北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 武汉油脂集团有限公司 | 法定代表人 | 冯楠杰 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 武汉市油脂公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-其他机械设备及电子产品批发 |
注册资本 | 6896.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1990-05-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | - |
注册号 | 4201001101721 | 组织机构代码 | - |
住址 | 江岸区江海实业公司综合楼二层 | ||
经营范围 | 油脂设备及配件批发兼零售(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵建生 共有5家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 1993-01-19 | |
2 | 冯楠杰 共有11家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 1994-05-14 | |
3 | 冯楠杰 共有11家公司 | 90.0% | 180.0万人民币 | 1995-05-04 | |
4 | 杨伟萍 共有5家公司 | 80.0% | 80.0万人民币 | 1999-09-10 | |
5 | 李汉忠 共有7家公司 | 68.0702% | 3411.0万人民币 | 1997-09-26 | |
6 | 李汉忠 共有7家公司 | 51.0% | 306.0万人民币 | 1993-11-24 | |
7 | 李汉忠 共有7家公司 | 40.0% | 480.0万人民币 | 1993-09-18 | |
8 | 黄贺永 共有1家公司 | 40.0% | 96.0万美元 | 1997-05-26 | |
9 | 王建章 共有3家公司 | 6.37% | 66.74万人民币 | 1994-10-14 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-05-18 | 投资人(股权)变更 |
武汉市粮食局:(%):*:(%):*)
|
武汉市粮食局:(%):*:(%):*)
|
2 | 2007-05-18 | 企业类型变更 |
1110:国有独资
|
1140:有限责任公司(法人独资)
|
3 | 2007-05-18 | 经营范围变更 |
植物油脂、油料的购销、储运、加工、销售
[退出]
油脂化工原料、油脂包装品批发兼零售 [退出] 粮油及制品销售 [退出] (含分支机构经营范围) [退出] |
油脂设备及配件批发兼零售
[新增]
(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营) [新增] |
4 | 2007-05-18 | 投资者名称(姓名)变更 |
武汉市粮食局(100.0%)(6896.0,100.0%,,0.0)
[退出]
|
武汉商业集团公司(100.0%)(6896.0,100.0%,,6896.0)
[新增]
|
5 | 1999-06-18 | 负责人变更 |
李汉忠
[退出]
|
冯楠杰
[新增]
|
6 | 1999-06-18 | 住所变更 |
江
汉区江汉一路7-9号
|
江
岸区江海实业公司综合楼二层
|
7 | 1999-06-18 | 其他事项备案 |
李汉忠(董事长/总经理)
[退出]
水兵(董事) [退出] 纪顺英(董事) [退出] 吴文龙(董事) [退出] 宋中秋(董事) [退出] |
祁平华(董事)
[新增]
范永章(董事) [新增] 冯楠杰(董事长) [新增] |
8 | 1996-10-07 | 其他事项备案 |
李汉忠(董事长/总经理)
[新增]
水兵(董事) [新增] 纪顺英(董事) [新增] 吴文龙(董事) [新增] 宋中秋(董事) [新增] |
|
9 | 1996-10-07 | 经营范围变更 |
粮油及复制品销售。(含分支机构经营范围)
[退出]
|
无
[新增]
|
10 | 1996-10-07 | 投资人(股权)变更 |
粮油及复制品销售。(含分支机构经营范围)[删除]
|
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |