北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 厦门新景兴财富管理有限公司 | 法定代表人 | 李玉桐 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-12-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913502005812933813 |
注册号 | 350200100018306 | 组织机构代码 | 581293381 |
住址 | 厦门市湖里区高林中路469号新景地大厦第34层第五单元之四 | ||
经营范围 | 资产管理、投资管理、对房地产业的投资和管理(以上项目不含吸收存款、发放贷款、证券、期货等其它金融业务);未涉及前置许可的其他业务项目。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李玉桐 共有11家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2012-01-13 | |
2 | 钟森鑫 共有11家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-01-31 | |
3 | 施纯锡 共有15家公司 | 15.0% | 4500.0万人民币 | 2014-08-12 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李玉桐
他有 11家公司 |
2012-01-13 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:李玉桐
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 是否审计委员会成员:姓名:黄宏源 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:2 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 性别:男性 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 是否审计委员会成员:. 职务产生方式:选举 [退出] 职务产生方式:聘任 [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:周世皇 [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:许奎南 [退出] 职务:监事 [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 任命单位:股东会 [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:许丽芳 [退出] 性别:女性 [退出] 职务产生方式:选举 [退出] |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:李玉桐
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否审计委员会成员:姓名:黄宏源 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 任职截止日期: 法定代表人标志:2 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 是否执行公司事务的董事: 是否审计委员会成员:. 职务产生方式:委派 [新增] 是否执行公司事务的董事:是 [新增] 民族: [新增] 职务产生方式:委派 [新增] 国籍:中国香港 [新增] |
2 | 2024-09-26 | 其他事项备案 |
企业基本信息:档案编号:SS021014
注册资本(金):10000.0***************2 [退出] 任命单位: [退出] 公务员标志:2 [退出] 变更标志: [退出] 国籍:中国 [退出] 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:许奎南 [退出] 性别:男性 [退出] 职务:监事 [退出] 政治面貌: [退出] 任职起始日期: [退出] 民族:汉族 [退出] 任职截止日期: [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 法定代表人标志:2 [退出] 任命单位:股东会 [退出] 公务员标志:2 [退出] 变更标志: [退出] 国籍:中国 [退出] 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:许丽芳 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:董事 [退出] 政治面貌: [退出] 任职起始日期: [退出] 民族:汉族 [退出] 任职截止日期: [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 法定代表人标志:2 [退出] 任命单位: [退出] 公务员标志:2 [退出] 变更标志: [退出] 国籍:中国 [退出] 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员: [退出] 【删除】姓名:周世皇 [退出] 性别:男性 [退出] 职务:董事 [退出] 政治面貌: [退出] 任职起始日期: [退出] 民族:汉族 [退出] 任职截止日期: [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 法定代表人标志:2 [退出] 任命单位: [退出] 公务员标志:2 [退出] 变更标志: [退出] 国籍:中国 [退出] 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:许奎南 [退出] 性别:男性 [退出] 职务:监事 [退出] 政治面貌: [退出] 任职起始日期: [退出] 民族:汉族 [退出] 任职截止日期: [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 法定代表人标志:2 [退出] 任命单位:股东会 [退出] 公务员标志:2 [退出] 变更标志: [退出] 国籍:中国 [退出] 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:许丽芳 [退出] 性别:女性 [退出] 职务:董事 [退出] 政治面貌: [退出] 任职起始日期: [退出] 民族:汉族 [退出] 任职截止日期: [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 法定代表人标志:2 [退出] 任命单位: [退出] 公务员标志:2 [退出] 变更标志: [退出] 国籍:中国 [退出] 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员: [退出] 【删除】姓名:周世皇 [退出] 性别:男性 [退出] 职务:董事 [退出] 政治面貌: [退出] 任职起始日期: [退出] 民族:汉族 [退出] 任职截止日期: [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 法定代表人标志:2 [退出] 任命单位: [退出] 公务员标志:2 [退出] 变更标志: [退出] 国籍:中国 [退出] 是否执行公司事务的董事: [退出] 是否审计委员会成员:【删除】姓名:许奎南 [退出] 性别: [退出] |
企业基本信息:档案编号:SS021014
注册资本(金):10000.0*************** [新增] |
3 | 2024-09-26 | 章程备案 |
企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:0,出资方式:货币,余额缴付日期:
|
企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:0,出资方式:货币,余额缴付日期:
|
4 | 2021-11-03 | - |
股权转让信息:转让日期:20130407,转让额所占投资比:45.0,转让额:4500.0******************0000067992******************0000068003***************9500.0,实缴出资额:9500.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:20120109,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:许丽芳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:500.0,实缴出资额:500.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20120109,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
股权转让信息:转让日期:20130407,转让额所占投资比:45.0,转让额:4500.0******************0000067992******************0000068003***************5.0,转让额:500.0***************0000392878******************0000068003***************10000.0,实缴出资额:10000.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20120109,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
5 | 2021-11-03 | - |
经营场所信息:【
删除
】备案日期:
20130709
,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS
6
,经营场所申报方式:,null:,null:,null:,经营场所产权:
租赁
,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区
云顶
中路
2777
号
市政
大厦
裙楼
4层
C21
单元,经营场所所在区划:厦门市湖里区企业基本信息:联系电话:***许可信息:.
|
经营场所信息:【
新增
】备案日期:,经营场所所在门牌号:
469
,经营场所属地监管单位:350206HHS
0
,经营场所申报方式:
申报承诺制
,null:,null:,null:,经营场所产权:
无偿使用
,经营场所所在路:
高林中路
,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区
高林
中路
469
号
新景地
大厦
第3
4层
第五
单元
之四
,经营场所所在区划:厦门市湖里区企业基本信息:联系电话:***许可信息:.
|
6 | 2021-11-03 | - |
企业基本信息:企业(机构)类型:其他有限责任公司,
|
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),
|
7 | 2021-11-03 | - |
经营场所信息:【
删除
】备案日期:
20130709
,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS
6
,经营场所申报方式:,:,:,:,经营场所产权:
租赁
,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区
云顶
中路
2777
号
市政
大厦
裙楼
4层
C21
单元,经营场所所在区划:厦门市湖里区企业基本信息:联系电话:***许可信息:
|
经营场所信息:【
新增
】备案日期:,经营场所所在门牌号:
469
,经营场所属地监管单位:350206HHS
0
,经营场所申报方式:
申报承诺制
,:,:,:,经营场所产权:
无偿使用
,经营场所所在路:
高林中路
,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区
高林
中路
469
号
新景地
大厦
第3
4层
第五
单元
之四
,经营场所所在区划:厦门市湖里区企业基本信息:联系电话:***许可信息:
|
8 | 2021-11-03 | - |
股权转让信息:转让日期:20130407,转让额所占投资比:45.0,转让额:4500.0******************0000067992******************0000068003,转让人转让人证照号码:3101***************9500.0,实缴出资额:9500.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:20120109,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:许丽芳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:500.0,实缴出资额:500.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20120109,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:.
|
股权转让信息:转让日期:20130407,转让额所占投资比:45.0,转让额:4500.0******************0000067992******************0000068003,转让人转让人证照号码:3101***,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:上海海润投资有限公司,受让人:厦门新景地投资有限公司【新增】转让日期:,转让额所占投资比:5.0,转让额:500.0***************0000392878******************0000068003***************10000.0,实缴出资额:10000.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20120109,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
9 | 2021-11-03 | 驻在地址变更 |
企业基本信息:住所申报方式:
,住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦裙楼4层C21单元,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话:13959235237企业基本信息扩展表:集群住所文号:,是否集群住所企业:
|
企业基本信息:住所申报方式:
申报承诺制,住所产权:无偿使用,住所:厦门市湖里区高林中路469号新景地大厦第34层第五单元之四,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话:13959235237企业基本信息扩展表:集群住所文号:,是否集群住所企业:
|
10 | 2021-11-03 | 市场主体类型变更 |
企业基本信息:主体类型:
内资
公司.
|
企业基本信息:主体类型:
私营
公司.
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |