北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:旅投资本将立足于“全国知名、行业领先的产融结合服务商”战略定位以科学发展、加快发展为主题做强做优基金业务、小贷业务通过设计产融结合长效机制加快布局保险业务、担保业务实现公司功能和市场功能融合、功能性支撑和专业化发展融合以及金融资源与产业资源融合。 ...更多
公司名称 | 湖北文旅资本控股有限公司 | 法定代表人 | 李威 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖北省鄂旅投资本控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 150000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-03-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420100MA4KRHFM13 |
注册号 | 420100000754664 | 组织机构代码 | MA4KRHFM1 |
住址 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4栋1楼131 | ||
经营范围 | 产业投资;企业股权投资和并购;资产管理;投资咨询。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务;依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李威 共有8家公司 | 100.0% | 111500.0万人民币 | 2017-07-06 | |
2 | 杨赟 共有2家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2018-05-10 | |
3 | 潘峰 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-09-08 | |
4 | 李炜 共有17家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2001-08-30 | |
5 | 深圳市海鲸资产管理有限公司 共有1家公司 | 99.81% | 5300.0万人民币 | 2017-07-24 | |
6 | { res.NAME }} | 99.01% | 10000.0万人民币 | 2023-10-13 | |
7 | { res.NAME }} | 99.0% | 9900.0万人民币 | 2017-03-24 | |
8 | 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 共有9家公司 | 84.75% | 33900.0万人民币 | 2020-04-10 | |
9 | { res.NAME }} | 49.95% | 2400.0万人民币 | 2020-12-31 | |
10 | 严峰 共有14家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2017-07-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:刘钧,职务:董事
姓名:李威,职务:董事长 姓名:郑长军,职务:董事 [退出] 姓名:李威,职务:经理 [退出] 姓名:罗迈,职务:董事 [退出] 姓名:万婧,职务:监事 [退出] 姓名:谢承魁,职务:监事 [退出] 姓名:郭兆灵,职务:董事 [退出] 姓名:邱玉新,职务:监事 [退出] |
姓名:刘钧,职务:董事
姓名:李威,职务:董事长 姓名:刘新峰,职务:监事 [新增] 姓名:何文熹,职务:经理 [新增] 姓名:王建瑞,职务:董事 [新增] 姓名:李炜,职务:董事 [新增] 姓名:周良遇,职务:董事 [新增] |
2 | 2024-05-13 | 财务负责人 |
姓名:李炜
|
姓名:刘霞
|
3 | 2023-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:郑长军,职务:董事
姓名:刘钧,职务:董事 姓名:郭兆灵,职务:董事 姓名:李威,职务:董事 [退出] 姓名:罗迈,职务:董事长 [退出] |
姓名:郑长军,职务:董事
姓名:刘钧,职务:董事 姓名:郭兆灵,职务:董事 姓名:李威,职务:董事长 [新增] 姓名:罗迈,职务:董事 [新增] |
4 | 2023-11-07 | 负责人变更 |
罗迈
[退出]
|
李威
[新增]
|
5 | 2022-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗迈(董事长)
李威(董事兼总经理) 郑长军(董事) 谢承魁(监事) 邱玉新(监事) 黄新奎(董事) [退出] 蔡永锴(监事) [退出] 毛慧(董事) [退出] |
罗迈(董事长)
李威(董事兼总经理) 郑长军(董事) 谢承魁(监事) 邱玉新(监事) 万婧(监事) [新增] 郭兆灵(董事) [新增] 刘钧(董事) [新增] |
6 | 2022-07-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北省文化旅游投资集团有限公司:100%
[退出]
|
湖北文化旅游集团有限公司:100%
[新增]
|
7 | 2022-07-22 | 名称变更 |
湖北
省鄂
旅
投
资本控股有限公司
|
湖北
文
旅资本控股有限公司
|
8 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗迈(董事长)
李威(董事兼总经理) 黄新奎(董事) 郑长军(董事) 蔡永锴(监事) 毛慧(董事) 胡学进(监事) [退出] 王联芳(监事) [退出] |
罗迈(董事长)
李威(董事兼总经理) 黄新奎(董事) 郑长军(董事) 蔡永锴(监事) 毛慧(董事) 谢承魁(监事) [新增] 邱玉新(监事) [新增] |
9 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗迈(董事长)
李威(董事兼总经理) 胡学进(监事) 黄新奎(董事) 郑长军(董事) 蔡永锴(监事) 王联芳(监事) 岳斌(董事) [退出] |
罗迈(董事长)
李威(董事兼总经理) 胡学进(监事) 黄新奎(董事) 郑长军(董事) 蔡永锴(监事) 王联芳(监事) 毛慧(董事) [新增] |
10 | 2020-07-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司:100%
[退出]
|
湖北省文化旅游投资集团有限公司:100%
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥4.5K-15K
(19条工资数据)
说明:工资水平在¥4.5K-15K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 文旅资本公司2023年度办公设备及办公软件采购维修供应商询比价结果公告 | 招标方 | 2023-03-10 | 详情 |
2 | 文旅资本公司及所属全资子公司2023年度办公设备及办公软件采购维修供应商询比价公告 | 招标方 | 2023-02-09 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-16 | 湖北省鄂旅投资本控股有限公司 | www.hbltzb.com | 鄂ICP备17010480号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |