北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 沈阳共好科技咨询管理中心(有限合伙) | 法定代表人 | 何伟 关联58家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-法律服务 |
注册资本 | 1184.2804万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210112MA0P47AB47 |
注册号 | 210112100032973 | 组织机构代码 | MA0P47AB4 |
住址 | 沈阳市浑南区泗水街66号 | ||
经营范围 | 健康信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
何
何伟
|
*** | *** |
2 |
何
何向东
|
*** | *** |
3 |
赵
赵国华
|
*** | *** |
4 |
夏
夏恩兰
|
*** | *** |
5 |
卢
卢山
|
*** | *** |
6 |
王
王天华
|
*** | *** |
7 |
邓
邓明
|
*** | *** |
8 |
付
付丽芳
|
*** | *** |
9 |
杜
杜丽玲
|
*** | *** |
10 |
徐
徐玲
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何伟 共有58家公司 | 2.7% | 242.9012万人民币 | 2009-10-15 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1李剑华
[退出]
2黄旭华 [退出] 3王娇 [退出] 4王天华 [退出] 5张磊 [退出] 6夏恩兰 [退出] 7卢山 [退出] 8边海艳 [退出] 9韩春荣 [退出] 10李庚营 [退出] 11郭素平 [退出] 12牟晓航 [退出] 13李凯 [退出] 14于翠 [退出] 15周一琳 [退出] 16徐玲 [退出] 17赵金 [退出] 18邓明 [退出] 19何向东 [退出] 20付丽芳 [退出] 21何伟 [退出] 22赵国华 [退出] 23龚琪 [退出] 24田海龙 [退出] 25刘晓琳 [退出] 26郑春晖 [退出] 27徐彦 [退出] 28安良宝 [退出] 29杜丽玲 [退出] 30苏敏 [退出] 31张清 [退出] 32吴志强 [退出] 33刘立新 [退出] 34李晓松 [退出] 35孟浩 [退出] 36樊庆侠 [退出] 37宁国庆 [退出] 38张光磊 [退出] 39陆飞 [退出] 40闫春虹 [退出] 41杨玉柱 [退出] 42赵明 [退出] 43刘东亚 [退出] 44侯东曼 [退出] 45杨东云 [退出] 46赵波 [退出] |
1刘立新
[新增]
2李晓松 [新增] 3杜丽玲 [新增] 4苏敏 [新增] 5张清 [新增] 6吴志强 [新增] 7龚琪 [新增] 8田海龙 [新增] 9安良宝 [新增] 10刘晓琳 [新增] 11郑春晖 [新增] 12徐彦 [新增] 13付丽芳 [新增] 14何伟 [新增] 15赵国华 [新增] 16邓明 [新增] 17何向东 [新增] 18边海艳 [新增] 19韩春荣 [新增] 20李庚营 [新增] 21郭素平 [新增] 22牟晓航 [新增] 23李凯 [新增] 24于翠 [新增] 25周一琳 [新增] 26徐玲 [新增] 27赵金 [新增] 28孟浩 [新增] 29樊庆侠 [新增] 30宁国庆 [新增] 31张光磊 [新增] 32陆飞 [新增] 33闫春虹 [新增] 34杨玉柱 [新增] 35赵明 [新增] 36刘东亚 [新增] 37杨东云 [新增] 38赵波 [新增] 39黄旭华 [新增] 40王娇 [新增] 41卢山 [新增] 42王天华 [新增] 43张磊 [新增] 44夏恩兰 [新增] 45李剑华 [新增] |
2 | 2020-06-17 | 负责人变更 |
名称:何伟 地址:沈阳市于洪区白山路123-1-3号B区J座 认缴额:166.6402万元 实缴额:132.6402万元 缴付期限:2018-12-31 出资方式:货币
[退出]
|
名称:何伟 地址:沈阳市于洪区白山路123-1-3号B区J座 认缴额:178.6402万元 实缴额:132.6402万元 缴付期限:2018-12-31 出资方式:货币
[新增]
|
3 | 2018-05-22 | 工商登记联络员备案 |
何伟
|
刘涓楠
|
4 | 2018-05-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1牟晓航
[退出]
2王天华 [退出] 3夏恩兰 [退出] 4卢山 [退出] 5边海艳 [退出] 6张福利 [退出] 7韩春荣 [退出] 8李庚营 [退出] 9郭素平 [退出] 10李剑华 [退出] 11黄旭华 [退出] 12王娇 [退出] 13赵明 [退出] 14刘东亚 [退出] 15侯东曼 [退出] 16杨东云 [退出] 17赵波 [退出] 18张光磊 [退出] 19陆飞 [退出] 20闫春虹 [退出] 21杨玉柱 [退出] 22张磊 [退出] 23田海龙 [退出] 24刘晓琳 [退出] 25郑春晖 [退出] 26徐彦 [退出] 27安良宝 [退出] 28杜丽玲 [退出] 29苏敏 [退出] 30张清 [退出] 31吴志强 [退出] 32刘立新 [退出] 33李晓松 [退出] 34孟浩 [退出] 35樊庆侠 [退出] 36宁国庆 [退出] 37李凯 [退出] 38于翠 [退出] 39周一琳 [退出] 40徐玲 [退出] 41赵金 [退出] 42邓明 [退出] 43何向东 [退出] 44付丽芳 [退出] 45何伟 [退出] 46赵国华 [退出] 47龚琪 [退出] |
1李剑华
[新增]
2黄旭华 [新增] 3王娇 [新增] 4王天华 [新增] 5张磊 [新增] 6夏恩兰 [新增] 7卢山 [新增] 8边海艳 [新增] 9韩春荣 [新增] 10李庚营 [新增] 11郭素平 [新增] 12牟晓航 [新增] 13李凯 [新增] 14于翠 [新增] 15周一琳 [新增] 16徐玲 [新增] 17赵金 [新增] 18邓明 [新增] 19何向东 [新增] 20付丽芳 [新增] 21何伟 [新增] 22赵国华 [新增] 23龚琪 [新增] 24田海龙 [新增] 25刘晓琳 [新增] 26郑春晖 [新增] 27徐彦 [新增] 28安良宝 [新增] 29杜丽玲 [新增] 30苏敏 [新增] 31张清 [新增] 32吴志强 [新增] 33刘立新 [新增] 34李晓松 [新增] 35孟浩 [新增] 36樊庆侠 [新增] 37宁国庆 [新增] 38张光磊 [新增] 39陆飞 [新增] 40闫春虹 [新增] 41杨玉柱 [新增] 42赵明 [新增] 43刘东亚 [新增] 44侯东曼 [新增] 45杨东云 [新增] 46赵波 [新增] |
5 | 2018-05-22 | 负责人变更 |
名称:何伟 地址:沈阳市于洪区白山路123-1-3号B区J座 认缴额:132.6402万元 实缴额:132.6402万元 缴付期限:2018-12-31 出资方式:货币
[退出]
|
名称:何伟 地址:沈阳市于洪区白山路123-1-3号B区J座 认缴额:166.6402万元 实缴额:132.6402万元 缴付期限:2018-12-31 出资方式:货币
[新增]
|
6 | 2017-11-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1张福利
[退出]
2付丽芳 [退出] 3何伟 [退出] 4何向东 [退出] 5王天华 [退出] 6夏恩兰 [退出] 7卢山 [退出] 8边海艳 [退出] 9赵国华 [退出] 10龚琪 [退出] 11王娇 [退出] 12邓明 [退出] 13杨东云 [退出] 14赵波 [退出] 15赵明 [退出] 16刘东亚 [退出] 17侯东曼 [退出] 18周一琳 [退出] 19赵金 [退出] 20牟晓航 [退出] 21郑春晖 [退出] 22樊庆侠 [退出] 23郭素平 [退出] 24于翠 [退出] 25韩春荣 [退出] 26李庚营 [退出] 27苏敏 [退出] 28徐彦 [退出] 29安良宝 [退出] 30周明波 [退出] 31刘晓琳 [退出] 32张清 [退出] 33吴志强 [退出] 34李晓松 [退出] 35孟浩 [退出] 36刘立新 [退出] 37杨玉柱 [退出] 38张磊 [退出] 39李凯 [退出] 40田海龙 [退出] 41黄旭华 [退出] 42杜丽玲 [退出] 43李剑华 [退出] 44张光磊 [退出] 45陆飞 [退出] 46闫春虹 [退出] 47宁国庆 [退出] 48徐玲 [退出] |
1牟晓航
[新增]
2王天华 [新增] 3夏恩兰 [新增] 4卢山 [新增] 5边海艳 [新增] 6张福利 [新增] 7韩春荣 [新增] 8李庚营 [新增] 9郭素平 [新增] 10李剑华 [新增] 11黄旭华 [新增] 12王娇 [新增] 13赵明 [新增] 14刘东亚 [新增] 15侯东曼 [新增] 16杨东云 [新增] 17赵波 [新增] 18张光磊 [新增] 19陆飞 [新增] 20闫春虹 [新增] 21杨玉柱 [新增] 22张磊 [新增] 23田海龙 [新增] 24刘晓琳 [新增] 25郑春晖 [新增] 26徐彦 [新增] 27安良宝 [新增] 28杜丽玲 [新增] 29苏敏 [新增] 30张清 [新增] 31吴志强 [新增] 32刘立新 [新增] 33李晓松 [新增] 34孟浩 [新增] 35樊庆侠 [新增] 36宁国庆 [新增] 37李凯 [新增] 38于翠 [新增] 39周一琳 [新增] 40徐玲 [新增] 41赵金 [新增] 42邓明 [新增] 43何向东 [新增] 44付丽芳 [新增] 45何伟 [新增] 46赵国华 [新增] 47龚琪 [新增] |
7 | 2017-11-14 | 负责人变更 |
名称:何伟地址:沈阳市于洪区白山路123-1-3号B区J座认缴额:123.6402万元实缴额:123.6402万元缴付期限:2018-12-31出资方式:货币
[退出]
|
名称:何伟地址:沈阳市于洪区白山路123-1-3号B区J座认缴额:132.6402万元实缴额:132.6402万元缴付期限:2018-12-31出资方式:货币
[新增]
|
8 | 2016-01-06 | 其他事项备案 |
10.0003
[退出]
|
1184.2804
[新增]
|
9 | 2016-01-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1付丽芳
[退出]
2何伟 [退出] 3何向东 [退出] 4邓明 [退出] |
1张福利
[新增]
2付丽芳 [新增] 3何伟 [新增] 4何向东 [新增] 5王天华 [新增] 6夏恩兰 [新增] 7卢山 [新增] 8边海艳 [新增] 9赵国华 [新增] 10龚琪 [新增] 11王娇 [新增] 12邓明 [新增] 13杨东云 [新增] 14赵波 [新增] 15赵明 [新增] 16刘东亚 [新增] 17侯东曼 [新增] 18周一琳 [新增] 19赵金 [新增] 20牟晓航 [新增] 21郑春晖 [新增] 22樊庆侠 [新增] 23郭素平 [新增] 24于翠 [新增] 25韩春荣 [新增] 26李庚营 [新增] 27苏敏 [新增] 28徐彦 [新增] 29安良宝 [新增] 30周明波 [新增] 31刘晓琳 [新增] 32张清 [新增] 33吴志强 [新增] 34李晓松 [新增] 35孟浩 [新增] 36刘立新 [新增] 37杨玉柱 [新增] 38张磊 [新增] 39李凯 [新增] 40田海龙 [新增] 41黄旭华 [新增] 42杜丽玲 [新增] 43李剑华 [新增] 44张光磊 [新增] 45陆飞 [新增] 46闫春虹 [新增] 47宁国庆 [新增] 48徐玲 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |