北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 吉林亚桥教育产业集团有限公司 | 法定代表人 | 李由 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询 |
注册资本 | 9000.0万人民币 | ||
登记机关 | 吉林市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-01-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91220201MA15314P2B |
注册号 | 220200000122433 | 组织机构代码 | MA15314P2 |
住址 | 吉林省吉林市船营区朝阳街敦化胡同8号A号教学楼 | ||
经营范围 | 以自有资产投资教育产业;教育信息咨询(不含出国留学咨询及教育培训);国内版图书、期刊、报纸批发及零售(中小学教材除外);计算机软硬件开发、销售;电化教学设备、教学软件、电子产品、百货经销;设计、制作、发布及代理国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事长 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 付杰 共有1家公司 | 100.0% | 5.0万人民币 | 2020-07-24 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-10 | 董事监事经理变更 |
姓名:宋亚坤,职务:董事,证件号码:******,,姓名:宋亚坤,职务:总经理,证件号码:******,,姓名:李东,职务:董事长,证件号码:******,,姓名:廉禹超,职务:监事会主席,证件号码:******,,姓名:王晓野,职务:董事,证件号码:******,,姓名:于龙,职务:董事,证件号码:******,,姓名:张嘉宸,职务:董事,证件号码:******,,姓名:姜威,职务:监事,证件号码:******,,姓名:于倩,职务:监事,证件号码:******,,姓名:程雅丽,职务:财务负责人,证件号码:******,
|
姓名:于倩,职务:监事,证件号码:******,,姓名:李由,职务:董事,证件号码:******,,姓名:姜威,职务:监事,证件号码:******,,姓名:李由,职务:总经理,证件号码:******,,姓名:于龙,职务:董事,证件号码:******,,姓名:张嘉宸,职务:董事,证件号码:******,,姓名:李东,职务:董事长,证件号码:******,,姓名:廉禹超,职务:监事会主席,证件号码:******,,姓名:王晓野,职务:董事,证件号码:******,,姓名:程雅丽,职务:财务负责人,证件号码:******,
|
2 | 2024-05-10 | 法定代表人变更 |
宋亚坤
[退出]
|
李由
[新增]
|
3 | 2024-05-10 | 联络员变更 |
姓名:
戴伟良
,身份证件号码:******,
|
姓名:
王晓野
,身份证件号码:******,
|
4 | 2022-06-17 | 董事监事经理备案 |
姓名:程雅丽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:宋亚坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:宋亚坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:韩红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李珂,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张嘉宸,证件类型:香港特别行政区护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘慧男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李大明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:侯克兴,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:张嘉宸,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:姜威,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于倩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:宋亚坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:宋亚坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:廉禹超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王晓野,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
|
5 | 2019-11-29 | 章程备案 |
2[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-16 | - | 吉林市文教产业投资开发有限公司 | 吉林市亚桥投资有限公司 | - | 4590.0000 |
2 | 2019-10-16 | - | - | 吉林市亚桥投资有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |