北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:江西天海铸造有限公司是——家按照现代企业制度家里起来的民营企业,属江西最大铸造企业之一。中国铸造协会团体会员,ISO9001:2000质量体系认证企业。公司位于亚洲最大铜矿——江西铜业德兴铜矿所在地,是德兴铜矿主要耐磨材料供应商。公司成立于1987年,目前在地面积10000多平方米,固定资产3000多万元,拥有技术人员25人,年生产能力近20000吨。2003年,公司成功收购了中国航空工业总公司下属景德镇航空铸锻公司耐磨材料分厂,并引进该厂“航空牌”耐磨材料生产技术。公司生产的“航天牌”高铬球曾荣获“国家级新产品证书”·“国家科技成果证书”等多项殊荣,是出口免检产品。江西天海铸造有限公司是一家集研发,生产,经营为一体的产业化实体。拥有先进的生产设备和检测设备,具有良好的研发和生产能力,产品畅销国内多个省市和非洲·东南亚等国外市场,深受用户好评。公司将继续以“一流的产品,一流的服务,创天海品牌,让顾客满意”的经营宗旨集雄厚的实力为广大客户服务!江西天海铸造有限公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:张胜 ...更多
公司名称 | 江西天海铸造有限公司 | 法定代表人 | 何农民 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 德兴市亚大铸造有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-金属制品业-铸造及其他金属制品制造-其他未列明金属制品制造 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 德兴市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-12-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91361181161850751M |
注册号 | 361181210001107 | 组织机构代码 | 161850751 |
住址 | 江西省上饶市德兴市江西德兴高新技术产业园区 | ||
经营范围 | 多元合金球.抗磨材料.铸锻件制造、销售;废旧物资回收(除报废汽车和危险废物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
祝
祝天养
|
*** | *** |
2 |
程
程冬香
|
*** | *** |
3 |
江
江西省德兴市泗洲镇祝家居民委员会
|
*** | *** |
4 |
何
何农民
|
*** | *** |
5 |
张
张胜
|
*** | *** |
6 |
何
何春爱
|
*** | *** |
7 |
吴
吴灶顺
|
*** | *** |
8 |
汪
汪发盛
|
*** | *** |
9 |
宋
宋娟平
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祝天才 共有11家公司 | 30.0% | 900.0万人民币 | 2003-06-26 | |
2 | 范剑 共有4家公司 | 10.0% | 500.0万人民币 | 2011-10-21 | |
3 | 乔卓 共有1家公司 | 3.33% | 300.0万人民币 | 2016-06-08 | |
4 | 周国亮 共有2家公司 | 0.04% | 12.1万人民币 | 2006-12-06 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:宋娟平,出资额:12.7971万,占1.2797%,出资方式:货币,出资时间:***
投资人:何春爱,出资额:47.3131万,占4.7313%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:何农民,出资额:125.8704万,占12.587%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:吴灶顺,出资额:44.9959万,占4.4996%,出资方式:货币,出资时间:2014-08-29 投资人:程冬香,出资额:200.2945万,占20.0295%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-01 投资人:祝天养,出资额:264.2312万,占26.4231%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:汪发盛,出资额:18.5331万,占1.8533%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:祝家村委会,出资额:165.536万,占16.5536%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:张胜,出资额:19.7598万,占1.976%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:张登华,出资额:100.6689万,占10.0669%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] |
投资人:宋娟平,出资额:12.7971万,占1.2797%,出资方式:货币,出资时间:***
投资人:何春爱,出资额:47.3131万,占4.7313%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:汪发盛,出资额:18.5331万,占1.8533%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:何农民,出资额:125.8704万,占12.587%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:吴灶顺,出资额:44.9959万,占4.4996%,出资方式:货币,出资时间:2014-08-29 投资人:程冬香,出资额:200.2945万,占20.0295%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-01 投资人:祝天养,出资额:264.2312万,占26.4231%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:张胜,出资额:120.4287万,占12.0429%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:江西省德兴市泗洲镇祝家居民委员会,出资额:165.536万,占16.5536%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] |
2 | 2024-08-01 | 驻在地址变更 |
江西
德兴经济开发区
|
江西
省上饶市德兴市江西德兴高新技术产业园区
|
3 | 2024-06-27 | 投资人(股权)变更 |
投资人:何农民,出资额:125.8704万人民币元,占12.587%,出资方式:货币,出资时间:***
[退出]
投资人:张登华,出资额:100.6689万人民币元,占10.0669%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:宋娟平,出资额:12.7971万人民币元,占1.2797%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:祝天才,出资额:264.2312万人民币元,占26.4231%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:张胜,出资额:19.7598万人民币元,占1.976%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:吴灶顺,出资额:44.9959万人民币元,占4.4996%,出资方式:货币,出资时间:2014-08-29 [退出] 投资人:汪发盛,出资额:18.5331万人民币元,占1.8533%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:祝家村委会,出资额:165.536万人民币元,占16.5536%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:何春爱,出资额:47.3131万人民币元,占4.7313%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] 投资人:程冬香,出资额:200.2945万人民币元,占20.0295%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-01 [退出] |
投资人:祝家村委会,出资额:165.536万,占16.5536%,出资方式:货币,出资时间:***
[新增]
投资人:祝天养,出资额:264.2312万,占26.4231%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:汪发盛,出资额:18.5331万,占1.8533%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:程冬香,出资额:200.2945万,占20.0295%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-01 [新增] 投资人:张登华,出资额:100.6689万,占10.0669%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:张胜,出资额:19.7598万,占1.976%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:宋娟平,出资额:12.7971万,占1.2797%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:何春爱,出资额:47.3131万,占4.7313%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:何农民,出资额:125.8704万,占12.587%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] 投资人:吴灶顺,出资额:44.9959万,占4.4996%,出资方式:货币,出资时间:2014-08-29 [新增] |
4 | 2024-05-14 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝世华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝世华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝天才,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝世华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** |
5 | 2024-03-06 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝天才,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝志平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝天才,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝世华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
6 | 2021-06-17 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝天才,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝世华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝天才,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝志平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
7 | 2018-09-12 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝天才,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝有旺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:祝有旺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:程冬香,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:何农民,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋娟平,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:汪发盛,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴灶顺,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张登华,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝天才,性别:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:祝世华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
8 | 2016-03-17 | 其他变更 |
91361181161850751M[新增]
|
|
9 | 2016-03-17 | 其他变更 |
91361181161850751M[新增]
|
|
10 | 2015-06-09 | 董事备案 |
职务:董事
姓名:程冬香 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事长 姓名:何农民 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:监事 姓名:宋娟平 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:监事 姓名:汪发盛 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:监事 姓名:吴灶顺 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 姓名:张登华 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 姓名:祝天才 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 姓名:祝寿发 [退出] |
职务:董事
姓名:程冬香 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事长 姓名:何农民 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:监事 姓名:宋娟平 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:监事 姓名:汪发盛 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:监事 姓名:吴灶顺 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 姓名:张登华 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 姓名:祝天才 性别: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 姓名:祝有旺 [新增] 性别:男 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-23 | 编号:2022206 | - | 德兴市卫生健康委员会 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-28 | - | - | 正常 | 德兴市市场和质量监督管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-09-11 | 天泓TIANHONG | 602A37669901D91C | 06类-金属材料 | |
2 | 2000-09-11 | 天泓TIANHONG | 7365266C56C73B7F | 06类-金属材料 | |
3 | 2000-09-11 | 天泓 | 1665532 | 06类-金属材料 | |
4 | 2000-09-11 | 天泓 | 1665619 | 06类-金属材料 | |
5 | 1991-04-28 | 铜城 | 590434 | 07类-机械设备 | |
6 | 2003-12-01 | 航天HT | 42EE7362B0FBD099 | 06类-金属材料 | |
7 | 2003-12-01 | 航天;HT | 3823792 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |