北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 平邑发展热电有限公司 | 法定代表人 | 安丰波 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-热力生产和供应 |
注册资本 | 3500.0万人民币 | ||
登记机关 | 平邑县市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1995-07-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91371326MA93607U9N |
注册号 | 371326018004896 | 组织机构代码 | MA93607U9 |
住址 | 金银花商城 | ||
经营范围 | 热电生产、供应、热网;水暖器材、配件经销;保温材料生产、干洗、日用百货、彩色地面砖、压力容器保温(需许可经营的、须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事兼总经理 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李明奎 共有1家公司 | - | - | 2003-01-23 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张玉如
他有 1家公司 |
2000-03-16 | 吊销 | |
2 |
张玉如
他有 1家公司 |
1998-10-22 | 吊销 | |
3 |
张玉如
他有 1家公司 |
1998-08-27 | 吊销 | |
4 |
毛彩云
他有 1家公司 |
1998-05-27 | 吊销 | |
5 |
张玉如
他有 1家公司 |
1998-05-27 | 吊销 | |
6 |
张玉如
他有 1家公司 |
1997-12-09 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-22 | 行业代码变更 |
D
|
D
|
2 | 2007-06-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名:杨广灵,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:****
[退出]
姓名:于慎让,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:陈建新,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:陈为宁,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:范孝运,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:李传彩,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:钱琦,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:马士卫,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:杨自杰,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:刘友洲,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] |
姓名:安丰波,证件类型:身份证,职务:董事长,证件号码:****
[新增]
姓名:范孝运,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:陈建新,证件类型:身份证,职务:董事兼经理,证件号码:**** [新增] 姓名:陈为宁,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:李传彩,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:钱琦,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:马士卫,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:杨自杰,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:刘友洲,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:于慎让,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] |
3 | 2007-06-22 | 行业代码变更 |
D44
2
0
|
D44
3
0
|
4 | 2007-06-22 | 投资者名称(姓名)变更 |
姓名:
杨广灵
是否公务员: 职务:
01
证件类型:
1
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会 姓名:
杨广灵
是否公务员: 职务:
01
证件类型:
1
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会
|
姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会 姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会
|
5 | 2007-06-22 | 投资者名称(姓名)变更 |
姓名:
杨广灵
是否公务员: 职务:
01
证件类型:
1
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会 姓名:
杨广灵
是否公务员: 职务:
01
证件类型:
1
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会 姓名:
杨广灵
是否公务员: 职务:
01
证件类型:
1
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会
|
姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会 姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会 姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:董事会
|
6 | 2007-06-22 | 经营范围变更 |
水暖器材、配件经销
热电生产、供应 [退出] 热网 [退出] 保温材料生产 [退出] 浴室 [退出] 干洗 [退出] 饮食服务 [退出] 日用百货 [退出] 彩色地面砖 [退出] 压力容器保温 [退出] |
水暖器材、配件经销
热电生产、供应、热网 [新增] 保温材料生产、干洗、日用百货、彩色地面砖、压力容器保温(需许可经营的、须凭许可证经营) [新增] |
7 | 2007-06-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名:杨广灵,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:****X
[退出]
姓名:于慎让,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:陈建新,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:陈为宁,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:范孝运,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:李传彩,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:钱琦,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:马士卫,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:杨自杰,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] 姓名:刘友洲,证件类型:身份证,职务:身份证,证件号码:**** [退出] |
姓名:安丰波,证件类型:身份证,职务:董事长,证件号码:****
[新增]
姓名:范孝运,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:陈建新,证件类型:身份证,职务:董事兼经理,证件号码:**** [新增] 姓名:陈为宁,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:李传彩,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:钱琦,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:马士卫,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:杨自杰,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:刘友洲,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:于慎让,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] |
8 | 2007-06-22 | 投资者名称(姓名)变更 |
姓名:
杨广灵
是否公务员:职务:
01
证件类型:
1
证件号码:****
X
联系电话:****任免机构:董事会姓名:
杨广灵
是否公务员:职务:
01
证件类型:
1
证件号码:****
X
联系电话:****任免机构:董事会姓名:
杨广灵
是否公务员:职务:
01
证件类型:
1
证件号码:****
X
联系电话:****任免机构:董事会
|
姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:****联系电话:****任免机构:董事会姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:****联系电话:****任免机构:董事会姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:****联系电话:****任免机构:董事会
|
9 | 2007-06-22 | 投资者名称(姓名)变更 |
姓名:
杨广灵
是否公务员:职务:
01
证件类型:
1
证件号码:****
X
联系电话:****任免机构:董事会姓名:
杨广灵
是否公务员:职务:
01
证件类型:
1
证件号码:****
X
联系电话:****任免机构:董事会
|
姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:****联系电话:****任免机构:董事会姓名:
安丰波
是否公务员:
否
职务:
董事长
证件类型:
身份证
证件号码:****联系电话:****任免机构:董事会
|
10 | 2006-12-26 | 董事备案 |
姓名:杨广灵,证件类型:身份证,职务:董事长,证件号码:****X
[新增]
姓名:于慎让,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:陈建新,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:陈为宁,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:范孝运,证件类型:身份证,职务:董事,证件号码:**** [新增] 姓名:李传彩,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:钱琦,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:马士卫,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:杨自杰,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] 姓名:刘友洲,证件类型:身份证,职务:监事,证件号码:**** [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |