北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:江西省锐天投资发展有限公司是一家以自有资金投资综合性投资发展有限公司。下设三家子公司,现子公司主营医药产品的销售、医疗器械的生产及销售。产品范围涉及医院各科室使用的耗材、器械、医院用具、小型设备及零配件等常规医疗产品,个人保健类产品。 ...更多
公司名称 | 江西省锐天投资发展有限公司 | 法定代表人 | 余红 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 8000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南昌市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-07-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360100556047859X |
注册号 | 360100210182660 | 组织机构代码 | 556047859 |
住址 | 江西省南昌市红谷滩区会展路(唐宁街)B座11层1115号-1122号 | ||
经营范围 | 自有房屋租赁;实业投资;国内贸易(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
余
余红
|
*** | *** |
2 |
夏
夏莉荣
|
*** | *** |
3 |
黄
黄冬林
|
*** | *** |
4 |
李
李美俊
|
*** | *** |
5 |
胡
胡小龙
|
*** | *** |
6 |
黄
黄勇军
|
*** | *** |
7 |
傅
傅涛
|
*** | *** |
8 |
邵
邵卫平
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 总经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄亮 共有1家公司 | 100.0% | 2165.0万人民币 | 2013-02-04 | |
2 | 余红 共有8家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2021-11-02 | |
3 | 李美俊 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-11-03 | |
4 | 田保忠 共有3家公司 | 95.0% | 1900.0万人民币 | 2017-04-06 | |
5 | 田保忠 共有3家公司 | 95.0% | 1900.0万人民币 | 2017-07-14 | |
6 | 王云连 共有1家公司 | 90.0% | 90.0万人民币 | 2021-03-22 | |
7 | 毕磊 共有1家公司 | 90.0% | 90.0万人民币 | 2019-08-23 | |
8 | 周芳芳 共有4家公司 | 70.0% | 2100.0万人民币 | 2020-04-20 | |
9 | 王艳红 共有5家公司 | 60.0% | 120.0万人民币 | 2020-10-29 | |
10 | 黄冬林 共有6家公司 | 58.9% | 589.0万人民币 | 2018-01-04 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邵卫平,出资额:80万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16
投资人:王秋连,出资额:2520万,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] 投资人:傅涛,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] 投资人:余红,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] 投资人:李美俊,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] 投资人:黄勇军,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] 投资人:黄水生,出资额:1960万,占24.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] 投资人:胡小龙,出资额:160万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] 投资人:夏莉荣,出资额:2320万,占29%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [退出] |
投资人:邵卫平,出资额:80万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16
投资人:夏莉荣,出资额:1600万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2021-09-30 [新增] 投资人:傅涛,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2021-09-30 [新增] 投资人:黄勇军,出资额:880万,占11%,出资方式:货币,出资时间:2021-09-30 [新增] 投资人:李美俊,出资额:880万,占11%,出资方式:货币,出资时间:2021-09-30 [新增] 投资人:胡小龙,出资额:880万,占11%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:黄冬林,出资额:1600万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2021-09-30 [新增] 投资人:余红,出资额:1840万,占23%,出资方式:货币,出资时间:2021-09-30 [新增] |
2 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
王秋连
[退出]
|
余红
[新增]
|
3 | 2020-04-20 | 注册资本(金)变更 |
5000万元
|
8000万元
(+60.0%)
|
4 | 2020-04-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:傅涛,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30
[退出]
投资人:余红,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [退出] 投资人:王秋连,出资额:1575万人民币,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [退出] 投资人:李美俊,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [退出] 投资人:黄勇军,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [退出] 投资人:黄水生,出资额:1225万人民币,占24.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [退出] 投资人:邵卫平,出资额:50万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] 投资人:胡小龙,出资额:100万人民币,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [退出] 投资人:夏莉荣,出资额:1450万人民币,占29%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [退出] |
投资人:王秋连,出资额:2520万,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16
[新增]
投资人:傅涛,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:余红,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:李美俊,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:黄勇军,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:黄水生,出资额:1960万,占24.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:邵卫平,出资额:80万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:胡小龙,出资额:160万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:夏莉荣,出资额:2320万,占29%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] |
5 | 2020-04-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:傅涛,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30
[退出]
投资人 [退出] |
投资人:王秋连,出资额:2520万,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16
[新增]
投资人:傅涛,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:余红,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:李美俊,出资额:240万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-04-16 [新增] 投资人:黄勇军,出资额:240万,占 [新增] |
6 | 2020-04-20 | 其他变更 |
姓名:傅涛,职务:监事
姓名:李美俊,职务:经理 姓名:王秋连,职务:执行董事 [退出] |
姓名:李美俊,职务:经理
姓名:傅涛,职务:监事 姓名:余红,职务:执行董事 [新增] |
7 | 2020-04-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄水生
[退出]
出资额:1225万人民币 [退出] 占24.5% [退出] 出资方式:货币 [退出] 出资时间:2030-06-3 [退出] |
投资人:傅涛,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30
[新增]
投资人:余红,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:王秋连,出资额:1575万人民币,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:李美俊,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:黄勇 [新增] |
8 | 2020-04-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄水生,出资额:1225万人民币,占24.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30
投资人:胡小龙,出资额:100万人民币,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:傅涛,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:余红,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:李美俊,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:王秋连,出资额:1575万人民币,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:黄勇军,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:夏莉荣,出资额:1450万人民币,占29%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:林若兰,出资额:50万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] |
投资人:傅涛,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30
投资人:余红,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:王秋连,出资额:1575万人民币,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:李美俊,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:黄勇军,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:黄水生,出资额:1225万人民币,占24.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:胡小龙,出资额:100万人民币,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:夏莉荣,出资额:1450万人民币,占29%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 投资人:邵卫平,出资额:50万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [新增] |
9 | 2018-05-11 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
10 | 2017-12-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:夏莉荣,出资额:290万人民币,占29%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29
[退出]
投资人:黄水生,出资额:202万人民币,占20.2%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] 投资人:林若兰,出资额:50万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] 投资人:胡小龙,出资额:38万人民币,占3.8%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] 投资人:余红,出资额:30万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] 投资人:王秋连,出资额:310万人民币,占31%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] 投资人:傅涛,出资额:40万人民币,占4%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] 投资人:李美俊,出资额:40万人民币,占4%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [退出] |
投资人:黄勇军,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30
[新增]
投资人:夏莉荣,出资额:1450万人民币,占29%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:黄水生,出资额:1225万人民币,占24.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:林若兰,出资额:50万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2010-06-29 [新增] 投资人:胡小龙,出资额:100万人民币,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:王秋连,出资额:1575万人民币,占31.5%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:傅涛,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:余红,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] 投资人:李美俊,出资额:150万人民币,占3%,出资方式:货币,出资时间:2030-06-30 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥2K-6K
来自 6 条样本
说明:工资水平在¥2K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |