北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广东粤电云浮发电厂有限公司坐落在全国着名的“石材王国”、“中国石材基地中心”──广东省云浮市。公司交通便利,距广州市150多公里(全程高速),距广东着名旅游城市肇庆市50多公里(全程高速)。总装机容量为112万千瓦,其一期工程2×125MW于1991年投产,二期工程2×135MW于 2001年投产,三期工程2×300MW燃煤循环流化床机组已于今年投产。同时开展“云浮发电厂四期工程”(2×600MW)项目的前期工作。 近年来,我厂在粤电集团公司的正确领导下,通过严抓安全生产,实行管理创新,深入挖潜。同时,将“以人为本”的理念贯穿于安全生产、经营管理、企业文化建设和环境保护等活动的全过程,积极营造安全、健康、环保的和谐环境。公司注重员工职业技能培训,根据员工职位需要提供种类职业化素质培训,并根据员工的能力,提供技术方向和管理方向的发展通道,为员工创造公平竞争环境和可持续发展平台。企业先后通过质量、环境、职业健康安全三项国际标准认证,并于2007年通过南非NOSA五星系统“四星”认证。 多年来,该厂先后荣获“全国精神文明建设先进单位”、“全国模范职工之家”等殊荣,并涌现出“全国‘三•八’红旗手”、“全国优秀党务工作者”、“全国劳动模范”、“第十届全国人大代表”、“全国‘五•一’劳动奖章获得者”、“全国电力行业技术能手”等一批批先进典型。员工生活区环境幽雅、安全舒适,是当地的样板小区。 广东粤电云浮发电厂有限公司诚挚邀请您的加盟,成就您参与的电力事业之梦。 ...更多
公司名称 | 广东粤电云浮发电厂有限公司 | 法定代表人 | 姚纪恒 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 云浮发电厂 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 |
注册资本 | 5573.3258万人民币 | ||
登记机关 | 云浮市云城区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1991-03-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91445302MA5818GTX1 |
注册号 | 445300000002483 | 组织机构代码 | MA5818GTX |
住址 | 广东省云浮市云城区河口街光明路68号 | ||
经营范围 | 火力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事会主席 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事,总经理 | |
5 | 董事长 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-12-07 | 投资人(股权)变更 |
陈镜,监事会主席
洪荣坤,董事 蒋满兰,监事 李瑞明,董事,总经理 吴润,董事 杨柏,董事 姚纪恒,董事长 曾胜庭,董事 朱宇飞,董事 毕海蓉,监事 [退出] |
陈镜,监事会主席
洪荣坤,董事 蒋满兰,监事 李瑞明,董事,总经理 吴润,董事 杨柏,董事 姚纪恒,董事长 曾胜庭,董事 朱宇飞,董事 王银燕,监事 [新增] |
2 | 2010-12-07 | 投资人(股权)变更 |
陈镜,监事会主席
洪荣坤,董事 蒋满兰,监事 李瑞明,董事,总经理 王银燕,监事 吴润,董事 姚纪恒,董事长 曾胜庭,董事 朱宇飞,董事 杨柏,董事 [退出] |
陈镜,监事会主席
洪荣坤,董事 蒋满兰,监事 李瑞明,董事,总经理 王银燕,监事 吴润,董事 姚纪恒,董事长 曾胜庭,董事 朱宇飞,董事 黄小锋,董事 [新增] |
3 | 2010-12-07 | 投资人(股权)变更 |
|
股东发生变更[新增]
|
4 | 2009-08-25 | 法定代表人变更 |
饶苏波
[退出]
|
姚纪恒
[新增]
|
5 | 2009-08-25 | 注册资本(金)变更 |
5573.0
|
5573.3258
(+0.01%)
|
6 | 2009-08-25 | 投资人(股权)变更 |
|
股东发生变更[新增]
|
7 | 2009-08-25 | 投资人(股权)变更 |
毕海蓉,监事
洪荣坤,董事 蒋满兰,监事 李瑞明,董事,总经理 杨柏,董事 姚纪恒,董事长 曾胜庭,董事 朱宇飞,董事 陈镜,董事 [退出] 卢宁先,监事会主席 [退出] |
毕海蓉,监事
洪荣坤,董事 蒋满兰,监事 李瑞明,董事,总经理 杨柏,董事 姚纪恒,董事长 曾胜庭,董事 朱宇飞,董事 陈镜,监事会主席 [新增] 吴润,董事 [新增] |
8 | 2009-08-25 | 章程备案 |
修订[新增]
|
|
9 | 2009-08-25 | 投资人(股权)变更 |
毕海蓉,监事
陈镜,董事 洪荣坤,董事 杨柏,董事 曾胜庭,董事 李若瑜,监事 [退出] 卢宁先,监事 [退出] 梅鲁健,董事 [退出] 饶苏波,董事长 [退出] 朱志飞,董事,总经理 [退出] |
毕海蓉,监事
陈镜,董事 洪荣坤,董事 杨柏,董事 曾胜庭,董事 蒋满兰,监事 [新增] 李瑞明,董事,总经理 [新增] 卢宁先,监事会主席 [新增] 姚纪恒,董事长 [新增] 朱宇飞,董事 [新增] |
10 | 2008-12-31 | 投资人(股权)变更 |
毕海蓉,监事
陈镜,董事 洪荣坤,董事 李若瑜,监事 梅鲁健,董事 饶苏波,董事长 杨柏,董事 朱志飞,董事,总经理 刘赞伟,董事 [退出] 杨海涛,监事 [退出] |
毕海蓉,监事
陈镜,董事 洪荣坤,董事 李若瑜,监事 梅鲁健,董事 饶苏波,董事长 杨柏,董事 朱志飞,董事,总经理 卢宁先,监事 [新增] 曾胜庭,董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-10-11 | c5f98690-012d-1000-e001-75260a160115 | - | 云浮市运达投资控股有限公司 | - | 278.6663 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 3、4号机组C级检修保温、架子及铝皮检修项目中标结果公示 | 招标方 | 2023-02-21 | 详情 |
2 | 3、4号机组C级检修保温、架子及铝皮检修项目招标公告 | 招标方 | 2023-01-11 | 详情 |
3 | 云浮发电厂(B厂)有限公司#3、#4机组铁路火车车箱余煤清扫工程项目+广东粤电 | 招标方 | 2022-02-21 | 详情 |
4 | 云浮发电厂(B厂)有限公司#3、#4机组铁路火车车箱余煤清扫工程项目+广东粤电云河发电有限公司#5、#6机组铁路火车车箱余煤清扫工程项 | 招标方 | 2022-02-17 | 详情 |
5 | 云浮发电厂(B厂)有限公司#3、#4机组铁路火车车箱余煤清扫工程项目+广东粤 | 招标方 | 2022-02-17 | 详情 |
6 | 云浮发电厂(B厂)有限公司3号炉空气预热器中层管箱采购项目招标公告 | 招标方 | 2021-11-03 | 详情 |
7 | #3、4炉水冷壁喷涂防磨项目招标公告 | 招标方 | 2021-10-14 | 详情 |
8 | #4机组A修保温、架台项目招标公告 | 招标方 | 2021-10-09 | 详情 |
9 | 云浮发电厂矿泉水采购项目中标结果公示 | 中标方 | 2020-11-10 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |