北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 昆山国弘华钜投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 上海长江国弘投资管理有限公司 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-11-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320583MA1TBKFY39 |
注册号 | 320583001257598 | 组织机构代码 | MA1TBKFY3 |
住址 | 昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层 | ||
经营范围 | 投资管理,投资咨询(以上不得从事金融、类金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
徐
徐才珍
|
*** | *** |
4 |
俞
俞瑄
|
*** | *** |
5 |
吴
吴卫明
|
*** | *** |
6 |
武
武忠兴
|
*** | *** |
7 | *** | *** | |
8 |
金
金宏
|
*** | *** |
9 |
刘
刘军
|
*** | *** |
10 |
钱
钱玉兰
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 侯洪文 共有22家公司 | 5.2% | 26.975万人民币 | 2014-08-08 | |
2 | 周佚 共有18家公司 | 1.71% | 5.5329万人民币 | 1997-04-16 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 驻在地址变更 |
昆山市花桥经济开发区
商银路538号国际金融大厦401室
|
昆山市花桥经济开发区
金洋路15号总部金融园B区B2栋五层
|
2 | 2020-04-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞瑄 上海李嘉投资管理有限公司 苏州大得宏强投资中心(有限合伙) 万林富盛实业有限公司 吴卫明 武忠兴 金宏 刘军 深圳如日升股权投资有限公司 钱玉兰 上海华钜投资集团有限公司 上海博福投资合伙企业(有限合伙) 刘维林 汤士萍 贾欣 王惠敏 徐美凤 刘力匀 [退出] 洪丹毅 [退出] |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞瑄 上海李嘉投资管理有限公司 苏州大得宏强投资中心(有限合伙) 万林富盛实业有限公司 吴卫明 武忠兴 金宏 刘军 深圳如日升股权投资有限公司 钱玉兰 上海华钜投资集团有限公司 上海博福投资合伙企业(有限合伙) 刘维林 汤士萍 贾欣 王惠敏 徐美凤 徐才珍 [新增] 汤新宇 [新增] |
3 | 2020-04-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞? 上海李嘉投资管理有限公司 苏州大得宏强投资中心(有限合伙) 刘力 [退出] |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞? 上海李嘉投资管理有限公司 苏州大得宏强投资中心(有限合伙) 徐才珍 [新增] 万林富盛实业有限公司 [新增] 吴卫明 [新增] 武忠兴 [新增] 金宏 [新增] 刘军 [新增] 深圳如日升股权投资有限公司 [新增] 钱玉兰 [新增] 上海华钜投资集团有限公司 [新增] 汤新宇 [新增] 上海博福投资合伙企业(有限合伙) [新增] 刘维林 [新增] 汤士萍 [新增] 贾欣 [新增] 王惠敏 [新增] 徐美凤 [新增] |
4 | 2018-04-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞瑄 |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞瑄 上海李嘉投资管理有限公司 [新增] 苏州大得宏强投资中心(有限合伙) [新增] 刘力匀 [新增] 万林富盛实业有限公司 [新增] 吴卫明 [新增] 武忠兴 [新增] 金宏 [新增] 刘军 [新增] 深圳如日升股权投资有限公司 [新增] 钱玉兰 [新增] 上海华钜投资集团有限公司 [新增] 洪丹毅 [新增] 上海博福投资合伙企业(有限合伙) [新增] 刘维林 [新增] 徐美凤 [新增] 汤士萍 [新增] 贾欣 [新增] 王惠敏 [新增] |
5 | 2018-03-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞瑄 |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞瑄 |
6 | 2018-02-09 | 负责人变更 |
上海长江国弘投资管理有限公司(委派代表:张晓婷)
[退出]
|
上海长江国弘投资管理有限公司(委派代表:李春义)
[新增]
|
7 | 2018-02-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海长江国弘投资管理有限公司
李春义 [退出] |
上海长江国弘投资管理有限公司
俞瑄 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |