北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:格瑞林建材是一个水泥外加剂产品研发商,主要业务为混凝土外加剂的研发、生产、销售及技术服务,致力于为有装修需求的用户提供高质量、价格实惠的混凝土建材产品,打造舒适的居住环境。 ...更多
公司名称 | 武汉格瑞林建材科技股份有限公司 | 法定代表人 | 张绪建 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展 |
注册资本 | 4550.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-08-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 8人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201007924042212 |
注册号 | 420100000087149 | 组织机构代码 | 792404221 |
住址 | 武汉市光谷国际B-2108-12 | ||
经营范围 | 建筑材料、混凝土外加剂的研发、生产销售及其咨询服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口。(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
张
张绪建
|
*** | *** |
2 |
奚
奚强
|
*** | *** |
3 |
黄
黄毅
|
*** | *** |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 |
彭
彭丽东
|
*** | *** |
10 |
张
张绪清
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事长兼总经理 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周彬 共有4家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 2011-01-17 | |
2 | 王琼 共有4家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2010-09-01 | |
3 | 周彬 共有4家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2014-03-17 | |
4 | 王琼 共有4家公司 | 55.0% | 550.0万人民币 | 2012-08-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-10 | 经营范围变更 |
许可经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口
(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) 一般经营范围:建筑材料的研发、生产销售及其咨询服务 [退出] |
许可经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口
(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) 一般经营范围:建筑材料、混凝土外加剂的研发、生产销售及其咨询服务 [新增] 货物进出口、技术进出口、代理进出口 [新增] (上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) [新增] |
2 | 2011-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:****5 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:****8 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:****6 姓名:林安 职务:董事 证件号码:****X 姓名:蔡学恩 职务:董事 证件号码:****2 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:****9 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:****5 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:****2 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:****8 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:****3 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:****2 姓名:奚强 职务:董事 [退出] 证件号码:****3 姓名:赵红梅 职务:监事 [退出] |
证件号码:****5 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:****8 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:****6 姓名:林安 职务:董事 证件号码:****X 姓名:蔡学恩 职务:董事 证件号码:****2 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:****9 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:****5 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:****2 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:****8 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:****3 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:****6 姓名:晁伟 职务:监事 [新增] 证件号码:****9 姓名:张绪清 职务:董事 [新增] |
3 | 2011-11-24 | 其他事项备案 |
证件号码:*
张绪建职务:董事长/总经理 证件号码:* 姓名:张辉涛职务:董事 证件号码:* 姓名:林安职务:董事 证件号码:* 姓名:蔡学恩职务:董事 证件号码:* 姓名:黄毅职务:董事 证件号码:* 姓名:石友蓉职务:董事 证件号码:* 姓名:陈红波职务:监事 证件号码:* 证件号码:* 姓名:王琼职务:监事 证件号码:* 姓名:吴伟职务:董事 证件号码:* 姓名:李万寿职务:董事 证件号码:* 姓名:奚强职务:董事 [退出] 姓名:赵红梅职务:监事 [退出] |
证件号码:*
张绪建职务:董事长/总经理 证件号码:* 姓名:张辉涛职务:董事 证件号码:* 证件号码:* 姓名:林安职务:董事 证件号码:* 姓名:蔡学恩职务:董事 证件号码:* 姓名:黄毅职务:董事 证件号码:* 姓名:石友蓉职务:董事 证件号码:* 姓名:陈红波职务:监事 证件号码:* 证件号码:* 姓名:王琼职务:监事 证件号码:* 姓名:吴伟职务:董事 证件号码:* 姓名:李万寿职务:董事 姓名:晁伟职务:监事 [新增] 姓名:张绪清职务:董事 [新增] |
4 | 2011-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:310107************ 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:420102************ 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:420104************ 姓名:林安 职务:董事 证件号码:420104************ 姓名:蔡学恩 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:422827************ 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:433001************ 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:440301************ 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:420601************ 姓名:奚强 职务:董事 [退出] 证件号码:511002************ 姓名:赵红梅 职务:监事 [退出] |
证件号码:310107************ 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:420102************ 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:420104************ 姓名:林安 职务:董事 证件号码:420104************ 姓名:蔡学恩 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:422827************ 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:433001************ 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:440301************ 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:420102************ 姓名:晁伟 职务:监事 [新增] 证件号码:422827************ 姓名:张绪清 职务:董事 [新增] |
5 | 2011-11-02 | 实收资本变更 |
3600.0
|
4550.0
(+26.39%)
|
6 | 2010-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:310107************ 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:420102************ 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:420104************ 姓名:林安 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:420601************ 姓名:奚强 职务:董事 证件号码:422827************ 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:433001************ 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:440301************ 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:511002************ 姓名:赵红梅 职务:监事 证件号码:420104************ 姓名:蔡学思 职务:董事 [退出] |
证件号码:310107************ 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:420102************ 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:420104************ 姓名:林安 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:420106************ 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:420601************ 姓名:奚强 职务:董事 证件号码:422827************ 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:433001************ 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:440301************ 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:511002************ 姓名:赵红梅 职务:监事 证件号码:420104************ 姓名:蔡学恩 职务:董事 [新增] |
7 | 2010-10-14 | 其他事项备案 |
证件号码:*
张绪建职务:董事长/总经理 证件号码:* 姓名:张辉涛职务:董事 证件号码:* 姓名:林安职务:董事 证件号码:* 证件号码:* 姓名:黄毅职务:董事 证件号码:* 姓名:石友蓉职务:董事 证件号码:* 姓名:陈红波职务:监事 证件号码:* 姓名:奚强职务:董事 证件号码:* 姓名:王琼职务:监事 证件号码:* 姓名:吴伟职务:董事 证件号码:* 姓名:李万寿职务:董事 证件号码:* 姓名:赵红梅职务:监事 姓名:蔡学思职务:董事 [退出] |
证件号码:*
张绪建职务:董事长/总经理 证件号码:* 姓名:张辉涛职务:董事 证件号码:* 姓名:林安职务:董事 证件号码:* 证件号码:* 姓名:黄毅职务:董事 证件号码:* 姓名:石友蓉职务:董事 证件号码:* 姓名:陈红波职务:监事 证件号码:* 姓名:奚强职务:董事 证件号码:* 姓名:王琼职务:监事 证件号码:* 姓名:吴伟职务:董事 证件号码:* 姓名:李万寿职务:董事 证件号码:* 姓名:赵红梅职务:监事 姓名:蔡学恩职务:董事 [新增] |
8 | 2010-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:****5 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:****8 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:****6 姓名:林安 职务:董事 证件号码:****2 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:****9 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:****5 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:****2 姓名:奚强 职务:董事 证件号码:****2 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:****8 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:****3 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:****3 姓名:赵红梅 职务:监事 证件号码:****X 姓名:蔡学思 职务:董事 [退出] |
证件号码:****5 姓名:张绪建 职务:董事长/总经理
证件号码:****8 姓名:张辉涛 职务:董事 证件号码:****6 姓名:林安 职务:董事 证件号码:****2 姓名:黄毅 职务:董事 证件号码:****9 姓名:石友蓉 职务:董事 证件号码:****5 姓名:陈红波 职务:监事 证件号码:****2 姓名:奚强 职务:董事 证件号码:****2 姓名:王琼 职务:监事 证件号码:****8 姓名:吴伟 职务:董事 证件号码:****3 姓名:李万寿 职务:董事 证件号码:****3 姓名:赵红梅 职务:监事 证件号码:****X 姓名:蔡学恩 职务:董事 [新增] |
9 | 2010-06-03 | 经营范围变更 |
一般经营范围:建筑材料的研发、生产销售及其咨询服务
许可经营范围: [退出] |
一般经营范围:建筑材料的研发、生产销售及其咨询服务
许可经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口 [新增] (不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) [新增] |
10 | 2010-06-03 | 实收资本变更 |
2850.0
|
3600.0
(+26.32%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-16 | 上诉人:蒋环玲;被告:武汉格瑞林建材科技股份有限公司、武汉格瑞林葛店混凝土外加剂有限公司、张绪建 | 裁判文书 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2018-10-28 | 原告:蒋环玲;被告:武汉格瑞林葛店混凝土外加剂有限公司,张绪建,武汉格瑞林建材科技股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 详情 |
3 | 2017-05-21 | 何世诚,武汉格瑞林葛店混凝土外加剂有限公司、张绪建、武汉格瑞林建材科技股份有限公司 | 执行 | 湖北省武汉市汉阳区人民法院 | 详情 |
4 | 2016-10-20 | 武汉格瑞林建材科技股份有限公司、张绪建、蒋环玲 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 详情 |
5 | 2015-11-21 | 武汉格瑞林建材科技股份有限公司 | 裁判文书 | 上海市金山区人民法院 | 详情 |
6 | 2015-11-21 | 上海抚佳精细化工有限公司,武汉格瑞林建材科技股份有限公司 | 裁判 | 上海市金山区人民法院 | 详情 |
7 | 2015-07-25 | 武汉格瑞林建材科技股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 上海市金山区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-18 | (2017)鄂0192执1428号 | - | - |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-18 | ﹝2017﹞鄂0192执1428号 | 违反财产报告制度 | 终审判决 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 1280 |
2 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 450 |
3 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 560 |
4 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 1280 |
5 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 450 |
6 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 560 |
7 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 1280 |
8 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 450 |
9 | - | - | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | - | 560 |
10 | - | 2010000548 | - | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | 1 | 450 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-01 | 官方披露 | 未披露 | 鼎峰资本 |
2 | 2010-05-14 | A轮 | 未披露 | 深创投,湖北高投、硅谷天堂 |
3 | 2010-01-01 | 待披露 | 未披露 | 广州越秀产业基金 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 东湖高新区光谷一路以西混凝土外加剂工程技术研究中心1-5号楼(含地下室)的房地产 | 竞标方 | 2019-10-09 | 详情 |
2 | [JG2015-0820]新建广州至清远城际轨道交通项目站前工程重要自购物资GQZH-1标段减水剂采购(第二批) | 竞标方 | 2015-03-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-28 | 格瑞林 | 13996229 | 01类-化学原料 | |
2 | 2014-01-28 | 格瑞林 | AA73D614ADB93623 | 01类-化学原料 | |
3 | 2014-01-28 | 格瑞林GREEN | AAE51589D55653F1 | 01类-化学原料 | |
4 | 2014-01-28 | 格瑞林 GREEN | 13996170 | 01类-化学原料 | |
5 | 2014-01-28 | 格瑞林 GREEN | 13996103 | 01类-化学原料 | |
6 | 2014-01-28 | 格瑞林GREEN | D305EE50252A7157 | 01类-化学原料 | |
7 | 2012-07-06 | 格瑞林 GREEN | 11175159 | 01类-化学原料 | |
8 | 2012-07-06 | 格瑞林 | 11175283 | 01类-化学原料 | |
9 | 2010-05-17 | 格瑞林 | 8304426 | 37类-建筑修理 | |
10 | 2010-05-17 | 格瑞林 | 8304411 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |