北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广东豪丰环保集团有限公司 | 法定代表人 | 谭炜樑 关联29家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 东莞市豪丰实业投资有限公司,东莞市豪丰环保集团有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-07-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441900677109673X |
注册号 | 441900000342684 | 组织机构代码 | 677109673 |
住址 | 东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1806室 | ||
经营范围 | 投资兴办实业;环保行业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘晓文 共有14家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2010-12-24 | |
2 | 朱建文 共有32家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2014-10-22 | |
3 | 刘振斌 共有59家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2007-04-16 | |
4 | 马宏利 共有13家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-03-27 | |
5 | 刘振斌 共有59家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2015-06-01 | |
6 | 刘振斌 共有59家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2015-06-01 | |
7 | 刘振斌 共有59家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2015-06-01 | |
8 | 马宏利 共有13家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2006-03-01 | |
9 | 叶柱焕 共有9家公司 | 80.0% | 80.0万人民币 | 2007-12-18 | |
10 | 黄志权 共有22家公司 | 75.0% | 750.0万人民币 | 2020-07-07 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘晓文
他有 14家公司 |
2010-12-24 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭炜樑(执行董事)
[退出]
陈丽贞(监事) [退出] 谭晓琳(经理) [退出] 龚朝晖(财务负责人) [退出] |
黄志权(监事)
[新增]
谭炜樑(经理,执行董事) [新增] 陈凤英(财务负责人) [新增] |
2 | 2015-11-09 | 章程备案 |
章程[新增]
|
|
3 | 2015-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽贞,监事
谭炜樑,执行董事,经理 [退出] |
陈丽贞,监事
谭晓琳,经理 [新增] 谭炜樑,执行董事 [新增] |
4 | 2014-11-25 | 负责人变更 |
谭金荣
[退出]
|
谭炜樑
[新增]
|
5 | 2014-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽贞,监事
谭金荣,执行董事,经理 [退出] |
陈丽贞,监事
谭炜樑,执行董事,经理 [新增] |
6 | 2009-09-25 | 股东变更 |
股东发生变更[新增]
|
|
7 | 2009-09-25 | 注册资本(金)变更 |
5000.0000
|
10000.0000
(+100.0%)
|
8 | 2009-08-13 | 名称变更 |
东
莞市
豪丰环保集团有限公司
|
广
东豪丰环保集团有限公司
|
9 | 2009-07-09 | 住所变更 |
东莞市
麻涌镇麻三村豪峰工业园
|
东莞市
南城区鸿福路106号南峰中心大厦1806室
|
10 | 2009-03-10 | 名称变更 |
东莞市豪丰实业投资有限公司
|
东莞市豪丰环保集团有限公司
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-10-10 | 豪丰 | 7748664 | 40类-材料加工 | |
2 | 2009-10-10 | 豪丰 | 7748678 | 05类-医药 | |
3 | 2008-10-20 | 豪丰环保 HAO FENG ENVIRONMENTAL | 7010976 | 05类-医药 | |
4 | 2008-10-20 | 豪丰环保;HAO FENG ENVIRONMENTAL | 7010975 | 40类-材料加工 | |
5 | 2012-07-27 | 豪丰环保HOPEFOR ENVIRONMENT | BCE8C0E98352D8BD | 05类-医药 | |
6 | 2012-07-27 | 豪丰环保HOPEFOR ENVIRONMENT及图 | 11266123 | 05类-医药 | |
7 | 2012-07-27 | 豪丰环保HOPEFOR ENVIRONMENT | 96CBC51C82789A6E | 40类-材料加工 | |
8 | 2012-07-27 | 豪丰环保 HOPEFOR ENVIRONMENT H | 11266122 | 40类-材料加工 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |