北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 温州万奇置业有限公司 | 法定代表人 | 王仙灿 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-11-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330303MA299T9JXN |
注册号 | 330303000206439 | 组织机构代码 | MA299T9JX |
住址 | 浙江省温州市鹿城区南汇街道府东路333号B幢7层705室 | ||
经营范围 | 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 经理,董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王仙灿 共有9家公司 | 34.0% | 340.0万人民币 | 2017-11-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅楚楚
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孔亚红 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱德亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 钱俊霖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:孔亚红 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张武 [退出] |
姓名: 傅楚楚
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孔亚红 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱德亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 钱俊霖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:孔亚红 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 柳亚千 [新增] |
2 | 2022-10-26 | 住所变更 |
浙江省温州市鹿城区
松台街道勤奋路**-**号*层***室
|
浙江省温州市鹿城区
南汇街道府东路***号B幢*层***室
|
3 | 2021-12-15 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:余和珍
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:顾资平 [退出] 原财务负责人固定电话: [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:余和珍
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:孔亚红 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
4 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张武 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱德亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 倪鹏 [退出] 姓名: 张强 [退出] 姓名: 马光荣 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张武 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱德亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王仙灿 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 傅楚楚 [新增] 姓名: 孔亚红 [新增] 姓名: 钱俊霖 [新增] |
5 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 张强
证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱德亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马光荣 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张蒙 [退出] 姓名: 申鑫 [退出] 姓名: 郑绍竹 [退出] 姓名: 郑绍竹 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 张强 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱德亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 马光荣 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 倪鹏 [新增] 姓名: 张武 [新增] 姓名: 王仙灿 [新增] 姓名: 王仙灿 [新增] |
6 | 2020-08-19 | 负责人变更 |
郑绍竹
[退出]
|
王仙灿
[新增]
|
7 | 2019-08-09 | 负责人变更 |
赵海峰
[退出]
|
郑绍竹
[新增]
|
8 | 2019-08-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限至: 2047-11-26
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
9 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 张蒙
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 申鑫 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑绍竹 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蔡蟒生 [退出] 姓名: 赵海峰 [退出] 姓名: 赵海峰 [退出] 姓名: 魏伟 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事长 姓名: 张蒙 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 申鑫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑绍竹 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 郑绍竹 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张强 [新增] 姓名: 朱德亮 [新增] 姓名: 马光荣 [新增] |
10 | 2019-08-09 | 驻在地址变更 |
浙江省温州市
龙湾区瑶溪街道南洋大道浙南云谷H幢***室(高新区试点区)
|
浙江省温州市
鹿城区松台街道勤奋路**-**号*层***室
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |