北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:武汉卓尔创业投资有限公司卓尔控股旗下主营孵化器、VC投资、投资合作等同时支持已投资项目做强、做大、做上市。孵化器——Z时空坐落在巨龙大道第一企业社区内功能包括创业咖啡、大学生创业基地、孵化加速区、创投学院、天使基金、新三板基金。 ...更多
公司名称 | 武汉卓尔创业投资有限公司 | 法定代表人 | 余伟 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 60000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市黄陂区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-07-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9142010034731923XA |
注册号 | 420100000526261 | 组织机构代码 | 34731923X |
住址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号1A栋1-5层 | ||
经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资与创业投资管理顾问机构。(不得从事吸收公款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);众创空间经营管理;物业管理,办公房屋租赁,会议会展服务,企业形象策划,科技企业孵化器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈文静 共有15家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2021-03-02 | |
2 | 胡舒文 共有6家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-07-18 | |
3 | 余伟 共有9家公司 | 95.0% | 631.75万人民币 | 2014-12-25 | |
4 | 范晓兰 共有22家公司 | 70.0% | 350.0万人民币 | 2016-07-26 | |
5 | 陈程 共有9家公司 | 67.27% | 3363.59万人民币 | 2018-10-30 | |
6 | 阎志 共有34家公司 | 60.0% | 60000.0万人民币 | 2017-12-04 | |
7 | 谢堂楷 共有17家公司 | 51.0% | 1530.0万人民币 | 2022-01-26 | |
8 | 张炫 共有10家公司 | 48.15% | 9.62958万人民币 | 2023-09-25 | |
9 | { res.NAME }} | 30.0% | 15000.0万人民币 | 2016-05-19 | |
10 | 陈阳 共有23家公司 | 30.0% | 3000.0万人民币 | 2015-08-05 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-28 | 负责人变更 |
范晓兰
[退出]
|
余伟
[新增]
|
2 | 2024-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:范晓兰,职务:执行董事
[退出]
姓名:范晓兰,职务:经理 [退出] |
姓名:余伟,职务:董事
[新增]
姓名:余伟,职务:经理 [新增] |
3 | 2024-06-24 | 负责人变更 |
吴奇凌
[退出]
|
范晓兰
[新增]
|
4 | 2024-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:刘信荣,职务:监事
[退出]
姓名:吴奇凌,职务:执行董事 [退出] |
姓名:范晓兰,职务:执行董事
[新增]
姓名:李玥,职务:监事 [新增] |
5 | 2023-07-26 | 负责人变更 |
胡舒文
[退出]
|
吴奇凌
[新增]
|
6 | 2023-07-26 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
7 | 2023-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
职务:执行董事
姓名:胡舒文 [退出] |
职务:执行董事
姓名:吴奇凌 [新增] |
8 | 2022-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘信荣(监事)
胡舒文(执行董事) 陈程(总经理) [退出] |
刘信荣(监事)
胡舒文(执行董事) 范晓兰(总经理) [新增] |
9 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
傅高潮(监事)
[退出]
崔锦锋(执行董事兼总经理) [退出] |
陈程(总经理)
[新增]
刘信荣(监事) [新增] 胡舒文(执行董事) [新增] |
10 | 2020-12-08 | 负责人变更 |
崔锦锋
[退出]
|
胡舒文
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4270
(55条工资数据)
说明:工资水平在¥4270之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉市科学技术局科技成果转化对接中标公告 | 中标方 | 2019-02-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |