北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 吴剑 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中国农业银行弋阳县支行,弋阳县信用联社营业部,弋阳县农村信用合作社联合社,弋阳县农村信用合作联社 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-货币银行服务 |
注册资本 | 24707.1256万人民币 | ||
登记机关 | 上饶市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-11-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913611261616949122 |
注册号 | 361126010000826 | 组织机构代码 | 161694912 |
住址 | 江西省上饶市弋阳县弋江镇方志敏大道北路145号 | ||
经营范围 | 主营:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 |
王
王向阳
|
*** | *** |
10 |
王
王德峰
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长 | |
5 | ||
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
翁梁
他有 1家公司 |
2011-11-28 | 在营 | |
2 |
夏鑫
他有 2家公司 |
2011-03-25 | 注销 | |
3 |
郑芝英
他有 1家公司 |
2011-03-24 | 注销 | |
4 |
刘尧
他有 1家公司 |
2005-11-09 | 在营 | |
5 |
苏丽芳
他有 1家公司 |
2005-11-09 | 在营 | |
6 |
毛伟文
他有 1家公司 |
2005-11-09 | 在营 | |
7 |
方斌
他有 1家公司 |
2005-11-09 | 在营 | |
8 |
金小翠
他有 1家公司 |
2005-11-09 | 在营 | |
9 |
潘琴
他有 1家公司 |
2005-11-09 | 在营 | |
10 |
程文英
他有 1家公司 |
2005-11-09 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-30 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:陈志春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事长,姓名:吴剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:俞宏保,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:金弋凤,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭蔚旻,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:何铁伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:梅志军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:王德峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:洪霞,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:黄越,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:祝立明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:钟娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:舒阳康,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:崔孝文,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:徐根林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:费春平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:陈志春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:何铁伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:金弋凤,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭蔚旻,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:吴剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:俞宏保,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陈颉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:冯春,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:李学群,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:鲁俊芳,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事会主席,姓名:邵卫红,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:翁江,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:吴永寿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事,姓名:张伟明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
2 | 2024-06-14 | 注册资本变更 |
23530.5959万元
|
24707.1256万元
|
3 | 2021-06-30 | 法定代表人变更 |
程汉开
[退出]
|
吴剑
[新增]
|
4 | 2021-06-30 | 其他变更 |
姓名:费春平,职务:董事
姓名:梅志军,职务:监事会主席 姓名:崔孝文,职务:董事 姓名:祝立明,职务:董事 姓名:舒阳康,职务:监事 姓名:王德峰,职务:董事 [退出] 姓名:黄越,职务:董事 [退出] 姓名:张敬吕,职务:董事 [退出] 姓名:张剑秋,职务:董事 [退出] 姓名:郑翔,职务:监事 [退出] 姓名:俞宏保,职务:监事 [退出] 姓名:陈志春,职务:监事 [退出] 姓名:周翠斌,职务:董事 [退出] 姓名:徐春霞,职务:监事 [退出] 姓名:程汉开,职务:董事长 [退出] |
姓名:梅志军,职务:监事会主席
姓名:舒阳康,职务:监事 姓名:祝立明,职务:董事 姓名:崔孝文,职务:董事 姓名:费春平,职务:董事 姓名:吴剑,职务:董事长 [新增] 姓名:黄越,职务:监事 [新增] 姓名:洪霞,职务:监事 [新增] 姓名:徐根林,职务:董事 [新增] 姓名:陈志春,职务:董事 [新增] 姓名:王德峰,职务:监事 [新增] 姓名:钟娟,职务:监事 [新增] 姓名:金弋凤,职务:董事 [新增] 姓名:彭蔚旻,职务:董事 [新增] 姓名:何铁伟,职务:监事 [新增] |
5 | 2021-06-30 | 其他变更 |
姓名:费春平,职务:董事
姓名:梅志军,职务:监事会主席 姓名:崔孝文,职务:董事 姓名:祝立明,职务:董事 姓名:舒阳康,职务:监事 姓名:王德峰,职务:董事 [退出] 姓名:黄越,职务:董事 [退出] 姓名:张敬吕,职务:董事 [退出] 姓名:张剑秋,职务:董事 [退出] 姓名:郑翔,职务:监事 [退出] 姓名:俞宏保,职务:监事 [退出] 姓名:陈志春,职务:监事 [退出] 姓名:周翠斌,职务:董事 [退出] 姓名:徐春霞,职务:监事 [退出] 姓名:程汉开,职务:董事长 [退出] |
姓名:梅志军,职务:监事会主席
姓名:舒阳康,职务:监事 姓名:祝立明,职务:董事 姓名:崔孝文,职务:董事 姓名:费春平,职务:董事 姓名:吴剑,职务:董事长 [新增] 姓名:黄越,职务:监事 [新增] 姓名:洪霞,职务:监事 [新增] 姓名:徐根林,职务:董事 [新增] 姓名:陈志春,职务:董事 [新增] 姓名:王德峰,职务:监事 [新增] 姓名:钟娟,职务:监事 [新增] 姓名:金弋凤,职务:董事 [新增] 姓名:彭蔚旻,职务:董事 [新增] 姓名:何铁伟,职务:监事 [新增] 姓名:俞宏保,职务:董事 [新增] |
6 | 2021-06-30 | 其他变更 |
姓名:张剑秋,职务:董事
姓名:费春平,职务:董事 姓名:梅志军,职务:监事会主席 姓名:崔孝文,职务:董事 姓名:祝立明,职务:董事 姓名:舒阳康,职务:监事 姓名:王德峰,职务:董事 [退出] 姓名:黄越,职务:董事 [退出] 姓名:张敬吕,职务:董事 [退出] 姓名:郑翔,职务:监事 [退出] 姓名:俞宏保,职务:监事 [退出] 姓名:陈志春,职务:监事 [退出] 姓名:周翠斌,职务:董事 [退出] 姓名:徐春霞,职务:监事 [退出] 姓名:程汉开,职务:董事长 [退出] |
姓名:梅志军,职务:监事会主席
姓名:舒阳康,职务:监事 姓名:祝立明,职务:董事 姓名:崔孝文,职务:董事 姓名:张剑秋,职务:董事 姓名:费春平,职务:董事 姓名:吴剑,职务:董事长 [新增] 姓名:黄越,职务:监事 [新增] 姓名:洪霞,职务:监事 [新增] 姓名:徐根林,职务:董事 [新增] 姓名:陈志春,职务:董事 [新增] 姓名:王德峰,职务:监事 [新增] 姓名:钟娟,职务:监事 [新增] 姓名:金弋凤,职务:董事 [新增] 姓名:彭蔚旻,职务:董事 [新增] 姓名:何铁伟,职务:监事 [新增] |
7 | 2018-10-26 | 注册资本(金)变更 |
22845.2387万元
|
23530.5959万元
(+3.0%)
|
8 | 2016-12-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:程佩佩,出资额:50万,占0.2245%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29
[退出]
投资人:程玉华,出资额:10万,占0.0449%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:郑翔,出资额:50万,占0.2245%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:蒋胜年,出资额:20万,占0.0898%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:东莞市宝昌实业有限公司,出资额:300万,占1.3472%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:姜武宾,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:邱国华,出资额:15万,占0.0674%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:江西省顺达纸业有限责任公司,出资额:1150万,占5.1641%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:邱文华,出资额:45万,占0.2021%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:席莲花,出资额:10万,占0.0449%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:张立新,出资额:50万,占0.2245%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:杨佩捷,出资额:300万,占1.3472%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:杨逸文,出资额:40万,占0.1796%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:杨敏,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:黄仰虹,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:杨苏芬,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:何志平,出资额:50万,占0.2245%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:胡红英,出资额:20万,占0.0898%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:顾香花,出资额:10万,占0.0449%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:管志勇,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:魏涛,出资额:15.05万,占0.0676%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:何雪琴,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:郭斌,出资额:3万,占0.0135%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:谢香英,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:戴启勇,出资额:40.637万,占0.1825%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:祝国彬,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:张玉仙,出资额:300万,占1.3472%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:杨剑,出资额:20万,占0.0898%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:刘道华,出资额:11万,占0.0494%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:杨月萍,出资额:15万,占0.0674%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:饶晓莹,出资额:105万,占0.4715%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:邵建华,出资额:10万,占0.0449%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:李祥云,出资额:10万,占0.0449%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:刘剑君,出资额:3万,占0.0135%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:刘静,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:刘萍,出资额:30万,占0.1347%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:刘世财,出资额:1万,占0.0045%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:刘世堂,出资额:0.8200万,占0.0037%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:孟庆文,出资额:0.9000万,占0.0040%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-29 [退出] 投资人:张蕾,出资额:20万,占0.0898 [退出] |
投资人:邵卫红,出资额:10.3万,占0.0451%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22
[新增]
投资人:张成坚,出资额:10.3万,占0.0451%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:叶爱玲,出资额:205.4万,占0.8991%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:徐丽萍,出资额:194.2万,占0.8501%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:刘超,出资额:20.6万,占0.0902%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:朱财发,出资额:10.3万,占0.0451%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:张迎妍,出资额:30.9万,占0.1353%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:叶建华,出资额:20.6万,占0.0902%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:张明,出资额:20.6万,占0.0902%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:王枭军,出资额:108.15万,占0.4734%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:姚军南,出资额:108.15万,占0.4734%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:曾巍,出资额:108.15万,占0.4734%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:陈志春,出资额:103万,占0.4509%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:陈水英,出资额:32.445万,占0.1420%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:张秀英,出资额:185.4万,占0.8115%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:祝瑜,出资额:185.4万,占0.8115%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:王建峰,出资额:204.2万,占0.8938%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:顾美华,出资额:20.6万,占0.0902%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:江西省顺达纸业有限责任公司,出资额:1184.5万,占5.1849%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:饶晓宝,出资额:108.15万,占0.4734%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:上饶市丰泽实业发展有限公司,出资额:1004.5万,占4.397%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:王庆香,出资额:242.05万,占1.0595%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:戴荣贵,出资额:20.6万,占0.0902%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:方海兵,出资额:30.9万,占0.1353%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:程建平,出资额:16.4412万,占0.0720%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:汪长金,出资额:15万,占0.0657%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:程玉华,出资额:10.3万,占0.0451%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:饶春英,出资额:199.5万,占0.8733%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:谢华庭,出资额:184.5万,占0.8076%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:吴静,出资额:10.3万,占0.0451%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:夏鑫,出资额:195.7万,占0.8566%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:黄越,出资额:108.15万,占0.4734%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:邹飞娥,出资额:20.6万,占0.0902%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:周慧,出资额:133.9万,占0.5861%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:刘萍,出资额:30.9万,占0.1353%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:邹水香,出资额:30.9万,占0.1353%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:杨林,出资额:30.9万,占0.1353%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-22 [新增] 投资人:楼弋珂,出资额:108.15万,占0.4734%,出资方式:货币,出资时间: [新增] |
9 | 2016-12-23 | 其他变更 |
姓名:王德峰,职务:董事
[新增]
姓名:黄越,职务:董事 [新增] 姓名:张敬吕,职务:董事 [新增] 姓名:张剑秋,职务:董事 [新增] 姓名:费春平,职务:董事 [新增] 姓名:郑翔,职务:监事 [新增] 姓名:俞宏保,职务:监事 [新增] 姓名:陈志春,职务:监事 [新增] 姓名:梅志军,职务:监事会主席 [新增] 姓名:崔孝文,职务:董事 [新增] 姓名:周翠斌,职务:董事 [新增] 姓名:祝立明,职务:董事 [新增] 姓名:徐春霞,职务:监事 [新增] 姓名:舒阳康,职务:监事 [新增] 姓名:程汉开,职务:董事长 [新增] |
|
10 | 2016-12-23 | 其他变更 |
姓名:王德峰,职务:董事
[新增]
姓名:黄越,职务:董事 [新增] 姓名:张敬吕,职务:董事 [新增] 姓名:张剑秋,职务:董事 [新增] 姓名:费春平,职务:董事 [新增] 姓名:郑翔,职务:监事 [新增] 姓名:俞宏保,职务:监事 [新增] 姓名:陈志春,职务:监事 [新增] 姓名:梅志军,职务:监事会主席 [新增] 姓名:崔孝文,职务:董事 [新增] 姓名:周翠斌,职务:董事 [新增] 姓名:祝立明,职务:董事 [新增] 姓名:徐春霞,职务:监事 [新增] 姓名:舒阳康,职务:监事 [新增] 姓名:程汉开,职务:董事长 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-17 | 未知:叶康荣,江西弋阳农村商业银行股份有限公司,叶子豪 | 起诉状副本及开庭传票 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
2 | 2024-05-10 | 未知:琚文斌,江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 裁判文书 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
3 | 2024-04-03 | 未知:江西弋阳农村商业银行股份有限公司,L某某 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
4 | 2024-03-20 | 未知:J某某,江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
5 | 2024-02-21 | 未知:Z某某,W某某,江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
6 | 2024-01-09 | 未知:江西兰卡迪家居有限公司,江西弋阳农村商业银行股份有限公司,上饶市富饶融资担保有限责任公司,H某某 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
7 | 2023-09-26 | 未知:J某某,江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
8 | 2023-09-18 | 未知:L某某,江西弋阳农村商业银行股份有限公司,F某某 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
9 | 2023-09-12 | 未知:J某某,江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
10 | 2023-08-28 | 未知:江西弋阳农村商业银行股份有限公司,弋阳县星晖绿化有限公司,J某某,江西省力嘉房地产开发有限公司,H某某 | 送达公告 | 江西省上饶市弋阳县人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-26 | (饶弋)市监(食)罚决〔2016〕40号 | - | 弋阳县市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-31 | - | 弋阳县赣东北机械化工程责任有限公司 | 江西铅山农村商业银行股份有限公司 | 6 | 990.0000 |
2 | 2024-07-31 | - | - | 江西铅山农村商业银行股份有限公司 | - | - |
3 | 2024-07-30 | - | 弋阳县赣东北机械化工程责任有限公司 | 江西铅山农村商业银行股份有限公司 | 6 | 150.0000 |
4 | 2024-07-30 | - | - | 江西铅山农村商业银行股份有限公司 | - | - |
5 | 2024-07-15 | - | 姚静 | 江西横峰农村商业银行股份有限公司 | 5 | 105.0000 |
6 | 2024-07-15 | - | - | 江西横峰农村商业银行股份有限公司 | - | - |
7 | 2024-07-11 | - | 姚静 | 江西横峰农村商业银行股份有限公司 | 6 | 105.0000 |
8 | 2024-07-11 | - | - | 江西横峰农村商业银行股份有限公司 | - | - |
9 | 2024-05-17 | - | 王枭军 | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 105.0000 |
10 | 2024-05-17 | - | - | 江西广信农村商业银行股份有限公司 | - | - |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-13 | - | - | 正常 | 弋阳县市场监督管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 弋阳县线下弋阳县财政局社会保障基金存放银行项目结果公示 | 中标方 | 2020-06-24 | 详情 |
2 | [SRQH-YY-2019-11-14]阳光家园计划采购项目 | 竞标方 | 2020-01-06 | 详情 |
3 | 江西省寰源工程监理咨询有限公司关于弋阳县国库集中支付代理银行服务项目项目编号JXHYCG-2019-034竞争性磋商招标中标公告 | 中标方 | 2019-12-10 | 详情 |
4 | 弋阳县国库集中支付代理银行服务项目 | 竞标方 | 2019-12-10 | 详情 |
5 | 弋阳县线下江西省寰源工程监理咨询有限公司关于弋阳县国库集中支付代理银行服务项目项目编号JXHYCG-2019-034竞争性磋商招标中标公告 | 中标方 | 2019-12-09 | 详情 |
6 | YSYJ-YY-2018-12-36弋阳县公安局交通警察大队智慧交通扩建项目 | 竞标方 | 2019-03-06 | 详情 |
7 | 江西弋阳农村商业银行股份有限公司弋阳农商银行总行中心机房改造工程中标公告 | 招标方 | 2018-12-05 | 详情 |
8 | 弋阳农商银行总行中心机房改造工程(项目编号:JXHL2018-YY-02)政府采购公开招标结果公示 | 招标方 | 2018-12-05 | 详情 |
9 | 弋阳农商银行总行中心机房改造工程政府采购公开招标公告 | 招标方 | 2018-11-14 | 详情 |
10 | 江西弋阳农村商业银行股份有限公司弋阳农商银行总行中心机房改造工程公开招标公告 | 招标方 | 2018-11-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |