北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中汇国银投资发展(北京)有限公司拥有多家控股、参股公司。其宗旨为国家和地方经济建设和社会发展做一些力所能及的工作。近一个阶段以来公司在各级领导关怀和指导下与社会各界合作形成了一定的产业规模并从战略高度选择了以能源矿产、房地产、节能环保、交通为重点发展领域。完全按现代化企业制度组建极具雄厚资金实力集投资、贸易、咨询服务等为一体多元化、综合性、大型投资管理有限公司。公司的目标是建立一个多元化的集团性组织平台为我们的客户提供强有力的全方位、全效能的服务。 ...更多
公司名称 | 中汇国银投资发展集团有限公司 | 法定代表人 | 宗京周 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中汇国银投资发展有限公司,中汇国银投资发展(北京)有限公司,北京宝嘉丽衣服装有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-04-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110000687616871Q |
注册号 | 110105011813358 | 组织机构代码 | 687616871 |
住址 | 北京市朝阳区朝阳路8号6层2单元605 | ||
经营范围 | 项目投资;施工总承包;房地产开发;技术推广服务;技术进出口;货物进出口;代理进出口;投资管理;酒店管理;投资咨询;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事,总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聂继明 共有3家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-05-28 | |
2 | 何自春 共有1家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 2013-06-14 | |
3 | 李建功 共有1家公司 | 90.0% | 450.0万人民币 | 2013-07-16 | |
4 | 韩宝杰 共有2家公司 | 90.0% | 90.0万人民币 | 2013-06-26 | |
5 | 褚文静 共有1家公司 | 49.0% | 490.0万人民币 | 2019-07-23 | |
6 | 尤艳辉 共有2家公司 | - | - | 2013-07-17 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
聂继明
他有 3家公司 |
2019-05-28 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-14 | 投资人(股权)变更 |
邵光湖,4600万,自然人股东
[退出]
李建功,4400万,自然人股东 [退出] 夏丽芳,1000万,自然人股东 [退出] |
韩宝杰,0万,自然人股东
[新增]
宗京周,0万,自然人股东 [新增] 姜玉祥,0万,自然人股东 [新增] |
2 | 2014-11-14 | 负责人变更 |
邵光湖,执行董事
[退出]
邵光湖,经理 [退出] 宗京周,监事 [退出] |
宗京周,执行董事
[新增]
宗京周,总经理 [新增] 韩宝杰,监事 [新增] |
3 | 2014-11-14 | 法定代表人变更 |
邵光湖
[退出]
|
宗京周
[新增]
|
4 | 2014-11-14 | 投资人(股权)变更 |
邵光湖,自然人股东
[退出]
李建功,自然人股东 [退出] 夏丽芳,自然人股东 [退出] |
韩宝杰,自然人股东
[新增]
宗京周,自然人股东 [新增] 姜玉祥,自然人股东 [新增] |
5 | 2014-02-13 | 名称变更 |
中汇国银投资发展有限公司
|
中汇国银投资发展
集团
有限公司
|
6 | 2013-12-11 | 名称变更 |
中汇国银投资发展
(北京)
有限公司
|
中汇国银投资发展有限公司
|
7 | 2013-09-27 | 法定代表人变更 |
夏丽芳
[退出]
|
邵光湖
[新增]
|
8 | 2013-09-27 | 负责人变更 |
宗京周,监事
夏丽芳,执行董事 [退出] 夏丽芳,经理 [退出] |
宗京周,监事
邵光湖,执行董事 [新增] 邵光湖,经理 [新增] |
9 | 2013-04-01 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
10000
(+900.0%)
|
10 | 2013-04-01 | 住所变更 |
北京市朝阳区
酒仙桥驼房营路甲1号地上第二层(北京飞翔仕利宾馆)228号
|
北京市朝阳区
朝阳路8号6层2单元605
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |