北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南昌青山湖资产经营有限公司 | 法定代表人 | 胡耀辉 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南昌市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-08-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360100558496906B |
注册号 | 360100110014339 | 组织机构代码 | 558496906 |
住址 | 江西省南昌市青山湖区北京东路1617号 | ||
经营范围 | 一般项目:自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,企业管理咨询,住房租赁,非居住房地产租赁,国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事长,总经理 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事会主席 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王颖琦 共有2家公司 | 100.0% | 11680.0万人民币 | 1983-05-01 | |
2 | 万筱荣 共有4家公司 | 100.0% | 5100.6万人民币 | 1973-07-01 | |
3 | 张剑晖 共有1家公司 | 100.0% | 2145.0万人民币 | 1988-07-06 | |
4 | 胡涛 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2021-09-28 | |
5 | 魏昆仑 共有1家公司 | 100.0% | 77.0万人民币 | 1987-02-21 | |
6 | 谢满发 共有1家公司 | 100.0% | 52.0万人民币 | 1982-02-01 | |
7 | 胡涛 共有3家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2020-12-16 | |
8 | 郭中良 共有1家公司 | 100.0% | 28.0万人民币 | 1958-07-01 | |
9 | 方宁 共有8家公司 | 0.86% | 516.5229万人民币 | 2017-08-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
胡耀辉
他有 1家公司 |
2016-04-22 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-21 | 经营范围变更 |
资产管理服务、投资管理、企业管理服务
[退出]
自有房出租(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)** [退出] |
一般项目:自有资金投资的资产管理服务
[新增]
以自有资金从事投资活动 [新增] 企业管理咨询 [新增] 住房租赁 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 国内贸易代理(除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2021-01-08 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:吴敏,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:经理,姓名:胡耀辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:胡涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:胡耀辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:孙岚,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴敏,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赵德力,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:孙岚,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赵德力,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:胡金科,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:胡涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:熊春平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:王轩,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:胡耀辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:徐伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:章海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:监事会主席,姓名:胡金科,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:胡涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:胡耀辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:胡耀辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:孙岚,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:王轩,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吴敏,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:熊春平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:徐伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:赵德力,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈景生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
3 | 2021-01-08 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
4 | 2020-11-26 | 法定代表人变更 |
黄根德
[退出]
|
胡耀辉
[新增]
|
5 | 2020-11-26 | 其他变更 |
姓名:王轩,职务:监事
姓名:章海,职务:监事 姓名:李志刚,职务:监事 [退出] 姓名:杨海波,职务:监事 [退出] 姓名:雷李红,职务:董事 [退出] 姓名:秦国庆,职务:董事 [退出] 姓名:曹小玲,职务:监事 [退出] 姓名:黄根德,职务:董事长 [退出] 姓名:黄根德,职务:经理 [退出] |
姓名:王轩,职务:监事
姓名:章海,职务:监事 姓名:熊春平,职务:董事 [新增] 姓名:徐伟,职务:董事 [新增] 姓名:吴敏,职务:监事 [新增] 姓名:孙岚,职务:董事 [新增] 姓名:胡涛,职务:监事 [新增] 姓名:胡耀辉,职务:经理 [新增] 姓名:赵德力,职务:董事 [新增] 姓名:胡金科,职务:监事会主席 [新增] 姓名:胡耀辉,职务:董事长 [新增] |
6 | 2019-11-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:南昌市青山湖区资产金融办公室,出资额:5000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31
[退出]
|
投资人:南昌市青山湖区政府金融工作办公室,出资额:5000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31
[新增]
|
7 | 2017-02-17 | 法定代表人变更 |
周斌
[退出]
|
黄根德
[新增]
|
8 | 2017-02-17 | 其他变更 |
姓名:章海,职务:监事
姓名:秦国庆,职务:董事 姓名:曹小玲,职务:监事 姓名:王轩,职务:监事 姓名:雷李红,职务:董事 姓名:李志刚,职务:监事 姓名:杨海波,职务:监事 姓名:周斌,职务:董事长兼总经理 [退出] |
姓名:李志刚,职务:监事
姓名:杨海波,职务:监事 姓名:雷李红,职务:董事 姓名:王轩,职务:监事 姓名:章海,职务:监事 姓名:秦国庆,职务:董事 姓名:曹小玲,职务:监事 姓名:黄根德,职务:董事长兼总经理 [新增] |
9 | 2016-05-27 | 其他变更 |
91360100558496906B[新增]
|
|
10 | 2014-11-27 | 注册资本变更 |
1
00万人民币
|
50
00万人民币
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年南昌电信民营科技园通信机房房屋租赁采购项目单一来源采购公示 | 中标方 | 2023-08-22 | 详情 |
2 | [南昌市本级]南昌市民安路262号民营科技园1号厂房、兆丰大厦A座二楼等三宗房屋租赁权(第2次变更) | 招标方 | 2020-12-18 | 详情 |
3 | 南昌青山湖资产经营有限公司公务用车服务中心公车定点维修服务采购项目中标公告 | 招标方 | 2020-09-21 | 详情 |
4 | 2020年民营科技园通信机房房屋租赁合同采购项目单一来源采购公示 | 竞标方 | 2020-07-23 | 详情 |
5 | 南昌市民安路262号民营科技园1号厂房兆丰大厦A座二楼等三宗房屋租赁权 | 招标方 | 2020-07-09 | 详情 |
6 | 南昌市本级东湖区福州路159161号房产建筑面积约11853.46十二年租赁权 | 招标方 | 2020-05-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |