北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:赣州邦达高科制药有限公司是一家,注册资本为1万,所在地区位于江西赣州市,我们以诚信、实力和质量获得业界的高度认可,坚持以客户为核心,“质量到位、服务一流”的经营理念为广大客户提供优质的服务。 ...更多
公司名称 | 赣州邦达高科制药有限公司 | 法定代表人 | 李显发 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 制造业-医药制造业-中成药生产-中成药生产 |
注册资本 | 800.0万人民币 | ||
登记机关 | 大余县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-03-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913607237460757112 |
注册号 | 360723110000011 | 组织机构代码 | 746075711 |
住址 | 江西省赣州市大余县(新世纪)工业园 | ||
经营范围 | 原料药(枸橼酸铋钾)、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产、销售,(凭有效许可证经营)日用品、化妆品、卫生用品的销售※※※ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 总经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-15 | 法定代表人变更 |
朱志刚
[退出]
|
李显发
[新增]
|
2 | 2021-10-15 | 其他变更 |
姓名:陈伟,职务:经理
姓名:李明辉,职务:监事 姓名:朱志刚,职务:执行董事 [退出] |
姓名:李明辉,职务:监事
姓名:陈伟,职务:经理 姓名:李显发,职务:执行董事 [新增] |
3 | 2021-02-25 | 法定代表人变更 |
叶广垠
[退出]
|
朱志刚
[新增]
|
4 | 2021-02-25 | 其他变更 |
姓名:李文煊,职务:董事
[退出]
姓名:曹人源,职务:董事 [退出] 姓名:廖文英,职务:董事 [退出] 姓名:高承树,职务:董事 [退出] 姓名:左伟亮,职务:监事 [退出] 姓名:李鉴明,职务:监事 [退出] 姓名:董云秀,职务:监事 [退出] 姓名:刘铭俊,职务:董事 [退出] 姓名:叶广垠,职务:董事长 [退出] 姓名:刘福久,职务:董事 [退出] |
姓名:陈伟,职务:经理
[新增]
姓名:李明辉,职务:监事 [新增] 姓名:朱志刚,职务:执行董事 [新增] |
5 | 2018-03-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2003-03-05至2018-03-04
|
2003-03-05至2033-03-04
|
6 | 2016-04-06 | 其他变更 |
******************[新增]
|
|
7 | 2015-03-13 | 法定代表人变更 |
证件号码:******
姓名:李鉴明 [退出] |
证件号码:******
姓名:叶广垠 [新增] |
8 | 2015-03-13 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
李鉴明(董事长)
[退出]
刘福久(董事) [退出] 黎祖浩(董事) [退出] 高承树(董事) [退出] 叶庆跃(董事) [退出] 刘铭俊(董事) [退出] 李文煊(董事) [退出] 王际桥(监事) [退出] 温相花(监事) [退出] 郭晓勇(监事) [退出] |
董事,曹人源,***
[新增]
监事,董云秀,*** [新增] 监事,李鉴明,*** [新增] 董事,廖文英,*** [新增] 董事,刘福久,*** [新增] 董事,刘铭俊,*** [新增] 董事长,叶广垠,*** [新增] 监事,左伟亮,*** [新增] 董事,高承树, [新增] 董事,李文煊, [新增] |
9 | 2012-12-11 | 投资人(股权)变更 |
江西西华山钨业有限公司工会,出资80万人民币,占10.0%,实缴出资80万
[退出]
江西西华山钨业有限公司,出资720万人民币,占90.0%,实缴出资720万 [退出] |
江西西华山钨业有限公司,出资800万,占100.0%,实缴出资800万
[新增]
|
10 | 2012-12-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-23 | 梅岭MEILING及图 | 842183 | 05类-医药 | |
2 | 2003-05-20 | 图形 | 3561961 | 05类-医药 | |
3 | 2003-05-20 | - | 8D0CA669FD742434 | 05类-医药 | |
4 | 2006-03-20 | 金瑞 | 5222101 | 05类-医药 | |
5 | 2006-03-20 | 金瑞渭乐及图 | 5222100 | 05类-医药 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |