北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳科健集团有限公司 | 法定代表人 | 郝建学 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳科健实业有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询 |
注册资本 | 5300.0万人民币 | ||
登记机关 | 南山局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1992-11-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914403001924437378 |
注册号 | 440301103641076 | 组织机构代码 | 192443737 |
住址 | 深圳市南山区蛇口工业六路科健大厦五楼东座 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);经济信息咨询(不含限制项目);进出口业务。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姜斯栋 共有12家公司 | 90.0% | 630.0万人民币 | 1987-03-02 | |
2 | 姜斯栋 共有12家公司 | 80.0% | 160.0万人民币 | 2000-10-11 | |
3 | 严圣军 共有51家公司 | 72.48% | 5874.0万人民币 | 1984-12-31 | |
4 | 姜斯栋 共有12家公司 | 70.0% | 1750.0万人民币 | 1994-05-25 | |
5 | 姜斯栋 共有12家公司 | 50.0% | 1250.0万人民币 | 1998-08-07 | |
6 | 马明 共有3家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 1996-08-22 | |
7 | 姜斯栋 共有12家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2000-08-29 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-10-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
从1992-11-07至2012-11-07
|
从1992-11-07至2022-11-07
|
2 | 2012-10-30 | 其他事项备案 |
-
- |
-
- |
3 | 2012-10-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
11/07/2012
|
11/07/2022
|
4 | 2012-10-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
1992-11-07,2012-11-07
|
1992-11-07,2022-11-07
|
5 | 2012-10-30 | 其他事项备案 |
-
[退出]
- [退出] |
|
6 | 2012-10-30 | 其他变更 |
11072012
|
01011900
|
7 | 2008-09-26 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:南京合纵投资有限公司、出资额:5247.000000、出资比例:99.000000
股东名称:成都久盛科技发展有限公司、出资额:53.000000、出资比例:1.000000 [退出] |
股东名称:南京合纵投资有限公司、出资额:5247.000000、出资比例:99.000000
股东名称:深圳市盈胜四方投资有限公司、出资额:53.000000、出资比例:1.000000 [新增] |
8 | 2008-09-26 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:南京合纵投资有限公司、出资额:5247.00、出资比例:99.000000
股东名称:成都久盛科技发展有限公司、出资额:53.00、出资比例:1.000000 [退出] |
股东名称:南京合纵投资有限公司、出资额:5247.00、出资比例:99.000000
股东名称:深圳市盈胜四方投资有限公司、出资额:53.00、出资比例:1.000000 [新增] |
9 | 2008-09-26 | 负责人变更 |
总经理:姜斯栋
监事:王旻菁 其他董事:姜斯栋 法定代表人:唐俊 [退出] 董事长:唐俊 [退出] 其他董事:李恒宏 [退出] 监事:张建平 [退出] |
其他董事:姜斯栋
总经理:姜斯栋 监事:王旻菁 其他董事:杜长喜 [新增] 法定代表人:郝建学 [新增] 董事长:郝建学 [新增] 监事:矫健 [新增] |
10 | 2008-09-26 | 董事备案 |
成员名称:姜斯栋、成员职务:董事
成员名称:姜斯栋、成员职务:总经理 成员名称:王旻菁、成员职务:监事 成员名称:唐俊、成员职务:董事长 [退出] 成员名称:张建平、成员职务:监事 [退出] 成员名称:李恒宏、成员职务:董事 [退出] |
成员名称:王旻菁、成员职务:监事
成员名称:姜斯栋、成员职务:总经理 成员名称:姜斯栋、成员职务:董事 成员名称:郝建学、成员职务:董事长 [新增] 成员名称:矫健、成员职务:监事 [新增] 成员名称:杜长喜、成员职务:董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-06 | 深圳科健集团有限公司 | 破产文书 | 深圳市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2015-12-19 | 深圳科健集团有限公司管理人 、 | 其它 | - | 详情 |
3 | 2015-12-19 | 深圳科健集团有限公司 | 其它 | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |