北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:0793-8268*** 更多
官网: http://www.jxnxs.com/srnsyh/486356/index.html 更多
邮箱:srncsyyh@163.com 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上饶农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 廖云飞 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上饶市信州区农村信用合作社联合社,上饶市信州区农村信用合作联社,上饶市信用合作联合社 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务 |
注册资本 | 79439.2576万人民币 | ||
登记机关 | 上饶市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-09-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91361100705743904N |
注册号 | 361100010001345 | 组织机构代码 | 705743904 |
住址 | 江西省上饶市信州区带湖路23号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。* |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
项
项春华
|
*** | *** |
3 |
施
施晓敏
|
*** | *** |
4 |
庄
庄莉华
|
*** | *** |
5 |
林
林静
|
*** | *** |
6 |
吴
吴燕萍
|
*** | *** |
7 |
高
高勇
|
*** | *** |
8 |
刘
刘志能
|
*** | *** |
9 |
郑
郑宇锋
|
*** | *** |
10 |
王
王宜春
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
汪家财
他有 1家公司 |
2013-12-30 | 在营 | |
2 |
娄志伟
他有 1家公司 |
2012-11-28 | 注销 | |
3 |
王俊
他有 1家公司 |
2012-11-28 | 在营 | |
4 |
刘琪
他有 1家公司 |
2012-06-15 | 注销 | |
5 |
王光全
他有 1家公司 |
2011-03-10 | 注销 | |
6 |
范炜鹏
他有 1家公司 |
2010-06-22 | 在营 | |
7 |
阮樱子
他有 1家公司 |
2008-07-07 | 在营 | |
8 |
杨嫘
他有 1家公司 |
2008-03-10 | 在营 | |
9 |
何青袁
他有 1家公司 |
2006-03-14 | 在营 | |
10 |
喻林
他有 1家公司 |
2006-03-14 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-04 | 其他变更 |
姓名:林旭,职务:董事
姓名:刘小平,职务:董事 姓名:姜光亮,职务:董事 姓名:郑振华,职务:董事 姓名:龚礼财,职务:董事 姓名:叶翔,职务:监事会主席 姓名:邓海辉,职务:董事 姓名:尹林荣,职务:董事 姓名:卢国兴,职务:监事 姓名:周云奇,职务:监事 姓名:郑义,职务:监事 姓名:张玉华,职务:监事 姓名:徐敏,职务:监事 姓名:张奇,职务:监事 姓名:魏饶兵,职务:董事 姓名:陈小平,职务:监事 姓名:汪强,职务:董事 姓名:汪继元,职务:董事 姓名:刘全华,职务:董事长 [退出] |
姓名:张玉华,职务:监事
姓名:魏饶兵,职务:董事 姓名:汪强,职务:董事 姓名:汪继元,职务:董事 姓名:徐敏,职务:监事 姓名:张奇,职务:监事 姓名:陈小平,职务:监事 姓名:叶翔,职务:监事会主席 姓名:卢国兴,职务:监事 姓名:周云奇,职务:监事 姓名:郑义,职务:监事 姓名:郑振华,职务:董事 姓名:龚礼财,职务:董事 姓名:邓海辉,职务:董事 姓名:尹林荣,职务:董事 姓名:林旭,职务:董事 姓名:刘小平,职务:董事 姓名:姜光亮,职务:董事 姓名:廖云飞,职务:董事长 [新增] |
2 | 2021-08-04 | 法定代表人变更 |
刘全华
[退出]
|
廖云飞
[新增]
|
3 | 2021-06-03 | 其他变更 |
姓名:卢国兴,职务:监事
姓名:周云奇,职务:监事 姓名:徐敏,职务:监事 姓名:张奇,职务:监事 姓名:郑义,职务:监事 姓名:刘小平,职务:董事 姓名:刘全华,职务:董事长 姓名:姜光亮,职务:董事 姓名:张玉华,职务:监事 姓名:郑振华,职务:董事 姓名:龚礼财,职务:董事 姓名:叶翔,职务:监事会主席 姓名:张良发,职务:董事 [退出] 姓名:张选中,职务:董事 [退出] 姓名:彭香安,职务:董事 [退出] 姓名:黎保真,职务:董事 [退出] 姓名:陈小平,职务:董事 [退出] 姓名:施晓敏,职务:董事 [退出] |
姓名:刘小平,职务:董事
姓名:刘全华,职务:董事长 姓名:姜光亮,职务:董事 姓名:郑振华,职务:董事 姓名:龚礼财,职务:董事 姓名:叶翔,职务:监事会主席 姓名:卢国兴,职务:监事 姓名:周云奇,职务:监事 姓名:郑义,职务:监事 姓名:张玉华,职务:监事 姓名:徐敏,职务:监事 姓名:张奇,职务:监事 姓名:林旭,职务:董事 [新增] 姓名:邓海辉,职务:董事 [新增] 姓名:尹林荣,职务:董事 [新增] 姓名:魏饶兵,职务:董事 [新增] 姓名:陈小平,职务:监事 [新增] 姓名:汪强,职务:董事 [新增] 姓名:汪继元,职务:董事 [新增] |
4 | 2021-06-03 | 注册资本(金)变更 |
39709.2576万元
|
79439.2576万元
(+100.05%)
|
5 | 2020-06-18 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
6 | 2019-10-31 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:陈小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:姜光亮,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:施晓敏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:刘全华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李晓华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:林云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:叶青,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:何民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:何华安,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:徐观民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:王晓明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:徐孝秋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:郑剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:刘毅,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:刘张华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:何义波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:李建德,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:张扬,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:陈小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:姜光亮,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:刘全华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:施晓敏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:龚礼财,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:黎保真,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:刘小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:卢国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:彭香安,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:徐敏,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事会主席,姓名:叶翔,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:张良发,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:张奇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:张选中,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:张玉华,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:郑义,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:郑振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:周云奇,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
7 | 2018-11-02 | 注册资本(金)变更 |
37818.3406万元
|
39709.2576万元
(+5.0%)
|
8 | 2018-01-31 | 法定代表人变更 |
付少平
[退出]
|
刘全华
[新增]
|
9 | 2018-01-31 | 其他变更 |
姓名:何义波,职务:董事
姓名:何民,职务:董事 姓名:张扬,职务:监事 姓名:林云,职务:董事 姓名:郑剑,职务:监事 姓名:叶青,职务:董事 姓名:姜光亮,职务:董事 姓名:陈小平,职务:董事 姓名:施晓敏,职务:董事 姓名:王晓明,职务:监事 姓名:徐观民,职务:监事 姓名:刘张华,职务:董事 姓名:徐孝秋,职务:监事 姓名:李建德,职务:董事 姓名:李晓华,职务:董事 姓名:刘毅,职务:监事 姓名:何华安,职务:监事 姓名:付少平,职务:董事长 [退出] |
姓名:徐孝秋,职务:监事
姓名:刘毅,职务:监事 姓名:何华安,职务:监事 姓名:张扬,职务:监事 姓名:王晓明,职务:监事 姓名:徐观民,职务:监事 姓名:郑剑,职务:监事 姓名:何义波,职务:董事 姓名:何民,职务:董事 姓名:林云,职务:董事 姓名:叶青,职务:董事 姓名:姜光亮,职务:董事 姓名:陈小平,职务:董事 姓名:施晓敏,职务:董事 姓名:刘张华,职务:董事 姓名:李建德,职务:董事 姓名:李晓华,职务:董事 姓名:刘全华,职务:董事长 [新增] |
10 | 2017-07-14 | 注册资本(金)变更 |
36716.8356万元
|
37818.3406万元
(+3.0%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-22 | 被告:周菊仙,滕赪伟,滕略成,上饶市群力实业有限责任公司,上饶市万力时代置业有限公司,占荣仙,谭美菱,滕赪波,程群,上饶市万力实业有限公司;原告:上饶农村商业银行股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 上饶市信州区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-03-19 | 未知:H某某,江西省庆博实业发展有限公司,G某某,上饶农村商业银行股份有限公司,Z某某,江西鑫泰林业股份有限公司 | 送达公告 | 上饶市信州区人民法院 | 详情 |
3 | 2020-04-24 | 未知:上饶农村商业银行股份有限公司,叶茂林,江西新源医药有限公司,上饶市茂林房地产开发有限公司 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2020-04-24 | 未知:上饶农村商业银行股份有限公司,上饶市汇凌实业集团有限公司 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
5 | 2020-04-16 | 未知:上饶市光阳贸易发展有限公司,姜文莉,郑晓,上饶市汇凌实业集团有限公司,上饶农村商业银行股份有限公司 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
6 | 2020-04-15 | 未知:上饶市光阳贸易发展有限公司,姜文莉,上饶市汇凌实业集团有限公司,上饶农村商业银行股份有限公司,郑晓 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
7 | 2020-01-16 | 未知:叶明,祝祥成,上饶市惠民林业开发有限公司,上饶农村商业银行股份有限公司,江西观山月实业有限公司 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
8 | 2020-01-16 | 未知:上饶农村商业银行股份有限公司,上饶市茂林房地产开发有限公司,上饶市启航贸易有限公司 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
9 | 2019-09-29 | 未知:祝祥成,叶明,江西观山月实业有限公司,上饶市惠民林业开发有限公司,上饶农村商业银行股份有限公司 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
10 | 2019-09-12 | 未知:上饶农村商业银行股份有限公司,上饶市启航贸易有限公司,上饶市茂林房地产开发有限公司 | 送达公告 | 上饶市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-02 | 饶银罚字〔2019〕7号 | - | 中国人民银行上饶市中心支行 |
2 | 2019-12-02 | 饶银罚字[2019]7号 | - | 中国人民银行上饶市中心支行 |
3 | 2019-12-02 | 饶银罚字[2019]7 号 | - | 中国人民银行上饶市中心支行 |
4 | 2014-09-30 | 饶工商公处字[2014]7号 | - | ! |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-02 | 饶银罚字﹝2019﹞7号 | 涉农贷款统计数据失真;大中小微企业贷款统计数据失真 | 对单位责令改正、并处以人民币30万元罚款。 | 中国人民银行上饶市中心支行 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-06 | - | - | 江西余干农村商业银行股份有限公司 | - | - |
2 | 2024-08-06 | - | 江西昱鑫房地产开发有限公司 | 江西余干农村商业银行股份有限公司 | 5 | 300.0000 |
3 | 2024-03-26 | - | 徐向东 | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 34.0000 |
4 | 2024-03-26 | - | 上饶向东实业有限公司 | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 51.0000 |
5 | 2024-03-26 | - | - | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | - | - |
6 | 2024-03-25 | - | 上饶向东实业有限公司 | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 51.0000 |
7 | 2024-03-25 | - | 徐向东 | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 34.0000 |
8 | 2024-03-25 | - | 江西熹园文化旅游有限公司 | 江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 6 | 480.0000 |
9 | 2024-03-25 | - | - | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | - | - |
10 | 2024-03-25 | - | - | 江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上饶农村商业银行股份有限公司 | srncsyyh | 扎根上饶,服务社区、中小企业、小微企业、新三农等客户、传播上饶地区金融产品及服务的最新活动信息,为您提供存款、理财、贷款、网上银行、手机银行、POS机等各类金融增值服务.上饶农商银行,伴您成长! |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 上饶市信州区相府路21号、五三大道109号两处不动产转让 | 招标方 | 2023-04-06 | 详情 |
2 | 上饶市信州区相府路21号、五三大道109号两处不动产转让 | 竞标方 | 2023-04-06 | 详情 |
3 | 上饶市广信区旭日北大道6号共5套房地产转让 | 招标方 | 2023-03-30 | 详情 |
4 | 上饶市信州区相府路21号、五三大道109号两处不动产转让 | 招标方 | 2023-03-30 | 详情 |
5 | 上饶市信州区胜利路10号、滨江西路8号等共3套房地产转让 | 招标方 | 2023-03-29 | 详情 |
6 | 上饶市信州区吉阳路269号6、7幢1-11共11套房地产整体转让 | 招标方 | 2023-03-29 | 详情 |
7 | 上饶市广信区旭日北大道6号共5套房地产转让 | 招标方 | 2023-03-29 | 详情 |
8 | 上饶市信州区吉阳路269号6、7幢1-11共11套房地产整体转让 | 招标方 | 2023-03-23 | 详情 |
9 | 上饶市信州区五三大道158号1幢1-18、1-19、1-20三处房产整体招租(3年) | 招标方 | 2023-03-21 | 详情 |
10 | 上饶市信州区钟灵路11号1幢中的18套房地产转让 | 招标方 | 2023-03-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |