北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司简介: 江西省军工物业管理有限公司隶属于江西省国防科技工业办公室,为江西省军工资产经营有限公司旗下全资子公司,负责省属国防科工办系统内部的资产管理及物业服务,注册资金200万元,国家物业管理叁级资质企业、南昌物业管理协会会员单位。 军工物业于2010年11月正式成立,致力于将先进的物业服务经验引入到国有资产的管理之中。军工物业管理有限公司始终以优秀的军工精神和厚重的军工底蕴作为企业良性可持续发展的第一资源。并一直追随物业行业的发展方向,努力保持在竞争区域内的领先优势。通叁年多时间的研究和探索,总结和发展了一整套适用于国有资产物业管理的模式和方法。通过长时间的渲染和打造,以军工精神为行动指导的思维已经根深蒂固的植入到每一名军工物业员工的心灵深处,并以此作为媒介和载体将企业的经营发展理念推广到所管理服务的每一项目之中。 公司自创建以来,依托强大的军工背景,雄厚的资金实力,可靠稳定的员工队伍,本着“以规范促专业、以专业促发展”的经营理念,实行企业化经营、专业化管理、标准化作业、社会化服务的运行机制,公司正在以“团结、务实、开拓、创新”的企业精神和“追求完善、务实高效、全程跟踪、亲情服务”的质量方针,本着“业主至上,服务第一”的服务宗旨,不断完善现代企业管理机制,进一步树立良好的企业社会形象,争创一流的物业管理公司。 ...更多
公司名称 | 江西省军工控股集团有限公司 | 法定代表人 | 项文 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 江西省军工资产经营有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 江西省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-04-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360000787275568N |
注册号 | 360000110005468 | 组织机构代码 | 787275568 |
住址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699号(国防科技大厦) | ||
经营范围 | 资产经营,股权投资,债权投资,房地产开发、租赁,物业管理,物资贸易,投资咨询服务,金属材料销售,机械设备销售及服务,咨询服务,电子应用产品销售,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 代其国 共有1家公司 | 100.0% | 53500.0万人民币 | 2005-01-31 | |
2 | 董家辉 共有4家公司 | 100.0% | 39545.7万人民币 | 2014-12-29 | |
3 | 杨超 共有1家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2008-10-29 | |
4 | 胡位堂 共有3家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2009-12-08 | |
5 | 易少平 共有1家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2010-07-09 | |
6 | 卢锦波 共有2家公司 | 64.85% | 972.75万人民币 | 1993-05-21 | |
7 | 熊旭晴 共有2家公司 | 57.54% | 9540.0万人民币 | 2006-12-08 | |
8 | 聂玖华 共有7家公司 | 46.0% | 690.0万人民币 | 2006-05-29 | |
9 | 毛勇 共有6家公司 | 45.0% | 4500.0万人民币 | 2007-12-29 | |
10 | 李坤 共有2家公司 | 43.27% | 1225.5144万人民币 | 2002-07-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨超
他有 1家公司 |
2008-10-29 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-15 | 其他变更 |
姓名:赖崇平,职务:董事
姓名:吴冷茜,职务:监事 姓名:辛仲平,职务:经理 姓名:张雅庭,职务:董事 姓名:陈和全,职务:董事 姓名:陈东,职务:监事 姓名:杨爱林,职务:董事 姓名:辛仲平,职务:董事 姓名:王叶胜,职务:监事会主席 姓名:许冰,职务:董事 姓名:饶立新,职务:董事 姓名:万懿,职务:董事 姓名:唐先卿,职务:董事长 [退出] |
姓名:杨爱林,职务:董事
姓名:许冰,职务:董事 姓名:吴冷茜,职务:监事 姓名:王叶胜,职务:监事会主席 姓名:辛仲平,职务:经理 姓名:陈东,职务:监事 姓名:赖崇平,职务:董事 姓名:陈和全,职务:董事 姓名:辛仲平,职务:董事 姓名:饶立新,职务:董事 姓名:万懿,职务:董事 姓名:张雅庭,职务:董事 姓名:项文,职务:董事长 [新增] |
2 | 2022-09-15 | 法定代表人变更 |
唐先卿
[退出]
|
项文
[新增]
|
3 | 2022-05-05 | 其他变更 |
姓名:许冰,职务:董事
姓名:辛仲平,职务:经理 姓名:杨爱林,职务:董事 姓名:饶立新,职务:董事 姓名:唐先卿,职务:董事长 姓名:王叶胜,职务:监事会主席 姓名:赖崇平,职务:董事 姓名:辛仲平,职务:董事 姓名:陈东,职务:监事 姓名:陈和全,职务:董事 姓名:喻强,职务:监事 [退出] |
姓名:赖崇平,职务:董事
姓名:辛仲平,职务:经理 姓名:陈和全,职务:董事 姓名:陈东,职务:监事 姓名:杨爱林,职务:董事 姓名:唐先卿,职务:董事长 姓名:辛仲平,职务:董事 姓名:王叶胜,职务:监事会主席 姓名:许冰,职务:董事 姓名:饶立新,职务:董事 姓名:吴冷茜,职务:监事 [新增] 姓名:张雅庭,职务:董事 [新增] 姓名:万懿,职务:董事 [新增] |
4 | 2022-05-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西大成国有资产经营管理有限责任公司,出资额:100000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2025-12-31
[退出]
|
投资人:江西大成国有资产经营管理集团有限公司,出资额:100000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2025-12-31
[新增]
|
5 | 2021-09-26 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:赖崇平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:喻强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨爱林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:饶立新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:许冰,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭曦宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:朱尚德,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:罗文霞,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:赖崇平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:饶立新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:许冰,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨爱林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:喻强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈东,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:陈和全,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事会主席,姓名:王叶胜,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
6 | 2021-07-08 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:罗文霞,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:喻强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:朱尚德,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:喻强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:许冰,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭曦宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖崇平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:饶立新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:金卫平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:金卫平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:赖崇平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:罗文霞,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭曦宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:饶立新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:许冰,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:喻强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:朱尚德,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨爱林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
7 | 2021-01-12 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:金卫平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:金卫平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖崇平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖崇平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:罗文霞,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:喻强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:朱尚德,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:邓志斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:易少平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:肖志华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:易少平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:金卫平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:赖崇平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:罗文霞,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:唐先卿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:辛仲平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:喻强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:朱尚德,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭曦宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:饶立新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:许冰,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
8 | 2020-05-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西大成国有资产经营管理有限责任公司,出资额:3000万人民币,占100%,出资方式:,出资时间:2006-04-28
[退出]
|
投资人:江西大成国有资产经营管理有限责任公司,出资额:100000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2025-12-31
[新增]
|
9 | 2020-05-14 | 其他变更 |
姓名:易少平,职务:董事
姓名:邓志斌,职务:董事 姓名:罗文霞,职务:监事 姓名:朱尚德,职务:监事 姓名:喻强,职务:监事 姓名:肖志华,职务:董事 姓名:辛仲平,职务:董事 姓名:辛仲平,职务:经理 姓名:金卫平,职务:董事长 [退出] |
姓名:易少平,职务:董事
姓名:邓志斌,职务:董事 姓名:肖志华,职务:董事 姓名:辛仲平,职务:董事 姓名:罗文霞,职务:监事 姓名:朱尚德,职务:监事 姓名:喻强,职务:监事 姓名:辛仲平,职务:经理 姓名:金卫平,职务:董事 [新增] 姓名:唐先卿,职务:董事长 [新增] 姓名:赖崇平,职务:董事 [新增] |
10 | 2020-05-14 | 注册资本(金)变更 |
3000万元
|
100000万元
(+3233.33%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西国科军工集团股份有限公司增资项目 | 竞标方 | 2021-10-20 | 详情 |
2 | 江西省产权交易所江西东方神剑文化产业有限公司20%股权转让 | 中标方 | 2020-04-04 | 详情 |
3 | 江西省军工控股集团办公楼办公家具采购电子标 | 招标方 | 2020-04-03 | 详情 |
4 | 江西省产权交易所江西东方神剑文化产业有限公司21%股权转让 | 中标方 | 2020-04-02 | 详情 |
5 | 江西东方神剑文化产业有限公司21%股权转让 | 中标方 | 2020-03-04 | 详情 |
6 | 江西东方神剑文化产业有限公司20%股权转让 | 中标方 | 2020-03-04 | 详情 |
7 | 江西省产权交易所江西东方神剑文化产业有限公司20%股权转让 | 中标方 | 2020-03-03 | 详情 |
8 | 江西省产权交易所江西东方神剑文化产业有限公司21%股权转让 | 中标方 | 2020-03-03 | 详情 |
9 | 江西省产权交易所江西东方神剑文化产业有限公司21%股权转让 | 中标方 | 2020-02-25 | 详情 |
10 | 江西省产权交易所江西东方神剑文化产业有限公司20%股权转让 | 中标方 | 2020-02-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |