北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 盾行汽车科技服务有限公司 | 法定代表人 | 雷振巍 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 军的汽车科技(深圳)有限公司,深圳市力能利科技有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2017-08-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EP2FD2X |
注册号 | 440300202125658 | 组织机构代码 | MA5EP2FD2 |
住址 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷3栋D座2202 | ||
经营范围 | 汽车租赁(九座以下);汽车科技服务;汽车零配件的销售^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈震辉 共有5家公司 | 82.0% | 410.0万人民币 | 2018-05-07 | |
2 | 雷振巍 共有11家公司 | 46.75% | 467.5万人民币 | 2021-01-19 | |
3 | 雷振巍 共有11家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2018-10-10 | |
4 | 雷振巍 共有11家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2016-10-12 | |
5 | 雷振巍 共有11家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2017-11-22 | |
6 | 雷振巍 共有11家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2018-04-25 | |
7 | 雷振巍 共有11家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2017-12-11 | |
8 | 雷振巍 共有11家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2017-12-21 | |
9 | 杜强 共有7家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2017-08-15 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
徐文戈
他有 6家公司 |
1995-05-26 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-25 | 类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司
|
2 | 2020-11-25 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
红色传承文化(深圳)有限公司 5000.0(万元)100.00%
|
红色传承文化(深圳)有限公司 1950.0(万元)39.00%西藏康桥创业投资管理有限公司 2550.0(万元)51.00%江门市车道汽车有限公司 500.0(万元)10.00%
|
3 | 2020-11-25 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
徐文戈
|
雷振巍
|
4 | 2020-11-25 | 董事长或执行董事成员 |
徐文戈(总经理),徐文戈(执行董事)
|
雷振巍(执行董事),雷振巍(总经理)
|
5 | 2020-11-25 | 市场主体类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股
的法人独资
)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-11-25 | 投资人(股权)变更 |
红色传承文化(深圳)有限公司1950.0(万元)39.00%
[退出]
|
江门市车道汽车有限公司500.0(万元)10.00%
[新增]
|
7 | 2020-11-25 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-06-22
|
2020-11-24
|
8 | 2020-09-14 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
徐旭
|
徐文戈
|
9 | 2020-09-14 | 董事长或执行董事成员 |
徐文戈(监事),徐旭(执行董事),徐旭(总经理)
|
徐旭(监事),徐文戈(总经理),徐文戈(执行董事)
|
10 | 2020-08-06 | 董事长或执行董事成员 |
李淑会(总经理),李淑会(执行董事),徐文戈(监事)
|
徐文戈(监事),徐旭(总经理),徐旭(执行董事)
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUN猫(KUNCAT) | 国作登字-2016-F-00280244 | 美术 | 2012-04-18 | - | 2013-02-11 |
2 | KUN猫(KUNCAT) | 国作登字-2016-F-00280246 | 美术 | 2015-10-02 | - | 2015-11-01 |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |