北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中外运昊樽物流有限公司为中外运空运发展有限公司新成立子公司。将在北京顺义区后沙峪镇枯柳树顺平路建立相应办公场地。该场地占地面积约10,426平方米,规划总建筑面积约8,405平方米,包括新建1幢单层高、简单装修的仓库。 ...更多
公司名称 | 中外运昊樽物流有限公司 | 法定代表人 | 温龙飚 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和仓储业-其他仓储业 |
注册资本 | 9200.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-02-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110113062826545N |
注册号 | 110113015618206 | 组织机构代码 | 062826545 |
住址 | 北京市顺义区保联二街4号院1号楼3层303室(天竺综合保税区) | ||
经营范围 | 国际航空货运代理、国内航空货运代理;国际陆路货运代理、国内陆路货运代理;仓储服务(不含危险化学品);包装服务;经济贸易咨询;技术服务;承办展览展示;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工的干果。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 财务负责人,经理,董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温龙飚 共有5家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2014-01-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
温龙飚
他有 5家公司 |
2014-01-26 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘星宇
,毛媛,温龙飚*,薛祥华,赵泓
|
高世增
,毛媛,温龙飚*,薛祥华,赵泓
|
2 | 2023-01-06 | 住所变更 |
北京市顺义区保
汇一街6幢(天竺综合保税区F03-A-1)
|
北京市顺义区保
联二街4号院1号楼3层303室(天竺综合保税区)
|
3 | 2021-07-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
李娜,肖扬,薛祥华,尹一峰*,余闽
|
刘星宇,毛媛,温龙飚*,薛祥华,赵泓
|
4 | 2021-07-16 | 法定代表人 |
尹一峰[删除]
|
|
5 | 2021-07-16 | 法定代表人 |
尹一峰
[退出]
|
温龙飚
[新增]
|
6 | 2016-12-22 | 负责人变更 |
余闽,董事
李娜,监事 薛祥华,监事 郝文宁*,董事长 [退出] 尹一峰,董事 [退出] 尹一峰,经理 [退出] |
余闽,董事
李娜,监事 薛祥华,监事 尹一峰*,董事长 [新增] 肖扬,董事 [新增] 尹一峰*,经理 [新增] |
7 | 2016-12-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
郝文宁*,李娜,薛祥华,尹一峰,余闽
|
李娜,肖扬,薛祥华,尹一峰*,余闽
|
8 | 2016-12-22 | 法定代表人变更 |
郝文宁
[退出]
|
尹一峰
[新增]
|
9 | 2016-12-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
余闽,董事
尹一峰,经理 薛祥华,监事 李娜,监事 郝文宁,董事长 [退出] 尹一峰,董事 [退出] |
余闽,董事
尹一峰,经理 薛祥华,监事 李娜,监事 尹一峰,董事长 [新增] 肖扬,董事 [新增] |
10 | 2016-08-09 | 法定代表人变更 |
王晓征
[退出]
|
郝文宁
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-05-20 | 图形 | 14729370 | 39类-运输存储 | |
2 | 2014-05-20 | 图形 | 14729169 | 33类-酒 | |
3 | 2014-05-20 | 图形 | 14729270 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |