北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 陕西中燃宏洁能源发展有限公司 | 法定代表人 | 郝伟 关联22家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 陕西延长中燃能源发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业-燃气生产和供应业 |
注册资本 | 50000.0万人民币 | ||
登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-08-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610131MA6U7K0K16 |
注册号 | 610131100374431 | 组织机构代码 | MA6U7K0K1 |
住址 | 西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦1501 | ||
经营范围 | 一般项目:热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 财务负责人,董事长兼总经理 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郝伟 共有22家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2018-08-01 | |
2 | 郝伟 共有22家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-08-28 | |
3 | 郝伟 共有22家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-08-03 | |
4 | 郝伟 共有22家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-08-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 匡晓东 [退出] 职位: 董事长兼总经理姓名: 马金龙 [退出] 职位: 董事姓名: 孙玉明 [退出] 职位: 董事姓名: 鄢宏超 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郝伟 [新增] 职位: 董事长兼总经理姓名: 匡晓东 [新增] 职位: 董事姓名: 马金龙 [新增] 职位: 董事姓名: 周坤生 [新增] |
2 | 2022-06-17 | 负责人变更 |
匡晓东
[退出]
|
郝伟
[新增]
|
3 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郝伟 [退出] 职位: 董事姓名: 匡晓东 [退出] 职位: 董事兼总经理姓名: 罗青 [退出] 职位: 监事姓名: 强竹阁 [退出] 职位: 监事姓名: 宋振强 [退出] 职位: 董事长姓名: 王传忠 [退出] 证件号码: *****************X [退出] 职位: 董事姓名: 张宏 [退出] 职位: 董事姓名: 张渭琴 [退出] 职位: 监事姓名: 张旭 [退出] 职位: 监事姓名: 鄢宏超 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 匡晓东 [新增] 职位: 董事长兼总经理姓名: 马金龙 [新增] 职位: 董事姓名: 孙玉明 [新增] 职位: 董事姓名: 鄢宏超 [新增] |
4 | 2021-01-27 | 名称变更 |
陕西
延长
中燃能源发展有限公司
|
陕西中燃
宏洁
能源发展有限公司
|
5 | 2021-01-27 | 负责人变更 |
匡晓东
|
匡晓东
|
6 | 2021-01-27 | 企业类型变更 |
1190--其他有限责任公司
|
1123--有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
7 | 2021-01-27 | 经营范围变更 |
燃气管网及相关设施、加气站、分布式能源项目、冷热电三联供项目的建设、维护
[退出]
燃气设施及设备的设计、建设、经营、维护 [退出] 新能源的技术开发 [退出] 加油站工程施工 [退出] 加油站及加气站设施租赁 [退出] 供水供电服务 [退出] 燃气计量器具的设计、生产、销售、检测及维修 [退出] 燃气设备及用具、仪器仪表及配件的销售、安装、维修 [退出] 厨房设备、用具及配件、橱柜、五金电器、日用百货、预包装食品、净水设备、酒店设备、装饰材料、锅炉、热水炉及其配套设备的销售 [退出] 广告代理(须经审批的除外) [退出] 场地租赁 [退出] 房屋租赁 [退出] 普通货物运输 [退出] 热水、电能、冷冻水、蒸汽产品的销售 [退出] 集中供热项目的开发、建设、经营、管理 [退出] 供热系统技术咨询及维修 [退出] 城镇燃气的经营与服务 [退出] 供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售 [退出] 天然气[富含甲烷的]、液化石油气(剧毒化学品、易制爆危险化学品除外)(无储存场所)的批发(危险化学品经营许可证有效期至2020年10月10日) [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:热力生产和供应
[新增]
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务 [新增] 燃气经营 [新增] 燃气汽车加气经营 [新增] 燃气燃烧器具安装、维修 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) [新增] |
8 | 2021-01-27 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 西安交通燃气有限责任公司
[退出]
出资额: 24500 [退出] 百分比: 49企业名称: 中燃燃气实业(深圳)有限公司 [退出] 出资额: 25500 [退出] 百分比: 51 [退出] |
企业名称: 中燃燃气实业(深圳)有限公司
[新增]
出资额: 50000 [新增] 百分比: 100 [新增] |
9 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 强竹阁 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 宋振强 证件号码: ****************** 职位: 董事长姓名: 王传忠 证件号码: *****************X 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 张宏 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 张渭琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 高超 [退出] 职位: 监事姓名: 江海燕 [退出] 职位: 监事姓名: 匡晓东 [退出] 职位: 董事姓名: 罗青 [退出] 职位: 董事姓名: 张炳文 [退出] 职位: 经理姓名: 张炳文 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 强竹阁 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 宋振强 证件号码: ****************** 职位: 董事长姓名: 王传忠 证件号码: *****************X 职位: 董事姓名: 张宏 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 张渭琴 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郝伟 [新增] 职位: 董事姓名: 匡晓东 [新增] 职位: 董事兼总经理姓名: 罗青 [新增] 职位: 监事姓名: 张旭 [新增] 职位: 监事姓名: 鄢宏超 [新增] |
10 | 2020-08-19 | 负责人变更 |
张炳文
[退出]
|
匡晓东
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |