北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 法定代表人 | 张激 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-贸易经纪与代理-其他贸易经纪与代理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 江西省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-03-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360000772354650D |
注册号 | 360000110008028 | 组织机构代码 | 772354650 |
住址 | 江西省南昌市西湖区北京西路118号 | ||
经营范围 | 对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外);国内商业批发贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | - |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 饶勇平 共有3家公司 | 20.0% | 38.6万人民币 | 1993-04-28 | |
2 | 陈瑜峰 共有1家公司 | 1.81% | 90.44万人民币 | 2005-04-04 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-11 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:李永红,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:唐希,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李永红,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:唐希,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:李永红,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:唐希,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:温鹏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
2 | 2024-08-14 | 董事备案 |
职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:唐希,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李浩,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:唐希,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李永红,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
3 | 2021-10-21 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2021-10-21 | 董事备案 |
职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李浩,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:祝帅,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:祝帅,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:李浩,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:唐希,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
5 | 2021-10-13 | 其他变更 |
姓名:刘元魁,职务:监事会主席
姓名:薛剑利,职务:董事 姓名:陈东海,职务:监事 姓名:李浩,职务:董事 姓名:祝帅,职务:监事 姓名:江澎,职务:董事长 [退出] |
姓名:薛剑利,职务:董事
姓名:刘元魁,职务:监事会主席 姓名:陈东海,职务:监事 姓名:祝帅,职务:监事 姓名:李浩,职务:董事 姓名:张激,职务:董事长 [新增] |
6 | 2021-10-13 | 法定代表人变更 |
江澎
[退出]
|
张激
[新增]
|
7 | 2021-03-04 | 董事备案 |
职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:江澎,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:祝帅,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:廖肇康,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:温鹏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:张激,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事长,姓名:江澎,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事会主席,姓名:刘元魁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:祝帅,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈东海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:李浩,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:薛剑利,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
8 | 2019-12-12 | 其他变更 |
姓名:廖肇康,职务:董事
姓名:刘元魁,职务:监事会主席 姓名:温鹏,职务:监事 姓名:张激,职务:监事 [退出] 姓名:练红梅,职务:董事长 [退出] 姓名:江澎,职务:董事 [退出] |
姓名:廖肇康,职务:董事
姓名:刘元魁,职务:监事会主席 姓名:温鹏,职务:监事 姓名:江澎,职务:董事长 [新增] 姓名:张激,职务:董事 [新增] 姓名:祝帅,职务:监事 [新增] |
9 | 2019-12-12 | 法定代表人变更 |
练红梅
[退出]
|
江澎
[新增]
|
10 | 2018-07-24 | 其他变更 |
姓名:张激,职务:监事
姓名:江澎,职务:董事 姓名:欧阳自康,职务:监事 [退出] 姓名:廖新庚,职务:董事长 [退出] 姓名:胡思建,职务:监事 [退出] 姓名:崔源发,职务:董事 [退出] |
姓名:张激,职务:监事
姓名:江澎,职务:董事 姓名:廖肇康,职务:董事 [新增] 姓名:练红梅,职务:董事长 [新增] 姓名:刘元魁,职务:监事会主席 [新增] 姓名:温鹏,职务:监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-15 | 江钨集团进出口有限公司网站 | www.jxtiec.com | 赣ICP备10003049号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |