北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 同芙医疗投资集团有限公司 | 法定代表人 | 周振林 关联35家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 同芙医疗控股集团有限公司,广东同芙医疗美容有限公司,广东同芙医疗集团有限公司,广东同芙医美有限公司,深圳同芙农业发展有限公司,深圳同芙医疗美容有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔专业及辅助性活动-农业专业及辅助性活动-其他农业专业及辅助性活动 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-11-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EU55X8W |
注册号 | 440300202882899 | 组织机构代码 | MA5EU55X8 |
住址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2105 | ||
经营范围 | 健康养生管理咨询(不含医疗行为);投资兴办实业(具体项目另行申报);护肤品、化妆品、美容仪器(不含需审批的医疗器械)的技术开发及销售;保健按摩;企业管理咨询;企业形象策划、市场营销策划、文化活动策划。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^^医疗机构设立(美容外科、美容皮肤科) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孟娇 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2022-08-30 | |
2 | 林振威 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-04-14 | |
3 | 黄友高 共有11家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2003-04-15 | |
4 | 孟娇 共有1家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2022-08-26 | |
5 | 卢雪峰 共有9家公司 | 70.0% | 210.0万人民币 | 2021-09-26 | |
6 | 赵贤忠 共有1家公司 | 55.0% | 550.0万人民币 | 2020-10-19 | |
7 | 龚道蓉 共有3家公司 | 55.0% | 275.0万人民币 | 2023-02-07 | |
8 | { res.NAME }} | 1.0% | 5.0万人民币 | 2022-12-23 | |
9 | { res.NAME }} | 1.0% | 5.0万人民币 | 2023-02-03 | |
10 | { res.NAME }} | 1.0% | 5.0万人民币 | 2023-02-08 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
周振林:董事[新增]
|
2 | 2024-07-02 | 章程备案 |
2024-01-16
|
2024-07-01
|
3 | 2024-07-02 | 负责人变更 |
马铭泽
[退出]
|
周振林
[新增]
|
4 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马铭泽:执行董事[删除]
|
|
5 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭运英:监事[删除]
|
|
6 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马铭泽:总经理
[退出]
|
周振林:经理
[新增]
|
7 | 2024-05-08 | 负责人变更 |
马铭泽
|
马铭泽
|
8 | 2024-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖书才:执行董事
[退出]
|
马铭泽:执行董事
[新增]
|
9 | 2024-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖书才:总经理
[退出]
|
马铭泽:总经理
[新增]
|
10 | 2024-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘慧芳:董事
[退出]
龚道蓉:董事 [退出] 赵贤忠:董事 [退出] 肖书才:董事 [退出] 何晓莉:董事 [退出] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |