北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:13330095*** 更多
官网: -
邮箱:17779181299@163.com 更多
地址:江西省南昌市红谷滩区庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园公共配套中心11#办公楼写字楼411室(第4层) 附近企业 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西洪能实业有限公司 | 法定代表人 | 汪国周 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-货摊、无店铺及其他零售业-其他未列明零售业 |
注册资本 | 6600.0万人民币 | ||
登记机关 | 南昌市红谷滩区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-01-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360125091067744Y |
注册号 | 360125210028319 | 组织机构代码 | 091067744 |
住址 | 江西省南昌市红谷滩区庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园公共配套中心11#办公楼写字楼411室(第4层) | ||
经营范围 | 剧毒品(液氯、甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)腐蚀品(硝酸类易制爆)易燃液体、毒害品、氧化剂、易燃气(固)体(共七类)批发(贸易无仓储)(许可证有效期至2017年01月25日);煤炭、润滑油、润滑脂、建筑材料、日用百货的批发、零售(以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营)*** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事,总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈新 共有7家公司 | 99.0% | 6534.0万人民币 | 2014-04-18 | |
2 | 熊云海 共有3家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2014-04-15 | |
3 | 熊剑玲 共有1家公司 | 90.0% | 1440.0万人民币 | 2014-02-19 | |
4 | 汪华周 共有2家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2013-11-06 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-28 | 其他变更 |
91360125091067744Y[新增]
|
|
2 | 2015-04-21 | 法定代表人变更 |
证件号码:******
姓名:严成香 [退出] |
证件号码:******
姓名:汪国周 [新增] |
3 | 2015-04-21 | 投资人(股权)变更 |
徐彦龙,出资5940万人民币,占90.0%,实缴出资0万
[退出]
严成香,出资660万人民币,占10.0%,实缴出资0万 [退出] |
汪华周,出资3960万人民币,占60.0%,实缴出资156万
[新增]
汪国周,出资2640万,占40.0%,实缴出资104万 [新增] |
4 | 2015-04-21 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,徐彦龙,***
[退出]
执行董事兼总经理,严成香,*** [退出] |
执行董事兼总经理,汪国周,***
[新增]
监事,汪华周,*** [新增] |
5 | 2015-04-01 | 法定代表人变更 |
证件号码:******
姓名:熊剑玲 [退出] |
证件号码:******
姓名:严成香 [新增] |
6 | 2015-04-01 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,汪国周,***
[退出]
执行董事兼总经理,熊剑玲,*** [退出] |
监事,徐彦龙,***
[新增]
执行董事兼总经理,严成香,*** [新增] |
7 | 2015-04-01 | 投资人(股权)变更 |
汪国周,出资2640万人民币,占40.0%,实缴出资249.6万
[退出]
熊剑玲,出资3960万人民币,占60.0%,实缴出资10.4万 [退出] |
徐彦龙,出资5940万人民币,占90.0%,实缴出资0万
[新增]
严成香,出资660万,占10.0%,实缴出资0万 [新增] |
8 | 2014-11-21 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
9 | 2014-08-26 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,熊剑玲,***
监事,万兰香,*** [退出] |
执行董事兼总经理,熊剑玲,***
监事,汪国周,*** [新增] |
10 | 2014-08-26 | 投资人(股权)变更 |
万兰香,出资6336万人民币,占96.0%,实缴出资249.6万
[退出]
熊剑玲,出资264万人民币,占4.0%,实缴出资10.4万 [退出] |
汪国周,出资2640万人民币,占40.0%,实缴出资249.6万
[新增]
熊剑玲,出资3960万人民币,占60.0%,实缴出资10.4万 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |