北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 武汉乐育教育投资有限公司 | 法定代表人 | 章婷 关联13家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-06-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420100MA4KUMJU2R |
注册号 | 420100000800123 | 组织机构代码 | MA4KUMJU2 |
住址 | 武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(6期)A-4栋1-5层01室 | ||
经营范围 | 对教育行业的投资;教育咨询(不含教育培训);计算机软件开发;互联网信息服务(凭许可证在核定期限内经营);办公用品、玩具的研发及批发零售;幼儿园配套设备及教学仪器的批发零售;广告设计、制作、发布、代理;文化艺术交流活动策划(不含营业性演出);企业管理咨询;物业管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 章婷 共有13家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-07-21 | |
2 | 鲁晓勇 共有6家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2018-10-16 | |
3 | 章婷 共有13家公司 | 62.5% | 500.0万人民币 | 2017-08-30 | |
4 | { res.NAME }} | 1.0% | 4.5万人民币 | 2022-03-25 | |
5 | { res.NAME }} | 0.5% | 10.0万人民币 | 2018-06-27 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
鲁晓勇
他有 6家公司 |
2018-10-16 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁晓勇(经理)
[退出]
章婷(监事) [退出] 鲁晓勇(执行董事) [退出] |
孙薇(监事)
[新增]
章婷(执行董事兼总经理) [新增] |
2 | 2022-03-09 | 负责人变更 |
鲁晓勇
[退出]
|
章婷
[新增]
|
3 | 2019-09-05 | 业务范围变更 |
对教育行业的投资
计算机软件开发 互联网信息服务(凭许可证在核定期限内经营) 办公用品、玩具的研发及批发零售 幼儿园配套设备及教学仪器的批发零售 广告设计、制作、发布、代理 文化艺术交流活动策划(不含营业性演出) 企业管理咨询 物业管理 教育咨询(不含中小学文化类教育培训) [退出] (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) [退出] |
对教育行业的投资
计算机软件开发 互联网信息服务(凭许可证在核定期限内经营) 办公用品、玩具的研发及批发零售 幼儿园配套设备及教学仪器的批发零售 广告设计、制作、发布、代理 文化艺术交流活动策划(不含营业性演出) 企业管理咨询 物业管理 教育咨询(不含教育培训) [新增] (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) [新增] |
4 | 2019-09-05 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向惺(监事)
[退出]
涂杰斌(执行董事) [退出] 涂杰斌(经理) [退出] |
鲁晓勇(经理)
[新增]
卓婷(监事) [新增] 鲁晓勇(执行董事) [新增] |
6 | 2019-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向惺(监事)
[退出]
涂杰斌(执行董事) [退出] 涂杰斌(经理) [退出] |
鲁晓勇(经理)
[新增]
章婷(监事) [新增] 鲁晓勇(执行董事) [新增] |
7 | 2019-09-05 | 负责人变更 |
涂杰斌
[退出]
|
鲁晓勇
[新增]
|
8 | 2017-10-25 | 工商登记联络员备案 |
樊奥妮
|
张慧娴
|
9 | 2017-10-25 | 负责人变更 |
徐春林
[退出]
|
涂杰斌
[新增]
|
10 | 2017-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐春林(执行董事兼总经理)
[退出]
涂杰斌(监事) [退出] |
向惺(监事)
[新增]
涂杰斌(执行董事) [新增] 涂杰斌(经理) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |