北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 国电投新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 宗军 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 国家电投集团新能源科技有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 8500.0万人民币 | ||
登记机关 | 南昌高新技术产业开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-09-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110114MA017CN564 |
注册号 | 110114024065440 | 组织机构代码 | MA017CN56 |
住址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园创业大厦302室 | ||
经营范围 | 一般项目:太阳能发电技术服务,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,储能技术服务,技术进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,光伏发电设备租赁,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王伟 共有15家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2023-01-04 | |
2 | 宗军 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2023-09-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:青岛融源轨道科技中心(有限合伙),出资额:13.5万,占 0.1750%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31
[退出]
投资人:电投绿色氢能一期(海南)私募基金合伙企业(有限合伙),出资额:250万,占3.2411%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [退出] 投资人:北京璞辉企业管理咨询中心(有限合伙),出资额:900万,占11.6679%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31 [退出] 投资人:中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:400万,占5.1857%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [退出] 投资人:深圳前海盛世泽金投资企业(有限合伙),出资额:150万,占1.9446%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [退出] 投资人:百和肆号(深圳)创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:250万,占3.2411%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [退出] 投资人:温州工创泽润企业管理咨询合伙企业(有限合伙),出资额:150万,占1.9446%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [退出] 投资人:嘉兴明禹股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:400万,占5.1857%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31 [退出] 投资人:北京灵骏新能源科技有限责任公司,出资额:2450万,占31.7625%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [退出] 投资人:国家电投集团科学技术研究院有限公司,出资额:2450万,占31.7625%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [退出] 投资人:陈永存,出资额:100万,占1.2964%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [退出] 投资人:上海戈壁企灵创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:200万,占2.5929%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [退出] |
投资人:湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:150万,占1.7647%,出资方式:货币,出资时间:2023-12-28
[新增]
投资人:蚌埠市蚌山区启航信远股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:50万,占 0.5882%,出资方式:货币,出资时间:2024-05-06 [新增] 投资人:青岛融源轨道科技中心(有限合伙),出资额:13.5万,占 0.1588%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [新增] 投资人:电投绿色氢能一期(海南)私募基金合伙企业(有限合伙),出资额:250万,占2.9412%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:嘉兴明禹股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:400万,占4.7059%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31 [新增] 投资人:温州工创泽润企业管理咨询合伙企业(有限合伙),出资额:150万,占1.7647%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:北京灵骏新能源科技有限责任公司,出资额:2450万,占28.8235%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [新增] 投资人:北京璞辉企业管理咨询中心(有限合伙),出资额:924万,占10.8706%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31 [新增] 投资人:中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:400万,占4.7059%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:国家电投集团科学技术研究院有限公司,出资额:2450万,占28.8235%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [新增] 投资人:深圳前海盛世泽金投资企业(有限合伙),出资额:150万,占1.7647%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [新增] 投资人:百和肆号(深圳)创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:250万,占2.9412%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:刘汉豪,出资额:50万,占 0.5882%,出资方式:货币,出资时间:2023-12-28 [新增] 投资人:青岛通能新广创业投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:62.5万,占 0.7353%,出资方式:货币,出资时间:2023-12-28 [新增] 投资人:国中私募股权投资基金(西安)合伙企业(有限合伙),出资额:250万,占2.9412%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [新增] 投资人:诸暨盛尊创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:100万,占1.1765%,出资方式:货币,出资时间:2023-12-28 [新增] 投资人:陈永存,出资额:100万,占1.1765%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [新增] 投资人:上海戈壁企灵创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:200万,占2.3529%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [新增] 投资人:深圳市明冠投资发展有限公司,出资额:100万,占1.1765%,出资方式:货币,出资时间:2023-12-28 [新增] |
2 | 2024-06-18 | 注册资本(金)变更 |
7713.500000
|
8500.000000
(+10.2%)
|
3 | 2024-06-18 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:赵华燕,职务:董事
姓名:宗军,职务:经理 姓名:王伟,职务:董事 姓名:何勇健,职务:董事 姓名:邓宏,职务:董事 姓名:陈永存,职务:董事长 姓名:宗军,职务:董事 姓名:翁键,职务:董事 姓名:宋玉兵,职务:监事 [退出] 姓名:王孜敏,职务:监事 [退出] |
姓名:何勇健,职务:董事
姓名:赵华燕,职务:董事 姓名:宗军,职务:经理 姓名:王伟,职务:董事 姓名:陈永存,职务:董事长 姓名:邓宏,职务:董事 姓名:宗军,职务:董事 姓名:翁键,职务:董事 姓名:叶亚丽,职务:监事 [新增] |
4 | 2024-06-18 | 注册资本变更 |
7713.5万元
|
8500万元
|
5 | 2023-10-10 | 名称变更 |
国
家
电投
集团
新能源科技有限公司
|
国电投新能源科技有限公司
|
6 | 2023-08-21 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:王孜敏,职务:监事
姓名:宋玉兵,职务:监事 姓名:宗军,职务:经理 姓名:何勇健,职务:董事 姓名:邓宏,职务:董事 姓名:陈永存,职务:董事长 姓名:宗军,职务:董事 姓名:翁键,职务:董事 |
姓名:宋玉兵,职务:监事
姓名:王孜敏,职务:监事 姓名:宗军,职务:经理 姓名:何勇健,职务:董事 姓名:邓宏,职务:董事 姓名:陈永存,职务:董事长 姓名:宗军,职务:董事 姓名:翁键,职务:董事 姓名:赵华燕,职务:董事 [新增] 姓名:王伟,职务:董事 [新增] |
7 | 2023-08-21 | 注册资本变更 |
6250万元
|
7713.5万元
|
8 | 2023-08-21 | 投资人(股权)变更 |
投资人:嘉兴明禹股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:400万,占6.4%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31
[退出]
投资人:北京璞辉企业管理咨询中心(有限合伙),出资额:850万,占13.6%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31 [退出] 投资人:北京灵骏新能源科技有限责任公司,出资额:2450万,占39.2%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [退出] 投资人:国家电投集团科学技术研究院有限公司,出资额:2450万,占39.2%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [退出] 投资人:陈永存,出资额:100万,占1.6%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [退出] |
投资人:青岛融源轨道科技中心(有限合伙),出资额:13.5万,占 0.1750%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31
[新增]
投资人:电投绿色氢能一期(海南)私募基金合伙企业(有限合伙),出资额:250万,占3.2411%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:北京璞辉企业管理咨询中心(有限合伙),出资额:900万,占11.6679%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31 [新增] 投资人:中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:400万,占5.1857%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:深圳前海盛世泽金投资企业(有限合伙),出资额:150万,占1.9446%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [新增] 投资人:百和肆号(深圳)创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:250万,占3.2411%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:温州工创泽润企业管理咨询合伙企业(有限合伙),出资额:150万,占1.9446%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-28 [新增] 投资人:嘉兴明禹股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:400万,占5.1857%,出资方式:货币,出资时间:2032-12-31 [新增] 投资人:北京灵骏新能源科技有限责任公司,出资额:2450万,占31.7625%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [新增] 投资人:国家电投集团科学技术研究院有限公司,出资额:2450万,占31.7625%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [新增] 投资人:陈永存,出资额:100万,占1.2964%,出资方式:货币,出资时间:2019-05-23 [新增] 投资人:上海戈壁企灵创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:200万,占2.5929%,出资方式:货币,出资时间:2023-07-31 [新增] |
9 | 2023-08-01 | 经营范围变更 |
新能源技术推广服务
[退出]
太阳能发电 [退出] 光伏设备及元器件的开发、销售 [退出] 对光伏发电项目进行投资 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:太阳能发电技术服务
[新增]
光伏设备及元器件制造 [新增] 光伏设备及元器件销售 [新增] 储能技术服务 [新增] 技术进出口 [新增] 货物进出口 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 光伏发电设备租赁 [新增] 以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
10 | 2023-07-20 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:宋玉兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:王孜敏,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:邓宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:王孜敏,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:邓宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:陈永存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋玉兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:宗军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:宗军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:翁键,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:范霁红,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事长,姓名:陈永存,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:邓宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:宋玉兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:王孜敏,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:翁键,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:宗军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:宗军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:何勇健,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家电投集团新能源科技有限公司2022-2023年度物业管理服务招标公告 | 招标方 | 2022-04-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-14 | 和光无限 | 70167209 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |