] 股东: [新增] 股东: [新增] 其他董事:陈耀明 [新增] 其他董事:王森 [新增] 其他董事:杨光 [新增] 其他董事:杨梅 [新增] |
9 | 2019-01-04 | 章程备案 |
2017-10-26
|
2018-12-20
|
10 | 2019-01-04 | 其他事项备案 |
|
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 新疆产权交易所新疆生产建设兵团投资有限责任公司转让持有深圳市新招中安资本管理有限责任公司10%股权交易公告二次挂牌国资监测编号G32018XJ1000467-2 | 代理人 | 2019-04-25 | 详情 |
2 | 新疆产权交易所深圳市新招中安资本管理有限责任公司交易公告国资监测编号G32018XJ1000467 | 代理人 | 2019-01-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |