北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 厦门汇联市场建设开发有限公司 | 法定代表人 | 林家正 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-市场管理服务 |
注册资本 | 812.992万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-05-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350206737853999P |
注册号 | 350206100001701 | 组织机构代码 | 737853999 |
住址 | 厦门市湖里区高崎中埔水果批发市场(汇联公司)三楼 | ||
经营范围 | 市场建设、市场管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 副董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 经理 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:林家正
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否审计委员会成员: 是否执行公司事务的董事: [退出] |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:林家正
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否审计委员会成员: 是否执行公司事务的董事:是 [新增] |
2 | 2024-07-30 | 章程备案 |
企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:.
|
企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:.
|
3 | 2024-07-30 | 章程备案 |
企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:
|
企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:
|
4 | 2024-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:林家正
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员:. [退出] |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:林家正
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事:是 [新增] 是否审计委员会成员: [新增] |
5 | 2023-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:男性
职务:副董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 企业基本信息:主要人员信息:姓名:巫升斌 [退出] 任命单位:董事会 [退出] |
性别:男性
职务:副董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 企业基本信息:主要人员信息:姓名:许志斌 [新增] 任命单位: [新增] |
6 | 2023-05-06 | - |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:
巫升
斌,性别:男性,职务:副董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:
董事会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:姓名:
许志
斌,性别:男性,职务:副董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
7 | 2020-07-30 | - |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:
巫升斌
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:
王向禄
,性别:男性,职务:副董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:
彭洁
,性别:
女
性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
张长明
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:
群众
,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:姓名:
洪建都
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:
巫升斌
,性别:男性,职务:副董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:
张长明
,性别:
男
性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
陈瑞坤
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
8 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:男性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:副董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 职务:经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:姓名:巫升斌 [退出] 国籍:中国姓名:王向禄 [退出] 国籍:中国姓名:彭洁 [退出] 性别:女性 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:张长明 [退出] 政治面貌:群众 [退出] 国籍:中国. [退出] |
性别:男性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:副董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:姓名:洪建都 [新增] 国籍:中国姓名:巫升斌 [新增] 国籍:中国姓名:张长明 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:陈瑞坤 [新增] 国籍:中国 [新增] |
9 | 2019-11-11 | - |
企业基本信息:性别:男性,职务:
副
董事
长
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:林家正,性别:男性,职务:
副
董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
2
,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:王向禄,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
1
,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
彭洁
,性别:
女
性,职务:董事
兼总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:林家正,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
1
,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:王向禄,性别:男性,职务:
副
董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
2
,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
陈瑞福
,性别:
男
性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】姓名:彭洁,性别:女性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
10 | 2019-11-11 | - |
企业基本信息:性别:男性,职务:
副
董事
长
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:林家正,性别:男性,职务:
副
董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
2
,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:王向禄,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
1
,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
彭洁
,性别:
女
性,职务:董事
兼总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:林家正,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
1
,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:王向禄,性别:男性,职务:
副
董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
2
,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
陈瑞福
,性别:
男
性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】姓名:彭洁,性别:女性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-15 | 湖公(消)行罚决字〔2019〕0033号 | - | 厦门市消防支队湖里区大队 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门汇联市场建设开发有限公司厦门中埔汇联水果批发市场部分场地使用及物业管理中标公告 | 招标方 | 2021-12-15 | 详情 |
2 | 厦门汇联市场建设开发有限公司厦门中埔汇联水果批发市场部分场地使用及物业管理招标公告 | 招标方 | 2021-12-03 | 详情 |
3 | 厦门汇联市场建设开发有限公司厦门中埔汇联水果批发市场部分场地 | 招标方 | 2021-12-03 | 详情 |
4 | 厦门汇联市场建设开发有限公司厦门中埔汇联水果批发市场部分场地使用及物业管理更正公告 | 招标方 | 2021-12-03 | 详情 |
5 | 厦门汇联市场建设开发有限公司厦门中埔汇联水果批发市场部分场地使用及物业管理招标公告 | 招标方 | 2021-12-03 | 详情 |
6 | 厦门汇联市场建设开发有限公司厦门中埔汇联水果批发市场部分场地使用及物业管理更正公告 | 招标方 | 2021-12-03 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |