北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 抚州市东乡区水库资产管理有限公司 | 法定代表人 | 肖礼玲 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 东乡县水库资产管理有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-水利管理业-水资源管理-水资源管理 |
注册资本 | 10902.0万人民币 | ||
登记机关 | 抚州市东乡区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-10-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91361029MA35F4F131 |
注册号 | 361029110001324 | 组织机构代码 | MA35F4F13 |
住址 | 江西省抚州市东乡区东抚北路(东乡县水利电力局内) | ||
经营范围 | 对水利基础设施的投资、建设;水资源保护、管理;砂石销售、管理;农业、林业、果业的种植、销售;养殖;水资源、旅游业、水库综合开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事,总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-13 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:范伟晟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:范伟晟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:肖礼玲,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:何志伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张文行,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:何志伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:乐宣广,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:陈鹏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:陈鹏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:范伟晟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:何志伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:何志伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:乐宣广,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:肖礼玲,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张文行,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:王尚云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
2 | 2019-09-02 | 其他变更 |
姓名:张文行,职务:董事
姓名:乐宣广,职务:监事 姓名:胡斌,职务:董事 [退出] 姓名:陈涛,职务:董事长 [退出] 姓名:陈德明,职务:董事 [退出] 姓名:夏日新,职务:董事 [退出] 姓名:夏日新,职务:经理 [退出] |
姓名:张文行,职务:董事
姓名:乐宣广,职务:监事 姓名:范伟晟,职务:董事 [新增] 姓名:陈鹏,职务:董事 [新增] 姓名:肖礼玲,职务:董事长 [新增] 姓名:何志伟,职务:董事 [新增] 姓名:何志伟,职务:经理 [新增] |
3 | 2019-09-02 | 法定代表人变更 |
陈涛
[退出]
|
肖礼玲
[新增]
|
4 | 2019-06-13 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
5 | 2017-08-02 | 名称变更 |
东乡
县
水库资产管理有限公司
|
抚州市
东乡
区
水库资产管理有限公司
|
6 | 2017-08-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:东乡县财政局,出资额:49万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-31
[退出]
投资人:江西省水投水库资产管理有限公司,出资额:51万,占51%,出资方式:,出资时间:2015-12-31 [退出] |
投资人:抚州市东乡区财政局,出资额:5342万,占49.0002%,出资方式:货币,实物,出资时间:2017-12-31
[新增]
投资人:江西省水投水库资产管理有限公司,出资额:5560万,占50.9998%,出资方式:货币,实物,出资时间:2017-12-31 [新增] |
7 | 2017-08-02 | 注册资本(金)变更 |
100万元
|
10902万元
(+10802.0%)
|
8 | 2017-08-02 | 住所变更 |
江西省抚州市东乡
县东抚北路(东乡县水利电力局内)
|
江西省抚州市东乡
区东抚北路(东乡县水利电力局内)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |