北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广州市龙裕投资管理有限公司 | 法定代表人 | 柳爱华 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-法律服务-社会经济咨询 |
注册资本 | 343.8万人民币 | ||
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-12-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101058915481K |
注册号 | 440106000715769 | 组织机构代码 | 058915481 |
住址 | 广州市天河区天河北路侨林街47号1104房之N017房(仅限办公用途) | ||
经营范围 | 投资管理服务; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
王
王献民
|
*** | *** |
2 |
王
王荣枝
|
*** | *** |
3 |
李
李煌
|
*** | *** |
4 |
马
马兴起
|
*** | *** |
5 |
魏
魏振
|
*** | *** |
6 |
刘
刘两文
|
*** | *** |
7 |
徐
徐焕华
|
*** | *** |
8 |
程
程萍
|
*** | *** |
9 |
陈
陈莹
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄溪河 共有20家公司 | - | - | 2008-12-22 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王荣枝(监事)
徐焕华(经理) 王献民(执行董事) [退出] |
王荣枝(监事)
徐焕华(经理) 柳爱华(执行董事) [新增] |
2 | 2018-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王荣枝,监事,选举,
徐焕华,经理,选举, 王献民,执行董事,选举,是 [退出] |
王荣枝,监事,选举,
徐焕华,经理,选举, 陈莹,,, [新增] 程萍,,, [新增] 李煌,,, [新增] 刘两文,,, [新增] 柳爱华,执行董事,选举,是 [新增] 马兴起,,, [新增] 王献民,执行董事,选举, [新增] 魏振,,, [新增] |
3 | 2018-01-26 | 负责人变更 |
王献民
[退出]
|
柳爱华
[新增]
|
4 | 2018-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王荣枝,监事,选举,
徐焕华,经理,选举, 王献民,执行董事,选举,是 [退出] |
王荣枝,监事,选举,
徐焕华,经理,选举, 柳爱华,执行董事,选举,是 [新增] |
5 | 2018-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王荣枝(监事)
王献民(执行董事) 徐焕华(经理) |
王荣枝(监事)
王献民(执行董事) 徐焕华(经理) 陈莹 [新增] 程萍 [新增] 李煌 [新增] 刘两文 [新增] 柳爱华(执行董事) [新增] 马兴起 [新增] 魏振 [新增] |
6 | 2017-12-27 | 投资人(股权)变更 |
陈莹
程萍 李煌 刘两文 马兴起 王荣枝 王献民 魏振 徐焕华 |
陈莹
程萍 李煌 刘两文 马兴起 王荣枝 王献民 魏振 徐焕华 |
7 | 2017-12-27 | 其他事项备案 |
换照(变更前)
[退出]
|
换照
[新增]
|
8 | 2017-12-27 | 驻在地址变更 |
广州市天河区
棠下荷光路第二工业区2号H2162房
|
广州市天河区
天河北路侨林街47号1104房之N017房(仅限办公用途)
|
9 | 2017-12-27 | 其他变更 |
财务负责人(变更前)
|
王献民
|
10 | 2015-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓盛妹,执行董事兼经理,,是
[退出]
王荣枝,监事,, [退出] 徐焕华,经理,, [退出] |
陈莹,,,
[新增]
程萍,,, [新增] 李煌,,, [新增] 刘两文,,, [新增] 马兴起,,, [新增] 王荣枝,监事,选举, [新增] 王献民,执行董事,选举,是 [新增] 魏振,,, [新增] 徐焕华,经理,选举, [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-26 | - | - | 经查实未在登记住所从事经营活动或通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 广州市工商行政管理局天河分局东棠工商所 |
2 | 2016-02-25 | - | - | 经查实未在登记住所从事经营活动或通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 广州市工商行政管理局天河分局东棠工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |