北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西飞彤工程塑料有限公司 | 法定代表人 | 谢强才 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料零件及其他塑料制品制造 |
注册资本 | 680.0万人民币 | ||
登记机关 | 崇仁县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-08-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91361024561053276J |
注册号 | 361024210003869 | 组织机构代码 | 561053276 |
住址 | 江西省抚州市崇仁县天台工业园区 | ||
经营范围 | 增强、改性塑料制造、加工、销售;塑料注塑、塑料品生产、销售;废旧物资回收与销售;废旧塑料再生和分解回收;金属废料和碎屑加工处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:肖英明,出资额:105万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20
[退出]
投资人:谢林建,出资额:245万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [退出] |
投资人:肖英明,出资额:204万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2053-05-29
[新增]
投资人:谢林建,出资额:476万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2053-05-29 [新增] |
2 | 2023-05-29 | 注册资本(金)变更 |
350万元
|
680万元
(+94.29%)
|
3 | 2023-05-29 | 其他变更 |
姓名:谢强才,职务:经理
姓名:谢强才,职务:执行董事 姓名:谢升才,职务:监事 [退出] |
姓名:谢强才,职务:经理
姓名:谢强才,职务:执行董事 姓名:谢林建,职务:监事 [新增] |
4 | 2022-08-17 | 其他变更 |
姓名:龚文平,职务:执行董事
[退出]
姓名:龚文平,职务:经理 [退出] 姓名:邓伟龙,职务:监事 [退出] |
姓名:谢强才,职务:经理
[新增]
姓名:谢强才,职务:执行董事 [新增] 姓名:谢升才,职务:监事 [新增] |
5 | 2022-08-17 | 法定代表人变更 |
龚文平
[退出]
|
谢强才
[新增]
|
6 | 2022-08-17 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邓建宾,出资额:98万,占28%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20
[退出]
投资人:龚文平,出资额:192.5万,占55%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [退出] 投资人:邓伟龙,出资额:59.5万,占17%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [退出] |
投资人:肖英明,出资额:105万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20
[新增]
投资人:谢林建,出资额:245万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [新增] |
7 | 2021-11-22 | 其他变更 |
姓名:龚文平,职务:执行董事
姓名:龚文平,职务:经理 姓名:刘均荣,职务:监事 [退出] |
姓名:龚文平,职务:执行董事
姓名:龚文平,职务:经理 姓名:邓伟龙,职务:监事 [新增] |
8 | 2021-11-22 | 投资人(股权)变更 |
投资人:龚文平,出资额:175万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20
[退出]
投资人:刘均荣,出资额:175万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [退出] |
投资人:邓建宾,出资额:98万,占28%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20
[新增]
投资人:龚文平,出资额:192.5万,占55%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [新增] 投资人:邓伟龙,出资额:59.5万,占17%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [新增] |
9 | 2021-03-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘均荣,出资额:175万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20
投资人:邓锴,出资额:175万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [退出] |
投资人:刘均荣,出资额:175万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20
投资人:龚文平,出资额:175万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2010-08-20 [新增] |
10 | 2021-03-09 | 其他变更 |
姓名:刘均荣,职务:监事
姓名:邓锴,职务:执行董事 [退出] 姓名:邓锴,职务:经理 [退出] |
姓名:刘均荣,职务:监事
姓名:龚文平,职务:执行董事 [新增] 姓名:龚文平,职务:经理 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |