北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 吉安市青原区天玉汽车运输有限公司 | 法定代表人 | 罗兰英 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路运输辅助活动-客运汽车站 |
注册资本 | 150.0万人民币 | ||
登记机关 | 吉安市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-11-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913608007670398913 |
注册号 | 360800210005123 | 组织机构代码 | 767039891 |
住址 | 江西省吉安市青原区天玉镇虎背山 | ||
经营范围 | 普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 总经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-22 | 法定代表人变更 |
李健勇
[退出]
|
罗兰英
[新增]
|
2 | 2022-06-22 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李健勇,出资额:150万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2004-11-17
[退出]
|
投资人:罗兰英,出资额:150万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2004-11-17
[新增]
|
3 | 2022-06-22 | 其他变更 |
姓名:张吉平,职务:监事
姓名:姚冬根,职务:经理 姓名:李健勇,职务:执行董事 [退出] |
姓名:张吉平,职务:监事
姓名:姚冬根,职务:经理 姓名:罗兰英,职务:执行董事 [新增] |
4 | 2016-04-27 | 投资人(股权)变更 |
投资人:张吉平,出资额:70万人民币,占46.6667%,出资方式:货币,出资时间:2004-11-17
[退出]
投资人:姚冬根,出资额:40万人民币,占26.6667%,出资方式:货币,出资时间:2004-11-17 [退出] 投资人:吴富根,出资额:40万人民币,占26.6667%,出资方式:货币,出资时间:2004-11-17 [退出] |
投资人:李健勇,出资额:150万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2004-11-17
[新增]
|
5 | 2016-04-27 | 其他变更 |
姓名:李清华,职务:董事长
[退出]
姓名:李健勇,职务:监事 [退出] 姓名:张文泉,职务:董事 [退出] 姓名:李丽华,职务:董事 [退出] |
姓名:李健勇,职务:执行董事
[新增]
姓名:张吉平,职务:监事 [新增] 姓名:姚冬根,职务:经理 [新增] |
6 | 2016-04-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人
投
资
或控股
)
|
有限责任公司(自然人
独
资)
|
7 | 2016-04-27 | 法定代表人变更 |
李清华
[退出]
|
李健勇
[新增]
|
8 | 2016-03-08 | 其他变更 |
******************[新增]
|
|
9 | 2014-07-28 | 董事备案 |
职务:董事长
姓名:李清华 性别:男 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 性别:男 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:监事 性别:男 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 姓名:吴富根 [退出] 姓名:姚东根 [退出] 性别:女 [退出] 姓名:张吉平 [退出] |
职务:监事
性别:男 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 性别:男 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事长 姓名:李清华 性别:男 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 职务:董事 性别:男 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:****** 姓名:李健勇 [新增] 姓名:李丽华 [新增] 姓名:张文泉 [新增] |
10 | 2014-07-28 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
董事长,李清华,***
董事,吴富根,*** [退出] 董事,姚东根,*** [退出] 监事,张吉平,*** [退出] |
董事长,李清华,***
监事,李健勇,*** [新增] 董事,李丽华,*** [新增] 董事,张文泉,*** [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |