北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 河南蓝天能源投资股份有限公司 | 法定代表人 | 李向阳 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 驻马店市中原石油液化有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-其他金融业-其他未列明金融业-其他未包括金融业 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 驻马店市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-11-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91411700175901476T |
注册号 | 411700100011762 | 组织机构代码 | 175901476 |
住址 | 驻马店市解放路中段 | ||
经营范围 | 对电业、化工业、燃气业、新能源业、服务业及与能源相关的其他产业的项目投资;企业自有房屋和土地租赁;商务咨询服务和企业管理咨询。**(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
李
李新华
|
*** | *** |
2 |
李
李效萱
|
*** | *** |
3 |
李
李国喜
|
*** | *** |
4 |
郑
郑延海
|
*** | *** |
5 |
寇
寇晓捷
|
*** | *** |
6 |
崔
崔允庆
|
*** | *** |
7 |
王
王儒
|
*** | *** |
8 |
彭
彭盛楠
|
*** | *** |
9 |
张
张新义
|
*** | *** |
10 |
胡
胡明耀
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事,董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 财务负责人 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨扬 共有3家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2000-09-28 | |
2 | 吕贺 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2020-12-02 | |
3 | 李向阳 共有6家公司 | 98.65% | 123834.0万人民币 | 1999-06-29 | |
4 | 管勇 共有3家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 2000-08-08 | |
5 | 宋会涛 共有4家公司 | 10.0% | 1261.0万人民币 | 2020-05-15 | |
6 | 秦建华 共有5家公司 | 3.91% | 3082.8819万人民币 | 2002-05-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李向阳
他有 6家公司 |
1999-06-29 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
|
长期
|
2 | 2024-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李向阳
李新华 郑斌 杨帆 李红燕 王继光 [退出] 扶廷明 [退出] 李建 [退出] |
李向阳
李新华 李向阳 郑斌 杨帆 李红燕 王玲 [新增] |
3 | 2024-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李向阳
李新华 王继光 李建 郑斌 扶廷明 杨帆 陈启勇 [退出] 高玮 [退出] |
李向阳
李新华 王继光 李建 郑斌 扶廷明 杨帆 李红燕 [新增] |
4 | 2024-06-06 | 财务负责人 |
无
|
曹胜男
|
5 | 2022-10-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新华
王继光 李建 郑斌 扶廷明 陈启勇 高玮 杨帆 |
李新华
王继光 李建 郑斌 扶廷明 陈启勇 高玮 杨帆 李向阳 [新增] |
7 | 2021-07-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨磊:1%
[退出]
宋国新 [退出] 陈凤 [退出] 郑兴华 [退出] 王成喜 [退出] 胡明耀 [退出] 陈启勇 [退出] 张振明 [退出] 王伟东 [退出] 李三星 [退出] 周延伟 [退出] 徐贺中 [退出] 张国新 [退出] 吴秋菊 [退出] 刘军 [退出] 李万华 [退出] 朱玲 [退出] 刘梅 [退出] 李琳 [退出] 李万禄 [退出] 陈玉华 [退出] 李新 [退出] 李柏林 [退出] 李国录 [退出] 徐湘坤 [退出] 李国全 [退出] 付保安 [退出] 许克宏 [退出] 孙建新 [退出] 陈玉香 [退出] 付巧云 [退出] 郭小勤 [退出] 肖利 [退出] 李万柏 [退出] 刘月霞 [退出] 刘红杰 [退出] 马华先 [退出] 严亚丽 [退出] 关保伟 [退出] 张泮 [退出] |
刘月霞:0.02%
[新增]
李万柏:0.02% [新增] 肖利:0.02% [新增] 郭小勤:0.02% [新增] 付巧云:0.02% [新增] 陈玉香:0.02% [新增] 孙建新:0.02% [新增] 许克宏:0.02% [新增] 付保安:0.02% [新增] 李国全:0.02% [新增] 徐湘坤:0.02% [新增] 李国录:0.02% [新增] 李新:0.02% [新增] 李柏林:0.02% [新增] 陈玉华:0.02% [新增] 李琳:0.02% [新增] 刘梅:0.02% [新增] 朱玲:0.02% [新增] 李万华:0.02% [新增] 刘军:0.02% [新增] 吴秋菊:0.02% [新增] 张国新:0.02% [新增] 李万禄:0.02% [新增] 徐贺中:0.02% [新增] 周延伟:0.02% [新增] 王伟东:0.02% [新增] 张振明:0.02% [新增] 陈启勇:1% [新增] 郑兴华:0.02% [新增] 陈凤:0.02% [新增] 宋国新:0.02% [新增] 李三星:0.02% [新增] 扶廷明:1% [新增] 胡明耀:1% [新增] 王成喜:0.02% [新增] 耿景堂:0.3% [新增] 郑延海:1% [新增] 李玉霞:1% [新增] 赵书营:0.02% [新增] 李新华:66.1% [新增] |
8 | 2021-07-08 | 负责人变更 |
李新华
[退出]
|
李向阳
[新增]
|
9 | 2021-07-08 | 其他事项备案 |
杨磊:1%
[退出]
宋国新 [退出] 陈凤 [退出] 郑兴华 [退出] 王成喜 [退出] 胡明耀 [退出] 陈启勇 [退出] 张振明 [退出] 王伟东 [退出] 李三星 [退出] 周延伟 [退出] 徐贺中 [退出] 张国新 [退出] 吴秋菊 [退出] 刘军 [退出] 李万华 [退出] 朱玲 [退出] 刘梅 [退出] 李琳 [退出] 李万禄 [退出] 陈玉华 [退出] 李新 [退出] 李柏林 [退出] 李国录 [退出] 徐湘坤 [退出] 李国全 [退出] 付保安 [退出] 许克宏 [退出] 孙建新 [退出] 陈玉香 [退出] 付巧云 [退出] 郭小勤 [退出] 肖利 [退出] 李万柏 [退出] 刘月霞 [退出] 刘红杰 [退出] 马华先 [退出] 严亚丽 [退出] 关保伟 [退出] 张泮 [退出] |
李新华:66.1%
[新增]
赵书营:0.02% [新增] 李玉霞:1% [新增] 郑延海:1% [新增] 耿景堂:0.3% [新增] 王成喜:0.02% [新增] 胡明耀:1% [新增] 扶廷明:1% [新增] 李三星:0.02% [新增] 宋国新:0.02% [新增] 陈凤:0.02% [新增] 郑兴华:0.02% [新增] 陈启勇:1% [新增] 张振明:0.02% [新增] 王伟东:0.02% [新增] 周延伟:0.02% [新增] 徐贺中:0.02% [新增] 李万禄:0.02% [新增] 张国新:0.02% [新增] 吴秋菊:0.02% [新增] 刘军:0.02% [新增] 李万华:0.02% [新增] 朱玲:0.02% [新增] 刘梅:0.02% [新增] 李琳:0.02% [新增] 陈玉华:0.02% [新增] 李柏林:0.02% [新增] 李新:0.02% [新增] 李国录:0.02% [新增] 徐湘坤:0.02% [新增] 李国全:0.02% [新增] 付保安:0.02% [新增] 许克宏:0.02% [新增] 孙建新:0.02% [新增] 陈玉香:0.02% [新增] 付巧云:0.02% [新增] 郭小勤:0.02% [新增] 肖利:0.02% [新增] 李万柏:0.02% [新增] 刘月霞:0.02% [新增] |
10 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新华
李建 扶廷明 陈启勇 杨帆 王儒 [退出] 李国喜 [退出] 盛宏普 [退出] |
李新华
李建 扶廷明 陈启勇 杨帆 王继光 [新增] 郑斌 [新增] 高玮 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-27 | 未知:河南蓝天能源投资股份有限公司,崔清磊 | 起诉状副本及开庭传票 | 河南省驻马店市驿城区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-01 | - | - | 洛银金融租赁股份有限公司 | - | - |
2 | 2022-09-01 | - | 李新华 | 洛银金融租赁股份有限公司 | 5 | 91.0000 |
3 | 2021-11-16 | - | - | 洛银金融租赁股份有限公司 | - | - |
4 | 2021-11-16 | - | 李新华 | 洛银金融租赁股份有限公司 | 5 | 1000.0000 |
5 | 2021-11-16 | - | 李新华 | 洛银金融租赁股份有限公司 | 5 | 550.0000 |
6 | 2010-12-29 | 141000010349532790 | - | 李新华 | - | 3204 |
7 | 2010-12-29 | 141000010349533017 | - | 刘开荣 | - | 942 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |