北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广州珠江资产管理有限公司是一家从事股权及证券投资的公司,现因公司业务发展需要,招聘证券研究人员两名,股权投资人员一名,有意者请将个人简历(附免冠近照一张),邮寄到广州市天河路365号天俊阁1004室行政人事部,邮编:510620 恕不接待来访。 联系方式 · 联系地址:广州市天河路365号天俊阁1004室 · 联 系 人:李小姐 · 传 真:020-38800862 · 邮政编码:510620 · 电子邮箱:leeandleo@qq.com 说明:发电子版简历请发送到leeandleo@qq.com,请不要以附件形式发送简历,谢谢! ...更多
公司名称 | 广州金控资产管理有限公司 | 法定代表人 | 左国泉 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 广州珠江资产管理有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-05-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101728199278C |
注册号 | 440101000054457 | 组织机构代码 | 728199278 |
住址 | 广州市天河区珠江东路30号3101房自编01 | ||
经营范围 | 投资管理服务;企业自有资金投资; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 经理 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 职工监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王志斌 共有3家公司 | 1.33% | 901.7294万人民币 | 2002-12-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺际明
[退出]
|
刘新华
[新增]
|
2 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄勇
吕爱武 朱雁斌 左国泉 张琰 [退出] |
黄勇
吕爱武 朱雁斌 左国泉 程贯平 [新增] |
3 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱雁斌
付向东 [退出] 游炳俊 [退出] 张丹奇 [退出] 张俊齐 [退出] |
朱雁斌
左国泉 [新增] 黄勇 [新增] 张琰 [新增] 吕爱武 [新增] |
4 | 2019-12-16 | 负责人变更 |
游炳俊
[退出]
|
左国泉
[新增]
|
5 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡海
赖美华 江婉文 [退出] |
胡海
赖美华 李艺芬 [新增] |
6 | 2017-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付向东,董事,选举,
贺际明,经理,选举, 胡海,监事长,选举, 江婉文,监事,选举, 游炳俊,董事长,选举,是 张丹奇,董事,选举, 张俊齐,董事,选举, 朱雁斌,董事,选举, 李建辉,监事,选举, [退出] |
付向东,董事,选举,
贺际明,经理,选举, 胡海,监事长,选举, 江婉文,监事,选举, 游炳俊,董事长,选举,是 张丹奇,董事,选举, 张俊齐,董事,选举, 朱雁斌,董事,选举, 赖美华,监事,选举, [新增] |
7 | 2017-10-31 | 其他变更 |
付向东(董事)
贺际明(经理) 胡海(监事长) 江婉文(监事) 游炳俊(董事长) 张丹奇(董事) 张俊齐(董事) 朱雁斌(董事) 李建辉(监事) [退出] |
付向东(董事)
贺际明(经理) 胡海(监事长) 江婉文(监事) 游炳俊(董事长) 张丹奇(董事) 张俊齐(董事) 朱雁斌(董事) 赖美华(监事) [新增] |
8 | 2016-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付向东,董事,选举,
胡海,监事长,选举, 江婉文,监事,选举, 李建辉,监事,选举, 游炳俊,董事长,选举,是 朱雁斌,董事,选举, 贺际明,董事兼经理,选举, [退出] 孙思东,董事,选举, [退出] |
付向东,董事,选举,
胡海,监事长,选举, 江婉文,监事,选举, 李建辉,监事,选举, 游炳俊,董事长,选举,是 朱雁斌,董事,选举, 贺际明,经理,选举, [新增] 张丹奇,董事,选举, [新增] 张俊齐,董事,选举, [新增] |
9 | 2016-12-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
6500.0000(单位:万元)
|
20000.0000(单位:万元)
(+207.69%)
|
10 | 2016-12-13 | 其他变更 |
郭顶
|
张俊齐
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-19 | - | - | 未发现问题 | 广州市天河区工商行政管理局林和所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-14 | 广州金控资产管理有限公司官网 | www.gzjkzc.com | 粤ICP备16068652号-1 |
2 | 2017-06-14 | 广州金控资产管理有限公司官网 | www.gzjkzc.com | 粤ICP备16068652号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |