北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 莱茵达(桐庐)体育发展有限公司 | 法定代表人 | 彭领昌 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-06-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330122MA28U53JXU |
注册号 | 330122000167750 | 组织机构代码 | MA28U53JX |
住址 | 浙江省县城大奇山路937号218室 | ||
经营范围 | 体育项目投资、开发经营;房地产开发经营;酒店管理;体育竞技培训;赛事活动组织策划;体育产品销售;承办展览展示;组织体育文化艺术交流活动;会议服务;物业管理;自有房屋租赁、企业管理;公关活动组织策划,健身服务及咨询,自有设备租赁;体育器材的研发。(以公司登记机关核定的经营范围为准。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 彭领昌
证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁洪兵 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汪骞 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 潘能军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈颖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱燕萍 [退出] |
姓名: 彭领昌
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 梁洪兵 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汪骞 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 潘能军 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈颖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆建新 [新增] |
2 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 彭领昌
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 朱燕萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁洪兵 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 汪骞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 潘能军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛有林 [退出] |
姓名: 彭领昌
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 朱燕萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁洪兵 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汪骞 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 潘能军 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈颖 [新增] |
3 | 2020-05-13 | 其他事项备案 |
***********
|
***********
|
4 | 2020-05-13 | 负责人变更 |
王剑
[退出]
|
彭领昌
[新增]
|
5 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 朱燕萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛有林 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 汪骞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 任炯 [退出] 姓名: 王剑 [退出] 姓名: 韩轩刚 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事长 姓名: 朱燕萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛有林 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 汪骞 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 彭领昌 [新增] 姓名: 梁洪兵 [新增] 姓名: 潘能军 [新增] |
6 | 2020-05-13 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:叶扬
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:曾旭琴 [退出] 原财务负责人固定电话: [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:叶扬
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:曾旭琴 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
7 | 2018-09-20 | 章程备案 |
备案前
第六章第三十三条:
公司总经理、公司财务部门负责人、公司成本部门负责人及行政办公室负责人由股东一委派,公司副总经理、公司销售负责人、公司出纳由股东二委派。
备案后
第六章第三十三条:
公司成本副总经理、公司财务经理由股东一委派。公司总经理、公司工程副总经理、公司财务总监、公司销售负责人由股东二委派。[新增]
|
|
8 | 2018-09-20 | 章程备案 |
无
|
备案前第六章第三十三条:公司总经理、公司财务部门负责人、公司成本部门负责人及行政办公室负责人由股东一委派,公司副总经理、公司销售负责人、公司出纳由股东二委派。备案后第六章第三十三条:公司成本副总经理、公司财务经理由股东一委派。公司总经理、公司工程副总经理、公司财务总监、公司销售负责人由股东二委派。
|
9 | 2018-09-20 | 章程备案 |
备案前 第六章第三十三条: 公司总经理、公司财务部门负责人、公司成本部门负责人及行政办公室负责人由股东一委派,公司副总经理、公司销售负责人、公司出纳由股东二委派。 备案后 第六章第三十三条: 公司成本副总经理、公司财务经理由股东一委派。公司总经理、公司工程副总经理、公司财务总监、公司销售负责人由股东二委派。[新增]
|
|
10 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 任炯
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐兰芝 [退出] 职位: 董事 姓名: 朱燕萍 [退出] 职位: 董事 姓名: 韩轩刚 [退出] 职位: 董事兼总经理 [退出] |
姓名: 任炯
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱燕萍 [新增] 职位: 董事 姓名: 毛有林 [新增] 职位: 董事兼总经理 姓名: 汪骞 [新增] 职位: 董事 姓名: 王剑 [新增] 职位: 董事长 姓名: 韩轩刚 [新增] 职位: 董事 [新增] |
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-14 | 桐市监处罚[2021]247号 | - | 桐庐县市场监督管理局 |
2 | 2021-09-14 | 桐市监处罚〔2021〕247号 | - | 桐庐县市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |