北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 东源县明鸿物业管理有限公司 | 法定代表人 | 王天宇 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-物业管理 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 东源县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-01-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914416256997701200 |
注册号 | 441625000008577 | 组织机构代码 | 699770120 |
住址 | 东源县城东源大道万绿春天小区 | ||
经营范围 | 物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
金
金红英
|
*** | *** |
4 |
陈
陈汉志
|
*** | *** |
5 | *** | *** | |
6 |
曾
曾利宋
|
*** | *** |
7 |
成
成洁茹
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事,董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 副董事长,董事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
金红英
曾利宋 陈汉志 河源明鸿灯饰有限公司 深圳市永恒鑫投资有限公司 成洁茹 深圳市锦华润丰股权投资基金有限公司 [退出] |
成洁茹
金红英 曾利宋 陈汉志 河源明鸿灯饰有限公司 深圳市永恒鑫投资有限公司 深圳市润丰锦华实业有限公司 [新增] |
2 | 2022-08-11 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
3 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏政(副董事长,董事)
陈韦尹(董事) 蔡美杏(监事) 金红英(董事) 许钰鸿(董事长,董事) 陈汉志(董事) 曾利强(董事) [退出] 王天宇(董事,总经理) [退出] |
魏政(副董事长,董事)
陈韦尹(董事) 蔡美杏(监事) 金红英(董事) 许钰鸿(董事长,董事) 陈汉志(董事) 张琦祺(董事) [新增] 王天宇(总经理,董事) [新增] |
4 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈韦尹(董事)
蔡美杏(监事) 金红英(董事) 王天宇(董事,总经理) 魏政(董事,副董事长) [退出] 曾利宋(董事) [退出] 许钰鸿(董事,董事长) [退出] 彭仕华(董事) [退出] |
陈韦尹(董事)
蔡美杏(监事) 金红英(董事) 王天宇(董事,总经理) 魏政(副董事长,董事) [新增] 曾利强(董事) [新增] 许钰鸿(董事长,董事) [新增] 陈汉志(董事) [新增] |
5 | 2017-12-27 | 章程备案 |
章程修正案备案
|
章程
|
6 | 2016-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡鸿祺,董事
蔡美杏,董事长 古少扬,董事 金红英,监事 石丽娟,董事 许钰鸿,董事 曾祥志,董事 张国辉,副董事长,经理 [退出] |
蔡鸿祺,董事
蔡美杏,董事长 古少扬,董事 金红英,监事 石丽娟,董事 许钰鸿,董事 曾祥志,董事 王天宇,经理 [新增] 张国辉,副董事长 [新增] |
7 | 2016-03-09 | 负责人变更 |
蔡美杏
[退出]
|
王天宇
[新增]
|
8 | 2016-03-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东发生变更[新增]
|
9 | 2016-03-09 | 投资人(股权)变更 |
|
股东发生变更[新增]
|
10 | 2014-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡鸿祺,董事
蔡美杏,董事长 古少扬,董事 金红英,监事 石丽娟,董事 许钰鸿,董事 张国辉,副董事长,经理 李尚,董事 [退出] |
蔡鸿祺,董事
蔡美杏,董事长 古少扬,董事 金红英,监事 石丽娟,董事 许钰鸿,董事 张国辉,副董事长,经理 曾祥志,董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |