北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西华威矿业有限公司 | 法定代表人 | 李凤珍 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 采矿业-有色金属矿采选业-稀有稀土金属矿采选-钨钼矿采选 |
注册资本 | 20900.0万人民币 | ||
登记机关 | 赣州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-01-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360700769780747R |
注册号 | 360700110000588 | 组织机构代码 | 769780747 |
住址 | 江西省赣州市章贡区兴国路65号赣州总部经济区西座17层 | ||
经营范围 | 矿产资源勘查(凭有效许可证经营);一般矿产品销售(除稀土、锑、钨、锡、萤石原矿以外的矿产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
江
江西省地质局第七地质大队(江西省地质局稀土应用研究所)
|
*** | *** |
4 | *** | *** | |
5 |
江
江西省地质博物馆
|
*** | *** |
6 |
中
中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
|
*** | *** |
7 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 总经理 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 副董事长 | |
10 | 监事会主席 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陆志年 共有6家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2006-09-14 | |
2 | 杨兴灿 共有1家公司 | 63.6% | 1782.1978万人民币 | 2004-11-10 | |
3 | 谢卫东 共有7家公司 | 49.0% | 2450.0万人民币 | 2007-12-28 | |
4 | 周伟 共有1家公司 | 35.0% | 350.0万人民币 | 2006-05-24 | |
5 | 曹建飞 共有1家公司 | 20.0% | 20.0万人民币 | 2005-05-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-22 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省地矿宝源投资有限责任公司,出资额:250.8万人民币元,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07
投资人:江西省地质局第七地质大队(江西省地质局稀土应用研究所),出资额:3678.4万人民币元,占17.6%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:江西省地质博物馆,出资额:250.8万人民币元,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-30 投资人:北京大德同策投资有限公司,出资额:12540万人民币元,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-08 投资人:赣州工矿控股发展有限公司,出资额:3762万人民币元,占18%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:南京中地仪器有限公司,出资额:418万人民币元,占2%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 [退出] |
投资人:北京大德同策投资有限公司,出资额:12540万人民币元,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-08
投资人:江西省地质局第七地质大队(江西省地质局稀土应用研究所),出资额:3678.4万人民币元,占17.6%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:江西省地矿宝源投资有限责任公司,出资额:250.8万人民币元,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:赣州工矿控股发展有限公司,出资额:3762万人民币元,占18%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:江西省地质博物馆,出资额:250.8万人民币元,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-30 投资人:中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心),出资额:167.4375万,占 0.8011%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 [新增] 投资人:南京中地仪器有限公司,出资额:250.5625万人民币元,占1.1989%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 [新增] |
2 | 2024-07-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-01-04至2025-01-03
|
2005-01-04至长期
|
3 | 2024-01-17 | 法定代表人变更 |
杨兴灿
[退出]
|
李凤珍
[新增]
|
4 | 2024-01-17 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:杨旗,职务:监事会主席
姓名:李海滨,职务:监事 姓名:周冰清,职务:监事 姓名:李剑,职务:董事 姓名:修连存,职务:董事 姓名:周鑫宇,职务:董事 姓名:刘宏标,职务:董事 姓名:范世祥,职务:副董事长 姓名:陆志年,职务:董事 姓名:戴嘉托,职务:经理 姓名:李凤珍,职务:董事 [退出] 姓名:杨兴灿,职务:董事长 [退出] |
姓名:杨旗,职务:监事会主席
姓名:李海滨,职务:监事 姓名:周冰清,职务:监事 姓名:戴嘉托,职务:经理 姓名:范世祥,职务:副董事长 姓名:陆志年,职务:董事 姓名:李剑,职务:董事 姓名:修连存,职务:董事 姓名:周鑫宇,职务:董事 姓名:刘宏标,职务:董事 姓名:李凤珍,职务:董事长 [新增] 姓名:杨兴灿,职务:董事 [新增] |
5 | 2023-11-14 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:陆志年,职务:董事
姓名:修连存,职务:董事 姓名:周鑫宇,职务:董事 姓名:戴嘉托,职务:经理 姓名:周冰清,职务:监事 姓名:李海滨,职务:监事 姓名:戴嘉托,职务:董事长 [退出] 姓名:宋光泉,职务:董事 [退出] 姓名:盛伟才,职务:董事 [退出] 姓名:李剑,职务:副董事长 [退出] 姓名:喻泽琼,职务:董事 [退出] 姓名:姚伟汪,职务:监事会主席 [退出] |
姓名:李海滨,职务:监事
姓名:周冰清,职务:监事 姓名:修连存,职务:董事 姓名:周鑫宇,职务:董事 姓名:陆志年,职务:董事 姓名:戴嘉托,职务:经理 姓名:杨旗,职务:监事会主席 [新增] 姓名:李剑,职务:董事 [新增] 姓名:刘宏标,职务:董事 [新增] 姓名:李凤珍,职务:董事 [新增] 姓名:范世祥,职务:副董事长 [新增] 姓名:杨兴灿,职务:董事长 [新增] |
6 | 2023-11-14 | 法定代表人变更 |
戴嘉托
[退出]
|
杨兴灿
[新增]
|
7 | 2023-04-27 | 投资人(股权)变更 |
投资人:北京大德同策投资有限公司,出资额:12540万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-08
投资人:江西省地矿宝源投资有限责任公司,出资额:250.8万人民币,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:南京中地仪器有限公司,出资额:418万人民币,占2%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:赣州工业投资集团有限公司,出资额:3762万人民币,占18%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 [退出] 投资人:江西省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心,出资额:250.8万人民币,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-30 [退出] 投资人:江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队,出资额:3678.4万人民币,占17.6%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 [退出] |
投资人:南京中地仪器有限公司,出资额:418万人民币,占2%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07
投资人:江西省地矿宝源投资有限责任公司,出资额:250.8万人民币,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 投资人:北京大德同策投资有限公司,出资额:12540万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-08 投资人:江西省地质局第七地质大队(江西省地质局稀土应用研究所),出资额:3678.4万人民币,占17.6%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 [新增] 投资人:江西省地质博物馆,出资额:250.8万人民币,占1.2%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-30 [新增] 投资人:赣州工矿控股发展有限公司,出资额:3762万人民币,占18%,出资方式:货币,出资时间:2010-09-07 [新增] |
8 | 2019-08-28 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周冰清,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:周鑫宇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李海滨,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:姚伟汪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:周鑫宇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:宋光泉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陆志年,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁连生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:袁连生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事长,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:经理,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李海滨,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陆志年,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:宋光泉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:姚伟汪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周冰清,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:周鑫宇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:盛伟才,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
9 | 2019-04-23 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:陆志年,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:周鑫宇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁连生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陆志年,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李海滨,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周冰清,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:姚伟汪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李强华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事长,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:经理,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李海滨,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陆志年,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:姚伟汪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁连生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周冰清,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:周鑫宇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:宋光泉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
10 | 2018-12-04 | 董事备案 |
职务:董事长,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李强华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陆志年,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁连生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:周鑫宇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:姚伟汪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周冰清,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:欧阳玲,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事长,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:经理,姓名:戴嘉托,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副董事长,姓名:李剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李强华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陆志年,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:修连存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:姚伟汪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:喻泽琼,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁连生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周冰清,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:周鑫宇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:李海滨,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-24 | - | 赣州工业投资集团有限公司 | 赣州银行股份有限公司 | 6 | 3762.0000 |
2 | 2019-06-24 | - | - | 赣州银行股份有限公司 | - | - |
3 | 2016-12-22 | (赣市)内股质登记设字[2016]第11083964号 | 赣州工业投资集团有限公司 | 赣州银行股份有限公司 | 5 | 3762 |
4 | 2016-12-22 | - | 赣州工业投资集团有限公司 | 赣州银行股份有限公司 | 6 | 3762.0000 |
5 | 2016-12-22 | - | - | 赣州银行股份有限公司 | - | - |
6 | 2016-07-28 | 20160728103544982438 | - | 赣州工业投资集团有限公司 | 1 | 94.05 |
7 | 2016-07-28 | - | 北京大德同策投资有限公司 | 赣州工业投资集团有限公司 | 5 | 94.0500 |
8 | 2016-07-28 | - | - | 赣州工业投资集团有限公司 | - | - |
9 | 2016-01-28 | (赣市)内股质登记设字[2016]第7876782号 | 北京大德同策投资有限公司 | 江西银行股份有限公司赣州分行 | 6 | 4180 |
10 | 2016-01-28 | 20160128163001440647 | - | 赣州工业投资集团有限公司 | 1 | 4180 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-29 | - | - | 权限内地质勘查资质、地质勘查活动检查,抽取的探矿权江西省宁都县将军坳铜多金属矿详查位于凌云山省级保护区内,按照省厅要求已经停止一切勘查活动。 | 南城县安监局 |
2 | 2017-12-29 | - | - | 社会保险参保缴费与待遇支付检查,合格 | 南城县安监局 |
3 | 2017-12-19 | - | - | 符合 | 宁都县矿管局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 赣州市金星路西侧连体别墅B号楼/半栋(毛坯)招租(3年)成交公告 | 招标方 | 2021-07-08 | 详情 |
2 | 2020年1月15日矿产资源勘查登记 | 竞标方 | 2020-02-20 | 详情 |
3 | 2020年1月15日矿产资源勘查登记 | 竞标方 | 2020-01-17 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |