北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:新华联集团是涵盖化工、矿业、房地产、陶瓷、酒业、金融投资等多个产业的大型现代企业集团拥有全资、控股、参股企业60余家其中拥有控股、参股上市公司6家企业分布和主要业务遍及国内20多个省市自治区和40多个国家与地区年营业收入超过350亿元企业总资产超过200亿元。 ...更多
公司名称 | 北京新华联产业投资有限公司 | 法定代表人 | 刘静 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 70000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市通州区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-07-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100005585697497 |
注册号 | 110000013025720 | 组织机构代码 | 558569749 |
住址 | 北京市通州区外郎营村北2号院2号楼9层 | ||
经营范围 | 项目投资、投资管理;企业管理;技术转让、技术咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴涛 共有22家公司 | 90.0% | 270.0万人民币 | 2009-05-11 | |
2 | 黄基荣 共有1家公司 | 49.0% | 2450.0万人民币 | 2010-11-09 | |
3 | 刘静 共有15家公司 | 20.0% | 2000.0万美元 | 2022-04-14 | |
4 | 王曾 共有11家公司 | 20.0% | 1000.0万人民币 | 2017-08-31 | |
5 | 伍文广 共有7家公司 | 16.0% | 1066.88万人民币 | 2003-04-04 | |
6 | 杨西宁 共有16家公司 | 15.0% | 900.0万人民币 | 2005-02-03 | |
7 | 钱秋霞 共有6家公司 | 13.64% | 300.0万人民币 | 2020-06-02 | |
8 | 魏戈扬 共有2家公司 | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2015-08-06 | |
9 | 郑丽娜 共有5家公司 | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2013-09-30 | |
10 | 许革 共有15家公司 | 10.0% | 350.0万人民币 | 2017-05-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李文帅
他有 1家公司 |
2019-11-07 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-22 | 法定代表人 |
王晶
[退出]
|
刘静
[新增]
|
2 | 2024-01-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚觉宇,李文帅,刘静,宋建邦,
王晶,
张建
|
龚觉宇,李文帅,刘静,宋建邦,张建
|
3 | 2022-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋赛,刘静,宋建邦,王晶*,张必书,张建
|
龚觉宇,李文帅,刘静,宋建邦,王晶*,张建
|
4 | 2021-03-22 | 投资人(股权)变更 |
新华联控股有限公司
[退出]
企业法人 [退出] |
长石投资有限公司
[新增]
法人股东 [新增] |
5 | 2020-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
王晶,董事长
张建,董事 刘静,董事 张必书,董事 王晶,经理 蒋赛,监事 甄荣军,董事 [退出] |
王晶,董事长
张必书,董事 刘静,董事 张建,董事 王晶,经理 蒋赛,监事 宋建邦,董事 [新增] |
6 | 2020-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋赛,刘静,王晶*,张必书,张建
,甄荣军
|
蒋赛,刘静
,宋建邦
,王晶*,张必书,张建
|
7 | 2018-03-15 | 住所变更 |
北京市通州区
通胡大街116号
|
北京市通州区
外郎营村北2号院2号楼9层
|
8 | 2018-01-30 | 法定代表人 |
张必书
[退出]
|
王晶
[新增]
|
9 | 2018-01-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘静,董事
张建,董事 蒋赛,监事 张必书,董事长 [退出] 郑柏梁,董事 [退出] 钟国奇,董事 [退出] 郑柏梁,经理 [退出] |
刘静,董事
张建,董事 蒋赛,监事 王晶,董事长 [新增] 甄荣军,董事 [新增] 张必书,董事 [新增] 王晶,经理 [新增] |
10 | 2017-03-16 | 负责人变更 |
张必书,董事长
钟国奇,董事 张建,董事 郑柏梁,董事 刘静,董事 蒋赛,监事 毛自力,经理 [退出] |
张必书,董事长
郑柏梁,董事 刘静,董事 张建,董事 钟国奇,董事 蒋赛,监事 郑柏梁,经理 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-04 | 原告:北京新华联产业投资有限公司;被告:公司;当事人:福建紫荆文化传播集团有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 福建省福州市鼓楼区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-10 | - | - | 正常 | 通州分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |