北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:江西稀有金属钨业控股集团有限公司(简称江钨控股集团),是江西省属国有大型工业企业和重点支持发展的骨干企业,具有百年历史。是中国最大的以钨为特色,集稀有稀土金属勘查、开采、冶炼、加工、贸易、装备制造于一体的矿业集团。 江钨控股集团拥有全资和控股企业47户,重要参股企业7户,分布于江西、青海、云南、河北、湖南、福建、海南、广西、香港等九省(区)。集团公司2011年底总资产136.16亿元,当年营业收入136.60亿元,进出口总额5.94亿美元。 近年来,江钨控股集团大力发展战略性新兴产业,改造提升传统产业,着力打造企业的资源优势和核心竞争力,形成了相互支撑发展的四大有色金属产业板块和非矿产业板块。 钨(钼锡铋银)产业板块,采选能力243万吨/年,综合冶炼加工能力超4万吨/年,硬质合金、硬面材料各1000吨/年,2000万片硬质合金数控涂层刀片/年,形成了从钨精矿到硬质合金完整的钨产业链和内部市场体系。 稀土产业板块,分离冶炼能力6000吨/年,合金2000吨/年,5000吨混合动力型稀土储氢合金粉/年,初步形成稀土勘探开采、分离冶炼和深加工产业链,是国内稀土特别是中重稀土的重要生产基地。 镍钴产业板块,拥有国内首创、世界领先的镍精炼工艺技术和国内最大的钴冶炼加工企业。 再生金属板块,已形成年产15万吨再生铜材生产能力和年产2万吨高速铁路铜材生产能力。 非矿产业,包括冶金矿山机械制造加工、建筑、房地产、酒店等。 向价值链高端延伸,一批重点骨干项目在建,高新矿业和战略性新兴产业呈现集聚发展态势。 展望未来,江钨控股集团将进一步顺应中国和世界经济社会发展大势,策应江西鄱阳湖生态经济区建设的战略部署,大力推进战略合作和国际化经营,加速产业转型升级,“十二五”末,年销售收入达到500亿元,进出口总额10亿美元,奠定千亿稀有金属产业基础和百亿利税基础,成为在中国和世界有重要影响的大型稀有金属跨国企业集团。 ...更多
公司名称 | 江西钨业控股集团有限公司 | 法定代表人 | 林榕 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 770790.43万人民币 | ||
登记机关 | 江西省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-12-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913600006834749687 |
注册号 | 360000110009107 | 组织机构代码 | 683474968 |
住址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号 | ||
经营范围 | 有色金属产品的生产、销售及其技术服务;国有资产投资及经营管理;产业投资;风险投资;进出口贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 副总经理 | |
3 | 董事长 | |
4 | 监事会主席 | |
5 | 副总经理 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱亚模 共有1家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2024-02-06 | |
2 | 张育桂 共有1家公司 | 100.0% | 13455.0万人民币 | 2002-11-25 | |
3 | 谢春生 共有1家公司 | 100.0% | 10825.0万人民币 | 2004-12-24 | |
4 | 廖新庚 共有2家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2012-10-23 | |
5 | 罗建新 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2012-10-26 | |
6 | 管建红 共有5家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2005-02-06 | |
7 | 张激 共有5家公司 | 100.0% | 1900.0万人民币 | 2013-09-29 | |
8 | 罗建新 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2011-02-23 | |
9 | 严仁德 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1989-04-06 | |
10 | 郭建青 共有3家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2009-05-27 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张育桂
他有 1家公司 |
2002-11-25 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-10 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:苏海涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:苏海涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:林榕,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李锋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:林榕,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:袁林平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李锋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李锋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:林榕,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:苏海涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:袁林平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:潘长福,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
2 | 2022-08-26 | 其他变更 |
姓名:鄢阳华,职务:董事
姓名:苏海涛,职务:董事 姓名:胡显勇,职务:董事 姓名:李小斌,职务:董事 姓名:陈更新,职务:董事 姓名:姜烈辉,职务:副董事长 姓名:陈小冬,职务:监事 姓名:胡小武,职务:董事 姓名:杨贤兵,职务:监事 姓名:赖经纬,职务:董事 姓名:匡兵,职务:副经理 姓名:黄永生,职务:监事 姓名:袁林平,职务:监事会主席 姓名:姜烈辉,职务:经理 姓名:鄢阳华,职务:副经理 姓名:郭永忠,职务:副经理 姓名:李天晓,职务:副经理 姓名:周少兵,职务:董事长 [退出] 姓名:黄振华,职务:监事 [退出] |
姓名:鄢阳华,职务:董事
姓名:苏海涛,职务:董事 姓名:胡小武,职务:董事 姓名:袁林平,职务:监事会主席 姓名:赖经纬,职务:董事 姓名:匡兵,职务:副经理 姓名:姜烈辉,职务:经理 姓名:陈更新,职务:董事 姓名:鄢阳华,职务:副经理 姓名:郭永忠,职务:副经理 姓名:李天晓,职务:副经理 姓名:陈小冬,职务:监事 姓名:李小斌,职务:董事 姓名:胡显勇,职务:董事 姓名:杨贤兵,职务:监事 姓名:黄永生,职务:监事 姓名:姜烈辉,职务:副董事长 姓名:李锋,职务:监事 [新增] 姓名:林榕,职务:董事长 [新增] |
3 | 2022-08-26 | 法定代表人变更 |
周少兵
[退出]
|
林榕
[新增]
|
4 | 2022-07-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司,出资额:170000万,占30.5263%,出资方式:货币,出资时间:2021-06-16
[退出]
投资人:江西省国有资产监督管理委员会,出资额:348207.462万,占62.5263%,出资方式:货币,土地使用权,股权,其他,出资时间:2020-07-13 [退出] 投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:38689.718万,占6.9474%,出资方式:货币,土地使用权,股权,其他,出资时间:2020-07-13 [退出] |
投资人:江西省国有资本运营控股集团有限公司,出资额:170000万,占22.0553%,出资方式:货币,出资时间:2021-06-16
[新增]
投资人:江西省国有资产监督管理委员会,出资额:362100.712万,占46.9778%,出资方式:货币,实物,土地使用权,股权,其他,出资时间:2022-06-21 [新增] 投资人:江西大成国有资产经营管理集团有限公司,出资额:200000万,占25.9474%,出资方式:货币,出资时间:2022-06-21 [新增] 投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:38689.718万,占5.0195%,出资方式:货币,土地使用权,股权,其他,出资时间:2020-07-13 [新增] |
5 | 2022-07-08 | 注册资本(金)变更 |
556897.18万元
|
770790.43万元
(+38.41%)
|
6 | 2022-07-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司,出资额:170000万,占30.5263%,出资方式:货币,出资时间:2021-06-16
[退出]
投资人:江西省国有资产监督管理委员会,出资额:348207.462万,占62.5263%,出资方式:货币,土地使用权,股权,其他,出资时间:2020-07-13 [退出] 投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:38689.718万,占6.9474%,出资方式:货币,土地使用权,股权,其他,出资时间:2020-07-13 [退出] |
投资人:江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司,出资额:170000万,占22.0553%,出资方式:货币,出资时间:2021-06-16
[新增]
投资人:江西省国有资产监督管理委员会,出资额:362100.712万,占46.9778%,出资方式:货币,实物,土地使用权,股权,其他,出资时间:2022-06-21 [新增] 投资人:江西大成国有资产经营管理集团有限公司,出资额:200000万,占25.9474%,出资方式:货币,出资时间:2022-06-21 [新增] 投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:38689.718万,占5.0195%,出资方式:货币,土地使用权,股权,其他,出资时间:2020-07-13 [新增] |
7 | 2022-01-13 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:袁林平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** |
职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:袁林平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:苏海涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
8 | 2021-11-17 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:袁林平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:钟晓云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:副经理,姓名:胡宏生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:副经理,姓名:胡宏生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:袁林平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:经理,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
9 | 2021-08-26 | 董事备案 |
职务:副经理,姓名:胡宏生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:钟晓云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:龚建平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:胡宏生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:钟晓云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:袁林平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
10 | 2021-07-29 | 董事备案 |
职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:龚建平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:钟晓云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:胡宏生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:龚建平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:郭伦海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:副经理,姓名:刘新民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:钟晓云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:副经理,姓名:廖新庚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:王宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:顾有红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:柯新海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:钟仁宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:监事,姓名:陈小冬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事会主席,姓名:龚建平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:胡宏生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄永生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:黄振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:杨贤兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:钟晓云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:周少兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陈更新,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:副经理,姓名:郭永忠,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:胡显勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:胡小武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:姜烈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:副经理,姓名:匡兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:赖经纬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:副经理,姓名:李天晓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:李小斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:鄢阳华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-19 | ﹝洪﹞文罚字﹝2021﹞第10号 | 2021年02月04日11时01分至11时30分(以北京授时中心为准),南昌市文化广电新闻出版旅游局执法人员胥辉(赣ZFA0149029)、王龙(赣ZFA0149050)在江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道2109号南昌市文化市场综合执法支队15A09室使用办公电脑对江西钨业控股集团有限公司开办的江西有色金属信息网(域名为xys.org.cn)进行远程勘验,并对相关页面截屏。江西钨业控股集团有限公司开办的江西有色金属信息网(域名为jxys.org.cn)在该网站底部发现存在“友情链接”模块,其中包括“中国铜加工网”等多个链接。点击“友情链接”中的“中国铜加工网”,页面跳转至http://www.51copper.com网站该网站涉嫌含有渲染色情(淫秽)视听节目(以下简称淫秽视频)的网站。在该网站的首页发现多部淫秽视频,其中名为“长腿无毛嫩妹和男友做爱颜射自拍”的视频,显示更新时间为2020年09月11日,在片名下方显示有“在线播放”按钮,执法人员点击“在线播放”后可正常在线播放淫秽视频等有害内容其内容表现为性行为,直接暴露人体性器官。执法人员使用工业和信息化部服务平台对jxys.org.cn进行ICP备案信息查询,主办单位及网站名称为江西钨业控股集团有限公司,网站名称是江西有色金属信息网备案证号为赣ICP备14006739号-3。执法人员使用工业和信息化部服务平台对域名51copper.com进行ICP备案信息查询,发现暂无数据。执法人员通过国家企业信用信息公示系统查询江西钨业控股集团有限公司,统一社会信用代码是913600006834749687,法定代表人是周少兵,类型是有限责任公司(国有控股),成立日期是2008年12月31日,住所是江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号,经营范围是有色金属产品的生产及销售;国有资产投资及经营管理;产业投资;风险投资;进出口贸易经营,该单位不是互联网视听节目服务单位。执法人员使用ip128cn对jxys.org.cn网站进行IP查询,服务器IP解析地址为117.41.168.3,南昌电信。执法人员进入阿里云官网查询jxys.org.cn域名,该域名有效期为2014年09月22日至2021年09月22日。江西钨业控股集团有限公司开办的江西有色金属信息网(域名为jxys.org.cn)的网站涉嫌链接非法的视听节目网站内容及传播含有渲染色情内容的行为违反了《互联网视听节目服务管理规定》第十六条第一款第七项及第十七条第二款的规定。 | 警告,并处罚款人民币20000元整。 | 南昌市文化广电新闻出版旅游局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 乌当区教育局装饰工程设计、施工总承包中标候选人公示 | 竞标方 | 2023-01-12 | 详情 |
2 | 乌当市场监督管理局装饰工程(设计-施工)招标(EPC))中标候选人公示 | 竞标方 | 2023-01-09 | 详情 |
3 | [临空经济区][线下]江西省机电设备招标有限公司关于采购港兴路一级消防救援站装备、办公、生活用品项目(家具)(项目编号:JXTC2022051097-02)竞争性谈判结果公示 | 竞标方 | 2022-09-06 | 详情 |
4 | 江西省机电设备招标有限公司关于采购港兴路一级消防救援站装备、办公、生活用品项目(家具)(项目编号:JXTC2022051097-02)竞争性谈判结果公示 | 竞标方 | 2022-09-06 | 详情 |
5 | [线下]江西省机电设备招标有限公司关于采购港兴路一级消防救援站装备、办公、生活用品项目(家具)(项目编号:JXTC2022051097-02)竞争性谈判结果公示 | 竞标方 | 2022-09-06 | 详情 |
6 | 赣州市章贡区白云村五龙岗32号两套住宅房产及大余县南安镇胜利路中段一套住宅房产转让 | 招标方 | 2021-10-14 | 详情 |
7 | 江西建设职业技术学院图文楼标识采购项目(采购编号JXDY2021-F0294)竞争性谈判成交结果公告 | 竞标方 | 2021-10-13 | 详情 |
8 | 赣州市章贡区白云村五龙岗32号两套住宅房产及大余县南安镇胜利路中段一套住宅房产转让 | 招标方 | 2021-07-07 | 详情 |
9 | 赣州市白云村五龙岗32号五处房产及南康区东山街道办南水新区塔坳安置点南侧六处房产包含六个储物间转让 | 招标方 | 2021-07-07 | 详情 |
10 | 江西钨业控股集团有限公司综合业务管理协同平台中标候选人公示 | 招标方 | 2020-05-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73687579 | 43类-餐饮住宿 | |
2 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73698041 | 16类-办公用品 | |
3 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73690028 | 12类-运输工具 | |
4 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73693594 | 06类-金属材料 | |
5 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73712381 | 19类-建筑材料 | |
6 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73692004 | 37类-建筑修理 | |
7 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73691992 | 36类-金融物管 | |
8 | 2023-08-25 | 江钨控股集团 | 73688295 | 25类-服装鞋帽 | |
9 | 2021-12-22 | 江钨 | 61596303 | 01类-化学原料 | |
10 | 2021-12-22 | 江钨 | 61621039 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-22 | 江西有色金属信息网 | www.jxys.org.cn | 赣ICP备14006739号 |
2 | 2017-08-22 | 江西钨业控股集团有限公司 | www.jxtc.com.cn | 赣ICP备14006739号 |
3 | 2017-08-22 | 江西有色金属信息网 | www.jxys.gov.cn | 赣ICP备14006739号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |